桐乡市雅嘉纺织有限公司,办公室地址位于丝绸之府、国家历史文化名城嘉兴,桐乡市大麻镇工业园区,我公司主要提供纺织品、床上用品、针织品、纺织面料的生产销售。
联系方式
其他联系方式
相关产品
工商信息和基本资料
桐乡市雅嘉纺织有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
沈国清 | 40% | 人民币200万元 |
沈国平 | 40% | 人民币200万元 |
徐国强 | 10% | 人民币50万元 |
费天荣 | 10% | 人民币50万元 |
桐乡市雅嘉纺织有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
投资人(股权)备案 | 姓名: 沈国平; 出资额: 万; 百分比: %; [新增] 姓名: 沈国清; 出资额: 万; 百分比: %; 姓名: 徐国强; 出资额: 万; 百分比: %; 姓名: 费天荣; 出资额: 万; 百分比: %; | 姓名: 沈国清; 出资额: 万; 百分比: %; 姓名: 王纯; 出资额: 万; 百分比: %; [退出] 姓名: 徐国强; 出资额: 万; 百分比: %; 姓名: 费天荣; 出资额: 万; 百分比: %; | 2020-07-02 |
经营期限营业期限变更 | 营业期限至: 营业期限至: 长期 | 营业期限至: 2026-02-22 | 2020-07-02 |
投资人备案 | 姓名: 费天荣; 出资额: **; 百分比: **% 姓名: 徐国强; 出资额: **; 百分比: **% 姓名: 沈国清; 出资额: ***; 百分比: **% 姓名: 王纯; 出资额: ***; 百分比: **% | 姓名: 沈金斌; 出资额: **; 百分比: *% [退出] 姓名: 费天荣; 出资额: **; 百分比: **% 姓名: 徐国强; 出资额: **; 百分比: **% 姓名: 沈国清; 出资额: ***; 百分比: **% 姓名: 王纯; 出资额: ***; 百分比: **% | 2017-02-24 |
高级管理人员备案 | 姓名: 费天荣; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事 [新增] 姓名: 沈国清; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事长 姓名: 沈国清; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 经理 姓名: 沈进其(职工代表); 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增] 姓名: 沈梅香(职工代表); 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 监事 [新增] 姓名: 王纯; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事 姓名: 徐国强(监事会主席); 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增] | 姓名: 费天荣(监事会主席); 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出] 姓名: 沈国清; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事长 姓名: 沈国清; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 经理 姓名: 沈金斌; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出] 姓名: 王纯; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事 姓名: 徐国强; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出] 姓名: 朱东方(职工代表); 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出] | 2017-02-24 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 费天荣; 出资额: 50; 百分比: 10%姓名: 徐国强; 出资额: 50; 百分比: 10%姓名: 沈国清; 出资额: 200; 百分比: 40%姓名: 王纯; 出资额: 200; 百分比: 40% | 姓名: 沈金斌; 出资额: 40; 百分比: 8%姓名: 费天荣; 出资额: 50; 百分比: 10%姓名: 徐国强; 出资额: 50; 百分比: 10%姓名: 沈国清; 出资额: 160; 百分比: 32%姓名: 王纯; 出资额: 200; 百分比: 40% | 2017-02-24 |
姓名: 费天荣; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 沈国清; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长姓名: 沈国清; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 沈进其(职工代表); 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 沈梅香(职工代表); 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 王纯; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 徐国强(监事会主席); 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 | 姓名: 费天荣(监事会主席); 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 沈国清; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长姓名: 沈国清; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 沈金斌; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 王纯; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 徐国强; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 朱东方(职工代表); 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 | 2017-02-24 | |
组织机构变更 | 姓名: 费天荣; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 沈国清; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长姓名: 沈国清; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 沈进其(职工代表); 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 沈梅香(职工代表); 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 王纯; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 徐国强(监事会主席); 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 | 姓名: 费天荣(监事会主席); 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 沈国清; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长姓名: 沈国清; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 沈金斌; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 王纯; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 徐国强; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 朱东方(职工代表); 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 | 2017-02-24 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 沈金斌; 出资额: 40; 百分比: 8%姓名: 费天荣; 出资额: 50; 百分比: 10%姓名: 徐国强; 出资额: 50; 百分比: 10%姓名: 沈国清; 出资额: 160; 百分比: 32%姓名: 王纯; 出资额: 200; 百分比: 40% | 姓名: 沈金斌; 出资额: 40; 百分比: 8%姓名: 费天荣; 出资额: 50; 百分比: 10%姓名: 徐国强; 出资额: 50; 百分比: 10%姓名: 沈国清; 出资额: 160; 百分比: 32%姓名: 沈国平; 出资额: 200; 百分比: 40% | 2016-08-15 |
姓名: 费天荣(监事会主席); 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 沈国清; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长姓名: 沈国清; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 沈金斌; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 王纯; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 徐国强; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 朱东方(职工代表); 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 | 姓名: 费天荣(监事会主席); 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 沈国平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事姓名: 沈国清; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长姓名: 沈国清; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 沈金斌; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 徐国强(职工代表); 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 朱东方; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 | 2016-08-15 | |
统一社会信用代码:9********8558XY | 注册号:********52930 组织机构代码证:无 | 2016-08-15 | |
组织机构变更 | 姓名: 费天荣(监事会主席); 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 沈国清; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长姓名: 沈国清; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 沈金斌; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 王纯; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 徐国强; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 朱东方(职工代表); 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 | 姓名: 费天荣(监事会主席); 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 沈国平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事姓名: 沈国清; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长姓名: 沈国清; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 沈金斌; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 徐国强(职工代表); 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 朱东方; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 | 2016-08-15 |
