变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
投资人备案 | 姓名: 耿剑; 出资额: *.*万; 百分比: **%; [新增]
姓名: 隋冬雪; 出资额: *.*万; 百分比: *%; [新增] | 姓名: 彭轩; 出资额: *.*万; 百分比: **%; [退出]
姓名: 王育致; 出资额: *.*万; 百分比: **%; [退出] | 2020-08-27 |
法定代表人变更 | 耿剑 | 彭轩 | 2020-08-27 |
高级管理人员备案 | 姓名: 耿剑; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; [新增]
姓名: 耿剑; 证件号码: ******************; 职位: 经理; [新增]
姓名: 隋冬雪; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增] | 姓名: 彭轩; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; [退出]
姓名: 彭轩; 证件号码: ******************; 职位: 经理; [退出]
姓名: 王育致; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出] | 2020-08-27 |
企业联络人员 财务人员 | 现联络员姓名:彭轩;
现联络员固定电话:;
现联络员移动电话:*********** ;
现联络员电子邮箱:;
现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;
现联络人员证件号码:******************;
现财务负责人姓名:彭轩;
现财务负责人固定电话:;
现财务负责人移动电话:***********;
现财务负责人电子邮箱:;
现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;
现财务负责人身份证件号码:****************** | 原联络员姓名:窦跃锋;
原联络员固定电话:;
原联络员移动电话:*********** ;
原联络员电子邮箱:;
原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;
原联络人员证件号码:******************;
原财务负责人姓名:窦跃锋;
原财务负责人固定电话:;
原财务负责人移动电话:***********;
原财务负责人电子邮箱:;
原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;
原财务负责人身份证件号码:****************** | 2020-07-15 |
法定代表人变更 | 彭轩 | 窦跃锋 | 2020-07-15 |
投资人备案 | 姓名: 彭轩; 出资额: *.*万; 百分比: **%; [新增]
姓名: 王育致; 出资额: *.*万; 百分比: **%; [新增] | 姓名: 窦跃锋; 出资额: *万; 百分比: **%; [退出]
姓名: 窦灯辉; 出资额: *万; 百分比: **%; [退出] | 2020-07-15 |
高级管理人员备案 | 姓名: 彭轩; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; [新增]
姓名: 彭轩; 证件号码: ******************; 职位: 经理; [新增]
姓名: 王育致; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增] | 姓名: 窦灯辉; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]
姓名: 窦跃锋; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; [退出]
姓名: 窦跃锋; 证件号码: ******************; 职位: 经理; [退出] | 2020-07-15 |
投资人备案 | 姓名: 窦跃锋; 出资额: *万; 百分比: **%
姓名: 窦灯辉; 出资额: *万; 百分比: **% [新增] | 姓名: 吴兴茂; 出资额: *万; 百分比: **% [退出]
姓名: 窦跃锋; 出资额: *万; 百分比: **% | 2018-10-15 |
高级管理人员备案 | 姓名: 窦灯辉; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增]
姓名: 窦跃锋; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事
姓名: 窦跃锋; 证件号码: ******************; 职位: 经理 | 姓名: 吴兴茂; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [退出]
姓名: 窦跃锋; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事
姓名: 窦跃锋; 证件号码: ******************; 职位: 经理 | 2018-10-15 |
企业联络人员 财务人员 | 现联络员姓名:窦跃锋;
现联络员固定电话:;
现联络员移动电话:******** ;
现联络员电子邮箱:;
现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;
现联络人员证件号码:********;
现财务负责人姓名:窦跃锋;
现财务负责人固定电话:;
现财务负责人移动电话:********;
现财务负责人电子邮箱:;
现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;
现财务负责人身份证件号码:******** | 原联络员姓名:廖志怀;
原联络员固定电话:********;
原联络员移动电话:********* ;
原联络员电子邮箱:;
原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;
原联络人员证件号码:********;
原财务负责人姓名:廖志怀;
原财务负责人固定电话:********;
原财务负责人移动电话:*********;
原财务负责人电子邮箱:;
原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;
原财务负责人身份证件号码:******** | 2017-08-22 |
高级管理人员备案 | 姓名: 吴兴茂; 证件号码: ********; 职位: 监事 [新增]
姓名: 窦跃锋; 证件号码: ********; 职位: 执行董事 [新增]
姓名: 窦跃锋; 证件号码: ********; 职位: 经理 [新增] | 姓名: 吴朝平; 证件号码: ********; 职位: 监事 [退出]
姓名: 廖志怀; 证件号码: ********; 职位: 执行董事 [退出]
姓名: 廖志怀; 证件号码: ********; 职位: 经理 [退出] | 2017-08-22 |
投资人备案 | 姓名: 窦跃锋; 出资额: *万; 百分比: **% [新增]
姓名: 吴兴茂; 出资额: *万; 百分比: **% [新增] | 姓名: 吴朝平; 出资额: *万; 百分比: **% [退出]
姓名: 廖志怀; 出资额: *万; 百分比: **% [退出] | 2017-08-22 |
法定代表人变更 | 窦跃锋 | 廖志怀 | 2017-08-22 |
换发统一社会信用代码执照 | 统一社会信用代码:9********56412T | 注册号:********91004组织机构代码证:******** | 2017-08-09 |
高级管理人员备案 | 姓名: 廖志怀; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增]
姓名: 廖志怀; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [新增]
姓名: 吴朝平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增] | 姓名: 林斌; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]
姓名: 姚建峰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出]
姓名: 姚建峰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [退出] | 2015-02-11 |
投资人备案 | 姓名: 吴朝平; 出资额: *; 百分比: **% [新增]
姓名: 廖志怀; 出资额: *; 百分比: **% [新增] | 姓名: 林斌; 出资额: *; 百分比: **% [退出]
姓名: 姚建峰; 出资额: *; 百分比: **% [退出] | 2015-02-11 |
组织机构变更 | 姓名: 廖志怀; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增]
姓名: 廖志怀; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [新增]
姓名: 吴朝平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增] | 姓名: 林斌; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]
姓名: 姚建峰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出]
姓名: 姚建峰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [退出] | 2015-02-11 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 廖志怀 | 姚建峰 | 2015-02-11 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 吴朝平; 出资额: 4; 百分比: 40%姓名: 廖志怀; 出资额: 6; 百分比: 60% | 姓名: 林斌; 出资额: 4; 百分比: 40%
姓名: 姚建峰; 出资额: 6; 百分比: 60%
| 2015-02-11 |
| 姓名: 廖志怀; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 廖志怀; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 吴朝平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 | 姓名: 林斌; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 姚建峰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
姓名: 姚建峰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理
| 2015-02-11 |
组织机构变更 | 姓名: 廖志怀; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 廖志怀; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 吴朝平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 | 姓名: 林斌; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 姚建峰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
姓名: 姚建峰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理
| 2015-02-11 |