变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
高级管理人员备案 | 姓名: 凌璘(职工董事); 证件号码: ******************; 职位: 董事;
姓名: 徐建顺; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
姓名: 曹振晓; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]
姓名: 朱丽英; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;
姓名: 朱丽英; 证件号码: ******************; 职位: 经理;
姓名: 梅绯绯; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]
姓名: 沈明杰; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]
姓名: 王毅耐; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]
姓名: 王耀平; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席; [新增]
姓名: 金建飞; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]
姓名: 闻见超; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
姓名: 陆晓红; 证件号码: ******************; 职位: 董事; | 姓名: 凌璘(职工董事); 证件号码: ******************; 职位: 董事;
姓名: 夏燕; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]
姓名: 徐建顺; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
姓名: 朱丽英; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;
姓名: 朱丽英; 证件号码: ******************; 职位: 经理;
姓名: 诸惠根(监事会主席); 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]
姓名: 赵弘毅; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]
姓名: 金建飞(职工监事); 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]
姓名: 闻见超; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
姓名: 陆坚; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]
姓名: 陆晓红; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
姓名: 顾佳英(职工监事); 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出] | 2020-04-30 |
经营范围变更 | 桐乡市高桥新区内的新市镇、基础设施建设、投资;安置房建设;公用设施建设;绿化养护;建筑材料的销售;广告制作、发布;广告位出租;水利建设项目的投资开发建设与管理;受政府委托从事土地开发;针织品、裘皮制品的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 桐乡市高桥新区内的新市镇、基础设施建设、投资;安置房建设;公用设施建设;绿化养护;建筑材料的销售;广告制作、发布;广告位出租。 | 2020-01-10 |
高级管理人员备案 | 姓名: 凌璘(职工董事); 证件号码: ******************; 职位: 董事;
姓名: 夏燕; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
姓名: 徐建顺; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]
姓名: 朱丽英; 证件号码: ******************; 职位: 经理;
姓名: 朱丽英; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;
姓名: 诸惠根(监事会主席); 证件号码: ******************; 职位: 监事;
姓名: 赵弘毅; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
姓名: 金建飞(职工监事); 证件号码: ******************; 职位: 监事;
姓名: 闻见超; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
姓名: 陆坚; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
姓名: 陆晓红; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
姓名: 顾佳英(职工监事); 证件号码: ******************; 职位: 监事; | 姓名: 凌璘(职工董事); 证件号码: ******************; 职位: 董事;
姓名: 夏燕; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
姓名: 朱丽英; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;
姓名: 朱丽英; 证件号码: ******************; 职位: 经理;
姓名: 诸惠根(监事会主席); 证件号码: ******************; 职位: 监事;
姓名: 赵弘毅; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
姓名: 金建飞(职工监事); 证件号码: ******************; 职位: 监事;
姓名: 闻见超; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
姓名: 陆坚; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
姓名: 陆晓红; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
姓名: 陈侃侃; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]
姓名: 顾佳英(职工监事); 证件号码: ******************; 职位: 监事; | 2020-01-10 |
投资人备案 | 企业名称: 桐乡市人民政府国有资产监督管理办公室; 出资额: ****万; 百分比: ***%; [新增] | 企业名称: 桐乡市国有资产监督管理委员会办公室; 出资额: ****万; 百分比: ***%; [退出] | 2020-01-10 |
住所变更 | 浙江省嘉兴市桐乡市高桥街道高架路***号 | 浙江省嘉兴市桐乡市高桥镇高架路***号 | 2020-01-10 |
高级管理人员备案 | 姓名: 凌璘(职工董事); 证件号码: ******************; 职位: 董事 [新增]
姓名: 夏燕; 证件号码: ******************; 职位: 监事
姓名: 朱丽英; 证件号码: ******************; 职位: 董事长
姓名: 朱丽英; 证件号码: ******************; 职位: 经理
姓名: 诸惠根(监事会主席); 证件号码: ******************; 职位: 监事
姓名: 赵弘毅; 证件号码: ******************; 职位: 监事
姓名: 金建飞(职工监事); 证件号码: ******************; 职位: 监事
姓名: 闻见超; 证件号码: ******************; 职位: 监事
姓名: 陆坚; 证件号码: ******************; 职位: 董事
姓名: 陆晓红; 证件号码: ******************; 职位: 董事
姓名: 陈侃侃; 证件号码: ******************; 职位: 董事
姓名: 顾佳英(职工监事); 证件号码: ******************; 职位: 监事 | 姓名: 夏燕; 证件号码: ******************; 职位: 监事
姓名: 朱丽英; 证件号码: ******************; 职位: 董事长
姓名: 朱丽英; 证件号码: ******************; 职位: 经理
姓名: 诸惠根(监事会主席); 证件号码: ******************; 职位: 监事
姓名: 赵弘毅; 证件号码: ******************; 职位: 监事
姓名: 金建飞(职工监事); 证件号码: ******************; 职位: 监事
姓名: 闻见超; 证件号码: ******************; 职位: 监事
姓名: 陆坚; 证件号码: ******************; 职位: 董事
姓名: 陆晓红; 证件号码: ******************; 职位: 董事
姓名: 陈侃侃; 证件号码: ******************; 职位: 董事
姓名: 顾佳英(职工监事); 证件号码: ******************; 职位: 监事
姓名: 高炜人(职工董事); 证件号码: ******************; 职位: 董事 [退出] | 2018-07-16 |
换发统一社会信用代码执照 | 统一社会信用代码:9********39627Q | 注册号:********85269
组织机构代码证:无 | 2016-02-23 |
一般经营项目变更 | 一般经营项目: 桐乡市高桥新区内的新市镇、基础设施建设、投资;安置房建设;公用设施建设;绿化养护;建筑材料的销售;广告制作、发布;广告位出租。 | 一般经营项目: 桐乡市高桥新区内的新市镇、基础设施建设、投资;安置房建设;公用设施建设。 | 2016-02-23 |
| 统一社会信用代码:9********39627Q | 注册号:********85269
组织机构代码证:无 | 2016-02-23 |
组织机构变更 | 姓名: 陈侃侃; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 高炜人(职工董事); 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 顾佳英(职工监事); 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 金建飞(职工监事); 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 陆坚; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 陆晓红; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 闻见超; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 夏燕; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 赵弘毅; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 朱丽英; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 朱丽英; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事长姓名: 诸惠根(监事会主席); 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 | 姓名: 蔡立新; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 高炜人(职工董事); 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 顾佳英(职工监事); 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
姓名: 蓝亚民; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 陆坚; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 沈建良; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长
姓名: 沈建良; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理
姓名: 沈跃华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 吴康; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 张英; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
姓名: 朱丽英(职工监事); 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
姓名: 诸惠根(监事会主席); 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
| 2015-04-13 |
高级管理人员备案 | 姓名: 陈侃侃; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [新增]
