变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
清算组备案 | 章程 | - | 2021-09-27 |
章程备案 | 章程 | - | 2021-09-27 |
住所变更 | 惠州市惠城区三栋镇竹园路11号中洲天御花园时代天街5层01号04房 | 惠州市惠城区三栋镇竹园路11号中洲天御花园肉菜市场5层01号04房 | 2021-09-27 |
高级管理人员备案 | 陈玲,监事
黄薇,董事
康卫兵,董事,总经理
苏波宇,董事,董事长 [新增] | 陈玲,监事
黄薇,董事
康卫兵,董事,董事长,总经理
曾焕中,董事 [退出] | 2020-07-16 |
负责人变更 | 苏波宇 | 康卫兵 | 2020-07-16 |
股东备案 | 陈玲,监事;
黄薇,董事;
康卫兵,董事,总经理;
苏波宇,董事,董事长 [新增] | 陈玲,监事;
黄薇,董事;
康卫兵,董事,董事长,总经理;
曾焕中,董事 [退出] | 2020-07-16 |
法定代表人变更 | 苏波宇 | 康卫兵 | 2020-07-16 |
股东变更 | 股东发生变更 | - | 2019-11-15 |
住所变更 | 惠州市惠城区三栋镇竹园路11号中洲天御花园肉菜市场5层01号04房 | 惠州市江北文昌一路7号华贸大厦1单元30层04号 | 2019-08-16 |
负责人变更 | 康卫兵 | 林长青 | 2018-11-27 |
法定代表人变更 | 康卫兵 | 林长青 | 2018-11-27 |
高级管理人员备案 | 黄薇,董事
梁晓斌,监事
林长青,董事,董事长,总经理 [新增]
杨树辉,董事 | 黄薇,董事
梁晓斌,监事
刘继周,董事,董事长,总经理 [退出]
杨树辉,董事 | 2015-06-23 |
负责人变更 | 林长青 | 刘继周 | 2015-06-23 |
股东备案 | 黄薇,董事;
梁晓斌,监事;
林长青,董事,董事长,总经理; [新增]
杨树辉,董事 | 黄薇,董事;
梁晓斌,监事;
刘继周,董事,董事长,总经理; [退出]
杨树辉,董事 | 2015-06-23 |
法定代表人 | 林长青 | 刘继周 | 2015-06-23 |
负责人变更 | 刘继周 | 马一鸣 | 2014-11-03 |
股东备案 | 黄薇,董事; [新增]
梁晓斌,监事; [新增]
刘继周,董事,董事长,总经理; [新增]
杨树辉,董事 [新增] | 黄生林,监事; [退出]
黄勋迪,董事; [退出]
蓝雪花,董事; [退出]
马一鸣,董事长,总经理 [退出] | 2014-11-03 |
住所 | 惠州市江北文昌一路7号华贸大厦1单元30层04号 | 惠州市鹅岭西路53号路桥大厦511 | 2014-11-03 |
法定代表人 | 刘继周 | 马一鸣 | 2014-11-03 |
法人股东 | 股东发生变更 | - | 2014-06-10 |
法人股东 | 股东发生变更 | | 2014-06-10 |
股东变更 | 股东发生变更 | - | 2011-02-17 |
企业类型变更 | 1152 | 1130 | 2011-02-17 |
住所变更 | 惠州市鹅岭西路53号路桥大厦511 | 惠州市河南岸新岸路星湖苑15层F房 | 2010-09-14 |
股东备案 | 黄生林,监事; [新增]
黄勋迪,董事; [新增]
蓝雪花,董事; [新增]
马一鸣,董事长,总经理 [新增] | 谭松明,董事长,总经理; [退出]
杨正松,董事; [退出]
钟敏,董事; [退出]
朱明,监事 [退出] | 2010-09-14 |
股东变更 | 股东发生变更 | - | 2010-09-14 |
法定代表人变更 | 马一鸣 | 谭松明 | 2010-09-14 |