郓城县顺丰纺织有限公司,办公室地址位于牡丹之乡、武术之乡菏泽,郓城县随官屯镇王官屯村,我公司主要提供化纤纺纱、织布生产、销售;皮棉购销*。
联系方式
- 公司地址:
- 郓城县随官屯镇王官屯村 -
- 固定电话:
- (0530) 未核实,仅供参考
- 经理:
- 蒋之民
- 经理手机:
- 137****2887 未核实,仅供参考
- 电子邮件:
- 05306422588@163.com
- 邮政编码:
- 274000
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
其他联系方式
电子邮箱 | 13791492887@163.com |
电子邮箱 | 64225588@136.COM |
电子邮箱 | 13953086186@163.com |
电子邮箱 | 13953086186@139.com |
座机号码 | 0530-6422588 |
手机号码 | 137****2887 |
电子邮箱 | sffz@163.com |
手机号码 | 139****6186 |
电子邮箱 | 05306422588@163.com |
相关产品
工商信息和基本资料
郓城县顺丰纺织有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
马涛 | 50% | 人民币100万元 |
国洪哲 | 50% | 人民币100万元 |
郓城县顺丰纺织有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
董事 | 姓名:马涛,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:****,联系电话:; 姓名:国洪哲,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:执行董事兼经理,证件号码:****,联系电话:; | 姓名:国洪哲,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:****,联系电话:; 姓名:马涛,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:执行董事兼总经理,证件号码:****,联系电话:; | 2018-01-17 |
经理 | 姓名:马涛,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:****,联系电话:; 姓名:国洪哲,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:执行董事兼经理,证件号码:****,联系电话:; | 姓名:国洪哲,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:****,联系电话:; 姓名:马涛,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:执行董事兼总经理,证件号码:****,联系电话:; | 2018-01-17 |
监事 | 姓名:马涛,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:****,联系电话:; 姓名:国洪哲,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:执行董事兼经理,证件号码:****,联系电话:; | 姓名:国洪哲,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:****,联系电话:; 姓名:马涛,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:执行董事兼总经理,证件号码:****,联系电话:; | 2018-01-17 |
联络员 | 姓名:国洪哲, 固定电话: , 移动电话:****, 电子邮箱:****, 身份证件类型:中华人民共和国居民身份证, 身份证件号码:**** | 姓名:马涛, 固定电话: , 移动电话:****, 电子邮箱:****, 身份证件类型:中华人民共和国居民身份证, 身份证件号码:**** | 2018-01-17 |
法定代表人 | 国洪哲 | 马涛 | 2018-01-17 |
章程 | - | - | 2018-01-17 |
董事 | 姓名:马涛,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:执行董事兼总经理,身份号码:****; [新增] 姓名:国洪哲,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,身份号码:****; | 姓名:李宁波,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:执行董事兼总经理,身份号码:****; [退出] 姓名:国洪哲,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,身份号码:****; | 2014-07-28 |
投资人变更 | 股东(发起人)名称:马涛,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:***********,认缴出资额:100( + 51.51515% ),持股比例:50,认缴出资方式:,备注:自然人,实缴出资时间:***********,认缴出资时间:***********,实缴出资额:100,实缴出资方式:; 股东(发起人)名称:国洪哲,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:***********,认缴出资额:100( + 51.51515% ),持股比例:50,认缴出资方式:,备注:自然人,实缴出资时间:***********,认缴出资时间:***********,实缴出资额:100,实缴出资方式:; | 股东(发起人)名称:李宁波,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:***********,认缴出资额:68,持股比例:34,认缴出资方式:,备注:自然人,实缴出资时间:***********,认缴出资时间:***********,实缴出资额:68,实缴出资方式:; [退出] 股东(发起人)名称:马涛,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:***********,认缴出资额:66,持股比例:66,认缴出资方式:,备注:自然人,实缴出资时间:***********,认缴出资时间:***********,实缴出资额:66,实缴出资方式:; 股东(发起人)名称:国洪哲,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:***********,认缴出资额:66,持股比例:66,认缴出资方式:,备注:自然人,实缴出资时间:***********,认缴出资时间:***********,实缴出资额:66,实缴出资方式:; | 2014-07-28 |
董事备案 | 姓名:马涛,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:执行董事兼总经理,身份证号:***********; [新增] 姓名:国洪哲,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,身份证号:***********; | 姓名:李宁波,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:执行董事兼总经理,身份证号:***********; [退出] 姓名:国洪哲,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,身份证号:***********; | 2014-07-28 |
法定代表人变更 | 姓名:马涛 联系电话:***********职务:执行董事兼总经理 任免机构:股东会 身份证件类型:中华人民共和国居民身份证 身份证件号码:*********** | 姓名:李宁波 联系电话:***********职务:执行董事兼总经理 任免机构:股东会 身份证件类型:中华人民共和国居民身份证 身份证件号码:*********** | 2014-07-28 |
董事 | 姓名:李宁波,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:执行董事兼总经理,身份证号:****; [新增] 姓名:国洪哲,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,身份证号:****; [新增] | 姓名:蒋之民,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:执行董事兼总经理,身份证号:****; [退出] 姓名:马涛,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,身份证号:****; [退出] | 2012-12-21 |
股东发起人 | 股东(发起人)名称:李宁波,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****,认缴出资额:68,持股比例:34,认缴出资方式:,备注:自然人,实缴出资时间:2012-12-20,认缴出资时间:2012-12-20,实缴出资额:68,实缴出资方式:; [新增] 股东(发起人)名称:马涛,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****,认缴出资额:66( + 32% ),持股比例:66,认缴出资方式:,备注:自然人,实缴出资时间:2012-12-20,认缴出资时间:2012-12-20,实缴出资额:66,实缴出资方式:; 股东(发起人)名称:国洪哲,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****,认缴出资额:66( + 32% ),持股比例:66,认缴出资方式:,备注:自然人,实缴出资时间:2012-12-20,认缴出资时间:2012-12-20,实缴出资额:66,实缴出资方式:; | 股东(发起人)名称:蒋之民,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****,认缴出资额:50,持股比例:25,认缴出资方式:,备注:自然人,实缴出资时间:2010-12-21,认缴出资时间:2010-12-21,实缴出资额:50,实缴出资方式:; [退出] 股东(发起人)名称:马涛,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****,认缴出资额:50,持股比例:25,认缴出资方式:,备注:自然人,实缴出资时间:2010-12-21,认缴出资时间:2010-12-21,实缴出资额:50,实缴出资方式:; 股东(发起人)名称:李兴海,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****,认缴出资额:50,持股比例:25,认缴出资方式:,备注:自然人,实缴出资时间:2010-12-21,认缴出资时间:2010-12-21,实缴出资额:50,实缴出资方式:; [退出] 股东(发起人)名称:国洪哲,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:****,认缴出资额:50,持股比例:25,认缴出资方式:,备注:自然人,实缴出资时间:2010-12-21,认缴出资时间:2010-12-21,实缴出资额:50,实缴出资方式:; | 2012-12-21 |
法定代表人 | 姓名:李宁波 联系电话:**** 职务:执行董事兼总经理 任免机构:股东会 身份证件类型:中华人民共和国居民身份证 身份证件号码:**** | 姓名:蒋之民 联系电话:**** 职务:执行董事兼总经理 任免机构:股东会 身份证件类型:中华人民共和国居民身份证 身份证件号码:**** | 2012-12-21 |
本页是 [郓城县顺丰纺织有限公司] 在顺企网菏泽黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。