变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
高级管理人员备案 | 姓名: 李涛; 证件号码: ; 职位: 董事;
姓名: 杨其顺; 证件号码: ; 职位: 董事;
姓名: 沈亚飞; 证件号码: ; 职位: 监事;
姓名: 沈晓杰; 证件号码: ; 职位: 监事会主席; [新增]
姓名: 沈生农; 证件号码: ; 职位: 监事; [新增]
姓名: 费国峰; 证件号码: ; 职位: 监事;
姓名: 钟飞; 证件号码: ; 职位: 董事长;
姓名: 钟飞; 证件号码: ; 职位: 总经理;
姓名: 顾晶晶(职工代表监事); 证件号码: ; 职位: 监事;
姓名:潘敏芳;证件号码:; 职位: 财务负责人; | 姓名: 施煜良(主席); 证件号码: ; 职位: 监事; [退出]
姓名: 李涛; 证件号码: ; 职位: 董事;
姓名: 杨其顺; 证件号码: ; 职位: 董事;
姓名: 沈亚飞; 证件号码: ; 职位: 董事;
姓名: 沈建坤; 证件号码: ; 职位: 董事; [退出]
姓名: 费国峰; 证件号码: ; 职位: 监事;
姓名: 钟飞; 证件号码: ; 职位: 董事长;
姓名: 钟飞; 证件号码: ; 职位: 总经理;
姓名: 顾晶晶(职工代表监事); 证件号码: ; 职位: 监事;
姓名: 马亚萍; 证件号码: ; 职位: 监事; [退出]
姓名: 黄照(职工代表监事); 证件号码: ; 职位: 监事; [退出]
姓名:潘敏芳;证件号码:; 职位: 财务负责人; | 2022-03-31 |
法定代表人变更 | 钟飞 | 钱洪江 | 2020-05-26 |
高级管理人员备案 | 姓名: 施煜良(主席); 证件号码: ; 职位: 监事;
姓名: 李涛; 证件号码: ; 职位: 董事; [新增]
姓名: 杨其顺; 证件号码: ; 职位: 董事; [新增]
姓名: 沈亚飞; 证件号码: ; 职位: 董事; [新增]
姓名: 沈建坤; 证件号码: ; 职位: 董事;
姓名: 费国峰; 证件号码: ; 职位: 监事; [新增]
姓名: 钟飞; 证件号码: ; 职位: 董事长; [新增]
姓名: 钟飞; 证件号码: ; 职位: 总经理; [新增]
姓名: 顾晶晶(职工代表监事); 证件号码: ; 职位: 监事;
姓名: 马亚萍; 证件号码: ; 职位: 监事;
姓名: 黄照(职工代表监事); 证件号码: ; 职位: 监事; | 姓名: 施煜良(主席); 证件号码: ; 职位: 监事;
姓名: 李敏(职工代表董事); 证件号码: ; 职位: 董事; [退出]
姓名: 沈建坤; 证件号码: ; 职位: 董事;
姓名: 胡建林; 证件号码: ; 职位: 监事; [退出]
姓名: 赵荣华(职工代表董事); 证件号码: ; 职位: 董事; [退出]
姓名: 钱洪江; 证件号码: ; 职位: 经理; [退出]
姓名: 钱洪江; 证件号码: ; 职位: 董事长; [退出]
姓名: 陆坚; 证件号码: ; 职位: 董事; [退出]
姓名: 顾晶晶(职工代表监事); 证件号码: ; 职位: 监事;
姓名: 马亚萍; 证件号码: ; 职位: 监事;
姓名: 黄照(职工代表监事); 证件号码: ; 职位: 监事; | 2020-05-26 |
投资人(股权)备案 | 企业名称: 桐乡市人民政府国有资产监督管理办公室; 出资额: 万; 百分比: %; [新增] | 企业名称: 桐乡市国有资产监督管理委员会办公室; 出资额: 万; 百分比: %; [退出] | 2020-05-26 |
| 统一社会信用代码:9********79746R | 注册号:********57950
组织机构代码证:无 | 2017-03-10 |
换发统一社会信用代码执照 | 统一社会信用代码:9********79746R | 注册号:********57950
组织机构代码证:无 | 2017-03-10 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 钱洪江 | 李建浩 | 2015-06-12 |
组织机构变更 | 姓名: 顾晶晶(职工代表监事); 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 胡建林; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 黄照(职工代表监事); 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 李敏(职工代表董事); 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 陆坚; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 马亚萍; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 钱洪江; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长姓名: 钱洪江; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 沈建坤; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 施煜良(主席); 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 赵荣华(职工代表董事); 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 | 姓名: 陈一锋; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 胡建林; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 李建浩; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 李建浩; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理
姓名: 陆坚; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 陆新明(职工代表监事); 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 钱洪江(职工代表董事); 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 沈建峰(主席); 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 盛月良; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长
姓名: 徐建兴; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 许雷; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 朱国强(职工代表监事); 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
| 2015-06-12 |
组织机构变更 | 姓名: 顾晶晶(职工代表监事); 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 女性; 职务: 监事 [新增]
姓名: 胡建林; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 黄照(职工代表监事); 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]
姓名: 李敏(职工代表董事); 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男性; 职务: 董事 [新增]
姓名: 陆坚; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 马亚萍; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 女性; 职务: 监事 [新增]
姓名: 钱洪江; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男性; 职务: 董事长 [新增]
姓名: 钱洪江; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男性; 职务: 经理 [新增]
姓名: 沈建坤; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男性; 职务: 董事 [新增]
姓名: 施煜良(主席); 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]
姓名: 赵荣华(职工代表董事); 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男性; 职务: 董事 [新增] | 姓名: 陈一锋; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]
姓名: 胡建林; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 李建浩; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出]
姓名: 李建浩; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男性; 职务: 经理 [退出]
姓名: 陆坚; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 陆新明(职工代表监事); 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]
姓名: 钱洪江(职工代表董事); 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出]
姓名: 沈建峰(主席); 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]
姓名: 盛月良; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男性; 职务: 董事长 [退出]
姓名: 徐建兴; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出]
姓名: 许雷; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出]
姓名: 朱国强(职工代表监事); 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出] | 2015-06-12 |
高级管理人员备案 | 姓名: 顾晶晶(职工代表监事); 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 女性; 职务: 监事 [新增]
