变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
章程修正案备案 | 2021年2月23日修订 | - | 2021-03-05 |
经营期限营业期限变更 | 营业期限至: 营业期限至: 长期 | 营业期限至: 2021-05-22 | 2021-03-05 |
| 统一社会信用代码:9********41150T | 注册号:********
组织机构代码证:无 | 2016-11-14 |
换发统一社会信用代码执照 | 统一社会信用代码:9********41150T | 注册号:********
组织机构代码证:无 | 2016-11-14 |
一般经营项目变更 | 一般经营项目: 生产、加工、销售:大米;收购、销售:粮食;收购、销售:农副产品(除茧);销售:糠、饲料;自有房屋及设备租赁;仓储服务。 | 一般经营项目: 收购、销售:农副产品(除茧);销售:糠、饲料;自有房屋及设备租赁;仓储服务。 | 2015-03-05 |
许可经营项目变更 | 许可经营项目: | 许可经营项目: 生产、加工、销售:大米(全国工业产品生产许可证有效期至2015年2月23日);收购、销售:粮食(粮食收购许可证有效期至2015年10月20日)。 | 2015-03-05 |
一般经营项目变更 | 一般经营项目: 收购、销售:农副产品(除茧);销售:糠、饲料;自有房屋及设备租赁;仓储服务。 | 一般经营项目: 收购、销售:农副产品(除茧);销售:糠、饲料;自有房屋及设备租赁。 | 2013-12-18 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 丁士观; 出资额: 2.95; 百分比: 5.88%姓名: 黄学澜; 出资额: 2.95; 百分比: 5.88%姓名: 张龙英; 出资额: 2.95; 百分比: 5.88%姓名: 冯利忠; 出资额: 93; 百分比: 17.98%姓名: 王炎林; 出资额: 32.32; 百分比: 64.38% | 姓名: 丁士观; 出资额: 2.5; 百分比: 4.98%
姓名: 冯利忠; 出资额: 2.5; 百分比: 4.98%
姓名: 黄学澜; 出资额: 2.5; 百分比: 4.98%
姓名: 张龙英; 出资额: 2.5; 百分比: 4.98%
姓名: 叶建国; 出资额: 5.15; 百分比: 10.26%
姓名: 王炎林; 出资额: 355; 百分比: 69.82%
| 2013-02-28 |
| 姓名: 冯利忠; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 王炎林; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 王炎林; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理 | 姓名: 王炎林; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
姓名: 王炎林; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理
姓名: 叶建国; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
| 2013-02-28 |
组织机构变更 | 姓名: 冯利忠; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 王炎林; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 王炎林; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理 | 姓名: 王炎林; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
姓名: 王炎林; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理
姓名: 叶建国; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
| 2013-02-28 |
高级管理人员备案 | 姓名: 冯利忠; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]
姓名: 王炎林; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
姓名: 王炎林; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理 | 姓名: 王炎林; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
姓名: 王炎林; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理
姓名: 叶建国; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出] | 2013-02-28 |
投资人备案 | 姓名: 丁士观; 出资额: *.**; 百分比: *.**%
姓名: 黄学澜; 出资额: *.**; 百分比: *.**%
姓名: 张龙英; 出资额: *.**; 百分比: *.**%
姓名: 冯利忠; 出资额: *.**; 百分比: **.**%
姓名: 王炎林; 出资额: **.**; 百分比: **.**% | 姓名: 丁士观; 出资额: *.*; 百分比: *.**%
姓名: 冯利忠; 出资额: *.*; 百分比: *.**%
姓名: 黄学澜; 出资额: *.*; 百分比: *.**%
姓名: 张龙英; 出资额: *.*; 百分比: *.**%
姓名: 叶建国; 出资额: *.**; 百分比: **.**% [退出]
姓名: 王炎林; 出资额: **.**; 百分比: **.**% | 2013-02-28 |
组织机构变更 | 姓名: 冯利忠; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]
姓名: 王炎林; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
姓名: 王炎林; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理 | 姓名: 王炎林; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
姓名: 王炎林; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理
姓名: 叶建国; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出] | 2013-02-28 |