姓名: 高炜人(职工董事); 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 顾佳英(职工监事); 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
姓名: 金建飞(职工监事); 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [新增]
姓名: 陆坚; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 陆晓红; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [新增]
姓名: 闻见超; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [新增]
姓名: 夏燕; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [新增]
姓名: 赵弘毅; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]
姓名: 朱丽英; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [新增]
姓名: 朱丽英; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事长 [新增]
姓名: 诸惠根(监事会主席); 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 | 姓名: 蔡立新; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出]
姓名: 高炜人(职工董事); 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 顾佳英(职工监事); 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
姓名: 蓝亚民; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]
姓名: 陆坚; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 沈建良; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长 [退出]
姓名: 沈建良; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [退出]
姓名: 沈跃华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出]
姓名: 吴康; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]
姓名: 张英; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [退出]
姓名: 朱丽英(职工监事); 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [退出]
姓名: 诸惠根(监事会主席); 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 | 2015-04-13 |
法定代表人变更 | 朱丽英 | 沈建良 | 2015-04-13 |
组织机构变更 | 姓名: 陈侃侃; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [新增]
姓名: 高炜人(职工董事); 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 顾佳英(职工监事); 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
姓名: 金建飞(职工监事); 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [新增]
姓名: 陆坚; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 陆晓红; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [新增]
姓名: 闻见超; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [新增]
姓名: 夏燕; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [新增]
姓名: 赵弘毅; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]
姓名: 朱丽英; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [新增]
姓名: 朱丽英; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事长 [新增]
姓名: 诸惠根(监事会主席); 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 | 姓名: 蔡立新; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出]
姓名: 高炜人(职工董事); 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 顾佳英(职工监事); 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
姓名: 蓝亚民; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]
姓名: 陆坚; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 沈建良; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长 [退出]
姓名: 沈建良; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [退出]
姓名: 沈跃华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出]
姓名: 吴康; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]
姓名: 张英; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [退出]
姓名: 朱丽英(职工监事); 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [退出]
姓名: 诸惠根(监事会主席); 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 | 2015-04-13 |
高级管理人员备案 | 沈建良,沈跃华,沈建良,高炜人(职工董事),陆坚,吴康,蓝亚民,张英,诸惠根(监事会主席),朱丽英(职工监事),顾佳英(职工监事),蔡立新 [新增] | 沈建良,屠建忠,沈建良,高炜人(职工董事),陆坚,吴康,蓝亚民,张英,诸惠根(监事会主席),朱丽英(职工监事),顾佳英(职工监事),蔡立新 [退出] | 2014-10-13 |
组织机构变更 | 姓名: 蔡立新; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 高炜人(职工董事); 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 顾佳英(职工监事); 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 蓝亚民; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 陆坚; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 沈建良; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长姓名: 沈建良; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 屠建忠; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 吴康; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 张英; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 朱丽英(职工监事); 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 诸惠根(监事会主席); 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 | 姓名: 蔡立新; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 高炜人(职工董事); 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 顾佳英(职工监事); 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
姓名: 姜伟国; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长
姓名: 姜伟国; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理
姓名: 蓝亚民; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 陆坚; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 屠建忠; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 徐剑东; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 张英; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
姓名: 朱丽英(职工监事); 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
姓名: 诸惠根(监事会主席); 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
| 2013-10-15 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 沈建良 | 姜伟国 | 2013-10-15 |
高级管理人员备案 | 姓名: 蔡立新; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 高炜人(职工董事); 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 顾佳英(职工监事); 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
姓名: 蓝亚民; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 陆坚; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 沈建良; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长 [新增]
姓名: 沈建良; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [新增]
姓名: 屠建忠; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 吴康; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]
姓名: 张英; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
姓名: 朱丽英(职工监事); 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
姓名: 诸惠根(监事会主席); 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 | 姓名: 蔡立新; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 高炜人(职工董事); 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 顾佳英(职工监事); 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
姓名: 姜伟国; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长 [退出]
姓名: 姜伟国; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [退出]
姓名: 蓝亚民; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 陆坚; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 屠建忠; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 徐剑东; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]
