变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
高级管理人员备案 | 姓名: 李宇光; 证件号码: C******(*); 职位: 董事;
姓名: 李宇光; 证件号码: C******(*); 职位: 经理;
姓名: 林红; 证件号码: H******(*); 职位: 董事;
姓名: 查懋诚; 证件号码: D******(*); 职位: 董事长;
姓名: 洪晓兰; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
姓名: 邓满华; 证件号码: E******(*); 职位: 董事;
姓名: 颜文英; 证件号码: D******(*); 职位: 董事; [新增] | 姓名: 李宇光; 证件号码: C******(*); 职位: 董事;
姓名: 李宇光; 证件号码: C******(*); 职位: 经理;
姓名: 林红; 证件号码: H******(*); 职位: 董事;
姓名: 查懋诚; 证件号码: D******(*); 职位: 董事长;
姓名: 洪晓兰; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
姓名: 邓满华; 证件号码: E******(*); 职位: 董事;
姓名: 钟心田; 证件号码: E******(A); 职位: 董事; [退出] | 2021-02-18 |
注册资本变更 | ***** | ***** | 2018-01-08 |
注册资本变更 | 91500( + 159434% ) | 79500 | 2018-01-08 |
投资人备案 | 企业名称: 卡迪蒙德有限公司; 出资额: *****万; 百分比: ***% | 企业名称: 卡迪蒙德有限公司; 出资额: *****万; 百分比: ***% | 2018-01-08 |
投资总额变更 | 129000( + 10.25641% ) | 117000 | 2018-01-08 |
注册资本变更 | ***** | ***** | 2017-10-20 |
注册资本变更 | 79500( + 8.90411% ) | 73000 | 2017-10-20 |
名称变更 | 嘉兴兴裕实业有限公司 | 嘉兴兴裕置业有限公司 | 2017-10-20 |
多证合一备案 | 住房公积金缴存登记 | - | 2017-10-20 |
投资总额变更 | 117000( + 5.88235% ) | 110500 | 2017-10-20 |
经营范围变更 | 实业投资;股权投资;经开2012-13号地块、经开2015-24号地块普通房地产开发、经营;房地产中介服务;房地产信息咨询服务;物业管理;自有房屋租赁;室内装饰工程设计施工;酒店管理;停车场(库)管理;设计、制作、发布广告;会展服务。(上述经营范围不含国家规定禁止、限制外商投资和许可经营的项目)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 经开2012-13号地块、经开2015-24号地块普通房地产开发、经营;自有场地内的停车服务及自有房屋出租。(上述经营范围不含国家规定禁止、限制外商投资和许可经营的项目) | 2017-10-20 |
投资人备案 | 企业名称: 卡迪蒙德有限公司; 出资额: *****万; 百分比: ***% | 企业名称: 卡迪蒙德有限公司; 出资额: *****万; 百分比: ***% | 2017-10-20 |
章程修正案备案 | 章程修正案调整 | - | 2017-08-21 |
高级管理人员备案 | 姓名: 李宇光; 证件号码: C******(*); 职位: 董事
姓名: 李宇光; 证件号码: C******(*); 职位: 经理
姓名: 林红; 证件号码: H******(*); 职位: 董事
姓名: 查懋诚; 证件号码: D******(*); 职位: 董事长
姓名: 洪晓兰; 证件号码: ********; 职位: 监事
姓名: 邓满华; 证件号码: E******(*); 职位: 董事
姓名: 钟心田; 证件号码: E******(A); 职位: 董事 | 姓名: 史慕兰; 证件号码: E******(*); 职位: 董事 [退出]
姓名: 李宇光; 证件号码: C******(*); 职位: 董事
姓名: 李宇光; 证件号码: C******(*); 职位: 经理
姓名: 林红; 证件号码: H******(*); 职位: 董事
姓名: 查懋诚; 证件号码: D******(*); 职位: 董事长
姓名: 洪晓兰; 证件号码: ********; 职位: 监事
姓名: 邓满华; 证件号码: E******(*); 职位: 董事
姓名: 钟心田; 证件号码: E******(A); 职位: 董事 | 2017-08-21 |
注册资本变更 | ***** | ***** | 2016-05-10 |
投资人备案 | 企业名称: 卡迪蒙德有限公司; 出资额: *****; 百分比: ***%; 法人性质: 企业法人 | 企业名称: 卡迪蒙德有限公司; 出资额: *****; 百分比: ***%; 法人性质: 企业法人 | 2016-05-10 |
经营范围变更 | 经营范围: 经开2012-13号地块、经开2015-24号地块普通房地产开发、经营;自有场地内的停车服务及自有房屋出租。(上述经营范围不含国家规定禁止、限制外商投资和许可经营的项目) | 经营范围: 经开2012-13号地块普通房地产开发、经营;自有场地内的停车服务及自有房屋出租。(上述经营范围不含国家规定禁止、限制外商投资和许可经营的项目) | 2016-05-10 |
注册资本变更 | 73000( + 12.30769% ) | 65000 | 2016-05-10 |
注册资本(金)变更 | 73000 | 65000 | 2016-05-10 |
投资人(股权)变更 | 企业名称: 卡迪蒙德有限公司; 出资额: 73000; 百分比: 100%; 法人性质: 企业法人 | 企业名称: 卡迪蒙德有限公司; 出资额: 65000; 百分比: 100%; 法人性质: 企业法人
| 2016-05-10 |
| 统一社会信用代码:9********27797B | 注册号:********
组织机构代码证:无 | 2016-04-15 |
换发统一社会信用代码执照 | 统一社会信用代码:9********27797B | 注册号:********
组织机构代码证:无 | 2016-04-15 |
注册资本变更 | ***** | ***** | 2014-08-15 |
投资人备案 | 企业名称: 卡迪蒙德有限公司; 出资额: *****; 百分比: ***%; 法人性质: 企业法人 | 企业名称: 卡迪蒙德有限公司; 出资额: *****; 百分比: ***%; 法人性质: 企业法人 | 2014-08-15 |
注册资本变更 | 65000( + 64.55696% ) | 39500 | 2014-08-15 |
注册资本(金)变更 | 65000 | 39500 | 2014-08-15 |