换发统一社会信用代码执照 | 统一社会信用代码:*****8XY | 注册号:***** 组织机构代码证:无 | 2016-08-15 |
投资人备案 | 姓名: 沈金斌; 出资额: **; 百分比: *% 姓名: 费天荣; 出资额: **; 百分比: **% 姓名: 徐国强; 出资额: **; 百分比: **% 姓名: 沈国清; 出资额: ***; 百分比: **% 姓名: 王纯; 出资额: ***; 百分比: **% [新增] | 姓名: 沈金斌; 出资额: **; 百分比: *% 姓名: 费天荣; 出资额: **; 百分比: **% 姓名: 徐国强; 出资额: **; 百分比: **% 姓名: 沈国清; 出资额: ***; 百分比: **% 姓名: 沈国平; 出资额: ***; 百分比: **% [退出] | 2016-08-15 |
高级管理人员备案 | 姓名: 费天荣(监事会主席); 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事 姓名: 沈国清; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事长 姓名: 沈国清; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 经理 姓名: 沈金斌; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事 姓名: 王纯; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事 [新增] 姓名: 徐国强; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增] 姓名: 朱东方(职工代表); 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事 [新增] | 姓名: 费天荣(监事会主席); 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事 姓名: 沈国平; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 董事 [退出] 姓名: 沈国清; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事长 姓名: 沈国清; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 经理 姓名: 沈金斌; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事 姓名: 徐国强(职工代表); 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出] 姓名: 朱东方; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出] | 2016-08-15 |
组织机构变更 | 姓名: 费天荣(监事会主席); 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 姓名: 沈国清; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长 姓名: 沈国清; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 姓名: 沈金斌; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 姓名: 王纯; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [新增] 姓名: 徐国强; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增] 姓名: 朱东方(职工代表); 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [新增] | 姓名: 费天荣(监事会主席); 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 姓名: 沈国平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事 [退出] 姓名: 沈国清; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长 姓名: 沈国清; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 姓名: 沈金斌; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 姓名: 徐国强(职工代表); 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出] 姓名: 朱东方; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出] | 2016-08-15 |
高级管理人员备案 | 姓名: 费天荣(监事会主席); 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事 姓名: 沈国平; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 董事 姓名: 沈国清; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事长 姓名: 沈国清; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 经理 姓名: 沈金斌; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事 姓名: 徐国强(职工代表); 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增] 姓名: 朱东方; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事 [新增] | 姓名: 董俊杰; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出] 姓名: 费天荣(监事会主席); 证件名称: ; 证件号码: ***************; 性别: 男性; 职务: 监事 姓名: 沈国平; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 董事 姓名: 沈国清; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事长 姓名: 沈国清; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 总经理 姓名: 沈金斌; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事 姓名: 徐坤林(职工代表); 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出] | 2013-12-27 |
组织机构变更 | 姓名: 费天荣(监事会主席); 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 姓名: 沈国平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事 姓名: 沈国清; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长 姓名: 沈国清; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 姓名: 沈金斌; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 姓名: 徐国强(职工代表); 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增] 姓名: 朱东方; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [新增] | 姓名: 董俊杰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出] 姓名: 费天荣(监事会主席); 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 姓名: 沈国平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事 姓名: 沈国清; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长 姓名: 沈国清; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理 姓名: 沈金斌; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 姓名: 徐坤林(职工代表); 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出] | 2013-12-27 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 沈金斌; 出资额: 40; 百分比: 8%姓名: 费天荣; 出资额: 50; 百分比: 10%姓名: 徐国强; 出资额: 50; 百分比: 10%姓名: 沈国清; 出资额: 160; 百分比: 32%姓名: 沈国平; 出资额: 200; 百分比: 40% | 姓名: 徐坤林; 出资额: 15; 百分比: 3% 姓名: 沈金斌; 出资额: 25; 百分比: 5% 姓名: 董俊杰; 出资额: 50; 百分比: 10% 姓名: 费天荣; 出资额: 50; 百分比: 10% 姓名: 徐国强; 出资额: 50; 百分比: 10% 姓名: 沈国清; 出资额: 110; 百分比: 22% 姓名: 沈国平; 出资额: 200; 百分比: 40% | 2013-12-27 |
姓名: 费天荣(监事会主席); 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 沈国平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事姓名: 沈国清; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长姓名: 沈国清; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 沈金斌; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 徐国强(职工代表); 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 朱东方; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 | 姓名: 董俊杰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 姓名: 费天荣(监事会主席); 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 姓名: 沈国平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事 姓名: 沈国清; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长 姓名: 沈国清; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理 姓名: 沈金斌; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 姓名: 徐坤林(职工代表); 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 | 2013-12-27 | |