姓名: 张英; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
姓名: 朱丽英(职工监事); 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
姓名: 诸惠根(监事会主席); 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 | 2013-10-15 |
组织机构变更 | 姓名: 蔡立新; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 高炜人(职工董事); 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 顾佳英(职工监事); 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
姓名: 蓝亚民; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 陆坚; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 沈建良; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长 [新增]
姓名: 沈建良; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [新增]
姓名: 屠建忠; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 吴康; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]
姓名: 张英; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
姓名: 朱丽英(职工监事); 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
姓名: 诸惠根(监事会主席); 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 | 姓名: 蔡立新; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 高炜人(职工董事); 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 顾佳英(职工监事); 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
姓名: 姜伟国; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长 [退出]
姓名: 姜伟国; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [退出]
姓名: 蓝亚民; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 陆坚; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 屠建忠; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 徐剑东; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]
姓名: 张英; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
姓名: 朱丽英(职工监事); 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
姓名: 诸惠根(监事会主席); 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 | 2013-10-15 |
高级管理人员备案 | 姓名: 蔡立新; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 高炜人(职工董事); 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 顾佳英(职工监事); 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
姓名: 姜伟国; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长
姓名: 姜伟国; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理
姓名: 蓝亚民; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]
姓名: 陆坚; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [新增]
姓名: 屠建忠; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [新增]
姓名: 徐剑东; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]
姓名: 张英; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
姓名: 朱丽英(职工监事); 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
姓名: 诸惠根(监事会主席); 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 | 姓名: 蔡立新; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长
姓名: 蔡立新; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理
姓名: 高炜人(职工董事); 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 顾佳英(职工监事); 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
姓名: 姜伟国; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 陆建华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出]
姓名: 徐华君; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]
姓名: 张锦英; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事 [退出]
姓名: 张英; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
姓名: 朱丽英(职工监事); 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
姓名: 诸惠根(监事会主席); 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 | 2011-12-29 |
组织机构变更 | 姓名: 蔡立新; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 高炜人(职工董事); 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 顾佳英(职工监事); 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
姓名: 姜伟国; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长
姓名: 姜伟国; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理
姓名: 蓝亚民; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]
姓名: 陆坚; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [新增]
姓名: 屠建忠; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [新增]
姓名: 徐剑东; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]
姓名: 张英; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
姓名: 朱丽英(职工监事); 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
姓名: 诸惠根(监事会主席); 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 | 姓名: 蔡立新; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长
姓名: 蔡立新; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理
姓名: 高炜人(职工董事); 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 顾佳英(职工监事); 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
姓名: 姜伟国; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 陆建华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出]
姓名: 徐华君; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]
姓名: 张锦英; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事 [退出]
姓名: 张英; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
姓名: 朱丽英(职工监事); 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
姓名: 诸惠根(监事会主席); 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 | 2011-12-29 |
组织机构变更 | 姓名: 蔡立新; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 高炜人(职工董事); 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 顾佳英(职工监事); 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 姜伟国; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长姓名: 姜伟国; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 蓝亚民; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 陆坚; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 屠建忠; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 徐剑东; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 张英; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 朱丽英(职工监事); 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 诸惠根(监事会主席); 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 | 姓名: 蔡立新; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长
姓名: 蔡立新; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理
姓名: 高炜人(职工董事); 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 顾佳英(职工监事); 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
姓名: 姜伟国; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 陆建华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 徐华君; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 张锦英; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事
姓名: 张英; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
姓名: 朱丽英(职工监事); 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
姓名: 诸惠根(监事会主席); 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
| 2011-12-29 |
法定代表人变更 | 姜伟国 | 蔡立新 | 2011-12-29 |