姓名: 胡建林; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 黄照(职工代表监事); 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]
姓名: 李敏(职工代表董事); 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男性; 职务: 董事 [新增]
姓名: 陆坚; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 马亚萍; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 女性; 职务: 监事 [新增]
姓名: 钱洪江; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男性; 职务: 董事长 [新增]
姓名: 钱洪江; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男性; 职务: 经理 [新增]
姓名: 沈建坤; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男性; 职务: 董事 [新增]
姓名: 施煜良(主席); 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]
姓名: 赵荣华(职工代表董事); 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男性; 职务: 董事 [新增] | 姓名: 陈一锋; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]
姓名: 胡建林; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 李建浩; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出]
姓名: 李建浩; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男性; 职务: 经理 [退出]
姓名: 陆坚; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 陆新明(职工代表监事); 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]
姓名: 钱洪江(职工代表董事); 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出]
姓名: 沈建峰(主席); 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]
姓名: 盛月良; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男性; 职务: 董事长 [退出]
姓名: 徐建兴; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出]
姓名: 许雷; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出]
姓名: 朱国强(职工代表监事); 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出] | 2015-06-12 |
组织机构变更 | 姓名: 陈一锋; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 胡建林; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 李建浩; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男性; 职务: 经理
姓名: 李建浩; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 陆坚; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男性; 职务: 董事 [新增]
姓名: 陆新明(职工代表监事); 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 钱洪江(职工代表董事); 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男性; 职务: 董事 [新增]
姓名: 沈建峰(主席); 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]
姓名: 盛月良; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男性; 职务: 董事长 [新增]
姓名: 徐建兴; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男性; 职务: 董事 [新增]
姓名: 许雷; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男性; 职务: 董事 [新增]
姓名: 朱国强(职工代表监事); 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男性; 职务: 监事 | 姓名: 陈一锋; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 胡建林; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 李海强(主席); 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]
姓名: 李建浩; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 陆建华; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出]
姓名: 陆新明(职工代表监事); 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 潘敏芳; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 女性; 职务: 董事长 [退出]
姓名: 潘敏芳; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男性; 职务: 经理 [退出]
姓名: 徐建兴(职工代表董事); 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出]
姓名: 张富强; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出]
姓名: 张应中; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出]
姓名: 朱国强(职工代表监事); 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男性; 职务: 监事 | 2013-05-13 |
法定代表人变更 | 李建浩 | 潘敏芳 | 2013-05-13 |
组织机构变更 | 姓名: 陈一锋; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 胡建林; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 李建浩; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 李建浩; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 陆坚; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 陆新明(职工代表监事); 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 钱洪江(职工代表董事); 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 沈建峰(主席); 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 盛月良; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长姓名: 徐建兴; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 许雷; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 朱国强(职工代表监事); 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 | 姓名: 陈一锋; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 胡建林; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 李海强(主席); 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 李建浩; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 陆建华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 陆新明(职工代表监事); 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 潘敏芳; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事长
姓名: 潘敏芳; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理
姓名: 徐建兴(职工代表董事); 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 张富强; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 张应中; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 朱国强(职工代表监事); 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
| 2013-05-13 |
高级管理人员备案 | 潘敏芳,张应中,张富强,陆建华,徐建兴(职工代表董事),李海强(主席),陈一锋,胡建林,陆新明(职工代表监事),潘敏芳,李建浩,朱国强(职工代表监事) [新增] | 潘敏芳,张应中,张富强,陆建华,徐建兴(职工代表董事),李海强(主席),许雷,胡建林,陆新明(职工代表监事),潘敏芳,李建浩 [退出] | 2011-09-08 |
实收资本变更 | 10000( + 100% ) | 5000 | 2010-04-26 |
实收资本变更 | 10000 | 5000 | 2010-04-26 |