组织机构变更 | 姓名: 费天荣(监事会主席); 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 沈国平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事姓名: 沈国清; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长姓名: 沈国清; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 沈金斌; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 徐国强(职工代表); 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 朱东方; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 | 姓名: 董俊杰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 姓名: 费天荣(监事会主席); 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 姓名: 沈国平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事 姓名: 沈国清; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长 姓名: 沈国清; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理 姓名: 沈金斌; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 姓名: 徐坤林(职工代表); 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 | 2013-12-27 |
注册号: ********52930 | 注册号: ********417 | 2009-12-23 | |
变更注册号 | 注册号: ********52930 | 注册号: ********417 | 2009-12-23 |
集团编号升级 | 注册号: ***** | 注册号: *****17 | 2009-12-23 |
变更注册号 | 注册号: ***** | 注册号: *****17 | 2009-12-23 |
组织机构变更 | 姓名: 董俊杰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 姓名: 费天荣(监事会主席); 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增] 姓名: 沈国平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事 姓名: 沈国清; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长 姓名: 沈国清; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理 姓名: 沈金斌; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增] 姓名: 徐坤林(职工代表); 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增] | 姓名: 董俊杰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 姓名: 费天荣; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出] 姓名: 沈国平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事 姓名: 沈国清; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长 姓名: 沈国清; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理 姓名: 张宏; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [退出] | 2009-12-22 |
注册资本变更 | 500( + 400% ) | 100 | 2009-12-22 |
行业代码变更 | 行业代码:1761 | 行业代码:1760 | 2009-12-22 |
实收资本变更 | 500( + 400% ) | 100 | 2009-12-22 |
高级管理人员备案 | 姓名: 董俊杰; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事 姓名: 费天荣(监事会主席); 证件名称: ; 证件号码: ***************; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增] 姓名: 沈国平; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 董事 姓名: 沈国清; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事长 姓名: 沈国清; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 总经理 姓名: 沈金斌; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增] 姓名: 徐坤林(职工代表); 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增] | 姓名: 董俊杰; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事 姓名: 费天荣; 证件名称: ; 证件号码: ***************; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出] 姓名: 沈国平; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 董事 姓名: 沈国清; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事长 姓名: 沈国清; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 总经理 姓名: 张宏; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 监事 [退出] | 2009-12-22 |
行业代码变更 | 行业代码:1761 | 行业代码:1760 | 2009-12-22 |
注册资本(金)变更 | 500 | 100 | 2009-12-22 |
实收资本变更 | 500 | 100 | 2009-12-22 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 徐坤林; 出资额: 15; 百分比: 3%姓名: 沈金斌; 出资额: 25; 百分比: 5%姓名: 董俊杰; 出资额: 50; 百分比: 10%姓名: 费天荣; 出资额: 50; 百分比: 10%姓名: 徐国强; 出资额: 50; 百分比: 10%姓名: 沈国清; 出资额: 110; 百分比: 22%姓名: 沈国平; 出资额: 200; 百分比: 40% | 姓名: 董俊杰; 出资额: 10; 百分比: 10% 姓名: 费天荣; 出资额: 10; 百分比: 10% 姓名: 张宏; 出资额: 10; 百分比: 10% 姓名: 沈国清; 出资额: 20; 百分比: 20% 姓名: 沈国平; 出资额: 50; 百分比: 50% | 2009-12-22 |
姓名: 董俊杰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 费天荣(监事会主席); 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 沈国平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事姓名: 沈国清; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长姓名: 沈国清; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理姓名: 沈金斌; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 徐坤林(职工代表); 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 | 姓名: 董俊杰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 姓名: 费天荣; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 姓名: 沈国平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事 姓名: 沈国清; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长 姓名: 沈国清; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理 姓名: 张宏; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 | 2009-12-22 | |
组织机构变更 | 姓名: 董俊杰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 费天荣(监事会主席); 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 沈国平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事姓名: 沈国清; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长姓名: 沈国清; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理姓名: 沈金斌; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 徐坤林(职工代表); 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 | 姓名: 董俊杰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 姓名: 费天荣; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 姓名: 沈国平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事 姓名: 沈国清; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长 姓名: 沈国清; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理 姓名: 张宏; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 | 2009-12-22 |
桐乡市雅嘉纺织有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
王纯 | 董事 |
费天荣 | 董事 |
沈国清 | 经理 |
徐国强(监事会主席) | 监事 |
沈国清 | 董事长 |
沈进其(职工代表) | 监事 |
沈梅香(职工代表) | 监事 |
本页是 [桐乡市雅嘉纺织有限公司] 在顺企网嘉兴黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。