投资人(股权)变更 | 企业名称: 卡迪蒙德有限公司; 出资额: 65000; 百分比: 100%; 法人性质: 企业法人 | 企业名称: 卡迪蒙德有限公司; 出资额: 39500; 百分比: 100%; 法人性质: 企业法人
| 2014-08-15 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 李宇光 | 杜一莉 | 2014-02-17 |
| 姓名: 查懋诚; 证件名称: ; 证件号码: D168506(7); 性别: 男性; 职务: 董事长姓名: 邓满华; 证件名称: ; 证件号码: E511443(1); 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 洪晓兰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 李宇光; 证件名称: ; 证件号码: ********(7); 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 李宇光; 证件名称: ; 证件号码: ********(7); 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 林红; 证件名称: ; 证件号码: H031678(6); 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 史慕兰; 证件名称: ; 证件号码: E959576(0); 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 钟心田; 证件名称: ; 证件号码: E155495(A); 性别: 男性; 职务: 董事 | 姓名: 查懋诚; 证件名称: ; 证件号码: D168506(7); 性别: 男性; 职务: 董事长
姓名: 邓满华; 证件名称: ; 证件号码: E511443(1); 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 杜一莉; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事
姓名: 杜一莉; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理
姓名: 洪晓兰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
姓名: 钟心田; 证件名称: ; 证件号码: E155495(A); 性别: 男性; 职务: 董事
| 2014-02-17 |
组织机构变更 | 姓名: 查懋诚; 证件名称: ; 证件号码: D168506(7); 性别: 男性; 职务: 董事长姓名: 邓满华; 证件名称: ; 证件号码: E511443(1); 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 洪晓兰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 李宇光; 证件名称: ; 证件号码: ********(7); 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 李宇光; 证件名称: ; 证件号码: ********(7); 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 林红; 证件名称: ; 证件号码: H031678(6); 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 史慕兰; 证件名称: ; 证件号码: E959576(0); 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 钟心田; 证件名称: ; 证件号码: E155495(A); 性别: 男性; 职务: 董事 | 姓名: 查懋诚; 证件名称: ; 证件号码: D168506(7); 性别: 男性; 职务: 董事长
姓名: 邓满华; 证件名称: ; 证件号码: E511443(1); 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 杜一莉; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事
姓名: 杜一莉; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理
姓名: 洪晓兰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
姓名: 钟心田; 证件名称: ; 证件号码: E155495(A); 性别: 男性; 职务: 董事
| 2014-02-17 |
高级管理人员备案 | 姓名: 查懋诚; 证件名称: ; 证件号码: D******(*); 性别: 男性; 职务: 董事长
姓名: 邓满华; 证件名称: ; 证件号码: E******(*); 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 洪晓兰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
姓名: 李宇光; 证件名称: ; 证件号码: ********(*); 性别: 男性; 职务: 董事 [新增]
姓名: 李宇光; 证件名称: ; 证件号码: ********(*); 性别: 男性; 职务: 经理 [新增]
姓名: 林红; 证件名称: ; 证件号码: H******(*); 性别: 男性; 职务: 董事 [新增]
姓名: 史慕兰; 证件名称: ; 证件号码: E******(*); 性别: 男性; 职务: 董事 [新增]
姓名: 钟心田; 证件名称: ; 证件号码: E******(A); 性别: 男性; 职务: 董事 | 姓名: 查懋诚; 证件名称: ; 证件号码: D******(*); 性别: 男性; 职务: 董事长
姓名: 邓满华; 证件名称: ; 证件号码: E******(*); 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 杜一莉; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事 [退出]
姓名: 杜一莉; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理 [退出]
姓名: 洪晓兰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
姓名: 钟心田; 证件名称: ; 证件号码: E******(A); 性别: 男性; 职务: 董事 | 2014-02-17 |
实收资本变更 | 39500( + 46.2963% ) | 27000 | 2013-07-10 |
实收资本变更 | 39500 | 27000 | 2013-07-10 |
实收资本变更 | 27000 | 0 | 2012-12-21 |