变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
高级管理人员备案 | 姓名: 蒋赛伟; 证件号码: ; 职位: 监事 [新增]
姓名: 金元军; 证件号码: ; 职位: 执行董事
姓名: 金元军; 证件号码: ; 职位: 经理 | 姓名: 金元军; 证件号码: ; 职位: 经理
姓名: 金元军; 证件号码: ; 职位: 执行董事
姓名: 陈剑军; 证件号码: ; 职位: 监事 [退出] | 2018-07-13 |
经营范围变更 | 批发兼零售:预包装食品、酒类;零售:卷烟、雪茄烟;销售:初级农产品(茶叶)、茶具、酒具;市场营销策划。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 批发兼零售:预包装食品、酒类;零售:卷烟、雪茄烟;销售:初级农产品(茶叶)、茶具、酒具。 | 2018-07-13 |
住所变更 | 住所: 平湖市当湖街道环城北路号
邮政编码:
电话: | 住所: 平湖市当湖街道城南西路-号
邮政编码:
电话: | 2016-08-22 |
住所(营业场所、地址)变更 | 住所: 平湖市当湖街道环城北路66号; 邮政编码: 314200; 电话: ********; | 住所: 平湖市当湖街道城南西路393-395号; 邮政编码: 314200; 电话: ********; | 2016-08-22 |
一般经营项目变更 | 一般经营项目: 批发兼零售:预包装食品、酒类;零售:卷烟、雪茄烟;销售:初级农产品(茶叶)、茶具、酒具。 | 一般经营项目: 批发兼零售:预包装食品、酒类;销售:初级农产品(茶叶)、茶具、酒具。 | 2015-10-14 |
| 统一社会信用代码:9********40451P | 注册号:********87712
组织机构代码证:无 | 2015-09-28 |
换发统一社会信用代码执照 | 统一社会信用代码:9********40451P | 注册号:********87712
组织机构代码证:无 | 2015-09-28 |
许可经营项目变更 | 许可经营项目: | 许可经营项目: 批发兼零售:酒类(食品流通许可证有效期限至2015年7月10日)。 | 2015-09-28 |
一般经营项目变更 | 一般经营项目: 批发兼零售:预包装食品、酒类;销售:初级农产品(茶叶)、茶具、酒具。 | 一般经营项目: 销售:初级农产品(茶叶)、茶具、酒具。 | 2015-09-28 |
注册资本变更 | ** | *** | 2014-12-10 |
高级管理人员备案 | 姓名: 陈剑军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]
姓名: 金元军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增]
姓名: 金元军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [新增] | 姓名: 陈青妹; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [退出]
姓名: 蒋斌峰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事 [退出]
姓名: 蒋斌峰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理 [退出] | 2014-12-10 |
投资人备案 | 姓名: 蒋斌峰; 出资额: **; 百分比: ***% | 姓名: 陈青妹; 出资额: **; 百分比: **% [退出]
姓名: 蒋斌峰; 出资额: **; 百分比: **% | 2014-12-10 |
组织机构变更 | 姓名: 陈剑军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]
姓名: 金元军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增]
姓名: 金元军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [新增] | 姓名: 陈青妹; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [退出]
姓名: 蒋斌峰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事 [退出]
姓名: 蒋斌峰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理 [退出] | 2014-12-10 |
注册资本变更 | 50( - 50% ) | 100 | 2014-12-10 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 蒋斌峰; 出资额: 50; 百分比: 100% | 姓名: 陈青妹; 出资额: 50; 百分比: 50%
姓名: 蒋斌峰; 出资额: 50; 百分比: 50%
| 2014-12-10 |
组织机构变更 | 姓名: 陈剑军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 金元军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 金元军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 | 姓名: 陈青妹; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
姓名: 蒋斌峰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事
姓名: 蒋斌峰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理
| 2014-12-10 |
| 姓名: 陈剑军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 金元军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 金元军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 | 姓名: 陈青妹; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
姓名: 蒋斌峰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事
姓名: 蒋斌峰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理
| 2014-12-10 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 金元军 | 蒋斌峰 | 2014-12-10 |
企业类型变更 | 一人有限责任公司(自然人独资) | 私营有限责任公司(自然人控股或私营性质企业控股) | 2014-12-10 |
注册资本(金)变更 | 50 | 100 | 2014-12-10 |
实收资本变更 | 0 | 100 | 2014-12-10 |