许可经营项目变更 | 许可经营项目: 生产、加工、销售:大米(全国工业产品生产许可证有效期至2015年2月23日);收购、销售:粮食(粮食收购许可证有效期至2015年10月20日)。 | 许可经营项目: 生产加工:大米;食品经营:非直接入口散装食品(粮油制品)(食品卫生许可证有效期限至2012年10月17日)。 | 2012-11-09 |
一般经营项目变更 | 一般经营项目: 收购、销售:农副产品(除茧);销售:糠、饲料;自有房屋及设备租赁。 | 一般经营项目: 收购销售:农副产品(除茧);销售:谷、糠、饲料;自有房屋及设备租赁。 | 2012-11-09 |
经营期限营业期限变更 | 营业期限: 2001-5-23 至 2021-5-22 | 营业期限: 2001-5-23 至 2011-5-22 | 2011-02-25 |
许可经营项目变更 | 许可经营项目: 生产加工:大米;食品经营:非直接入口散装食品(粮油制品)(食品卫生许可证有效期限至2012年10月17日)。 | 许可经营项目: | 2011-02-25 |
一般经营项目变更 | 一般经营项目: 收购销售:农副产品(除茧);销售:谷、糠、饲料;自有房屋及设备租赁。 | 一般经营项目: 生产加工:大米;食品经营:非直接入口散装食品(粮油制品)(食品卫生许可证有效期限至2012年10月17日);收购销售:农副产品(除茧);销售:谷、糠、饲料;自有房屋及设备租赁。 | 2011-02-25 |
营业期限(有效期限、驻在期限)变更 | 营业期限: 2001-5-23 至 2021-5-22 | 营业期限: 2001-5-23 至 2011-5-22
| 2011-02-25 |
| 注册号: ******** | 注册号: ********885 | 2009-06-01 |
变更注册号 | 注册号: ******** | 注册号: ********885 | 2009-06-01 |
注册号升级 | 注册号: ***** | 注册号: *****85 | 2009-06-01 |
集团编号升级 | 注册号:
***** | 注册号:
*****85 | 2009-06-01 |
注册号升级 | 注册号: ******** | 注册号: ********885 | 2009-06-01 |
经营范围(业务范围)变更 | 经营范围: 生产加工:大米;食品经营:非直接入口散装食品(粮油制品)(食品卫生许可证有效期限至2012年10月17日);收购销售:农副产品(除茧);销售:谷、糠、饲料;自有房屋及设备租赁。行业代码: 6321 | 经营范围: 加工:大米;批发零售:粮油制品;收购销售:粮油原料(许可证有效期至2008年10月17日);销售:粮油副产品、饲料。行业代码: 6321 | 2009-05-31 |
投资人(股权)备案 | 姓名: 丁士观; 出资额: .; 百分比: .%
姓名: 冯利忠; 出资额: .; 百分比: .%
姓名: 黄学澜; 出资额: .; 百分比: .%
姓名: 张龙英; 出资额: .; 百分比: .%
姓名: 叶建国; 出资额: .; 百分比: .%
姓名: 王炎林; 出资额: .; 百分比: .% | 姓名: 丁士观; 出资额: .; 百分比: .%
姓名: 冯利忠; 出资额: .; 百分比: .%
姓名: 黄学澜; 出资额: .; 百分比: .%
姓名: 张龙英; 出资额: .; 百分比: .%
姓名: 张森森; 出资额: .; 百分比: .% [退出]
姓名: 叶建国; 出资额: .; 百分比: .%
姓名: 王炎林; 出资额: .; 百分比: .% | 2009-05-31 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 丁士观; 出资额: 2.5; 百分比: 4.98%姓名: 冯利忠; 出资额: 2.5; 百分比: 4.98%姓名: 黄学澜; 出资额: 2.5; 百分比: 4.98%姓名: 张龙英; 出资额: 2.5; 百分比: 4.98%姓名: 叶建国; 出资额: 5.15; 百分比: 10.26%姓名: 王炎林; 出资额: 355; 百分比: 69.82% | 姓名: 丁士观; 出资额: 2.5; 百分比: 4.98%
姓名: 冯利忠; 出资额: 2.5; 百分比: 4.98%
姓名: 黄学澜; 出资额: 2.5; 百分比: 4.98%
姓名: 张龙英; 出资额: 2.5; 百分比: 4.98%
姓名: 张森森; 出资额: 2.5; 百分比: 4.98%
姓名: 叶建国; 出资额: 5.15; 百分比: 10.26%
姓名: 王炎林; 出资额: 32.55; 百分比: 64.84%
| 2009-05-31 |
住所(营业场所、地址)变更 | 住所: 平湖市新埭镇青阳汇路8号; 邮政编码: 314200; 电话: ****** | 住所: 新埭镇青阳汇路8号; 邮政编码: 314200; 电话: ****** | 2004-10-18 |
经营范围(业务范围)变更 | 经营范围: 加工:大米;批发零售:粮油制品;收购销售:粮油原料(许可证有效期至2008年10月17日);销售:粮油副产品、饲料。行业代码: 6111 | 经营范围: 批发.零售.收购.加工:粮食.油.饲料.粮油副产品.*行业代码: 6111 | 2004-10-18 |
经营范围变更 | 经营范围: 加工:大米;批发零售:粮油制品;收购销售:粮油原料(许可证有效期至2008年10月17日);销售:粮油副产品、饲料。行业代码: 6111 | 经营范围: 批发.零售.收购.加工:粮食.油.饲料.粮油副产品.行业代码: 6111 | 2004-10-18 |
住所变更 | 住所: 平湖市新埭镇青阳汇路号
邮政编码:
电话: | 住所: 新埭镇青阳汇路号
邮政编码:
电话: | 2004-10-18 |
投资人(股权)备案 | 姓名: 张森森; 性别: ; 住所: 货币; 证件名称: ; 出资额: .; 百分比: .% [新增] | 姓名: 张龙英; 性别: ; 住所: 货币; 证件名称: ; 出资额: .; 百分比: .% [退出] | 2003-02-25 |
投资人(股权)备案 | 姓名: 黄学澜; 性别: ; 住所: 货币; 证件名称: ; 出资额: .; 百分比: .% | 姓名: 黄学澜; 性别: ; 住所: 货币; 证件名称: ; 出资额: .; 百分比: .% | 2003-02-25 |
投资人(股权)备案 | 姓名: 王炎林; 性别: ; 住所: 货币; 证件名称: ; 出资额: .; 百分比: .% [新增] | 姓名: 任秋根; 性别: ; 住所: 货币; 证件名称: ; 出资额: .; 百分比: .% [退出] | 2003-02-25 |
投资人(股权)备案 | 姓名: 丁士观; 性别: ; 住所: 货币; 证件名称: ; 出资额: .; 百分比: .% | 姓名: 丁士观; 性别: ; 住所: 货币; 证件名称: ; 出资额: .; 百分比: .% | 2003-02-25 |
投资人(股权)备案 | 姓名: 张龙英; 性别: ; 住所: 货币; 证件名称: ; 出资额: .; 百分比: .% [新增] | 姓名: 张森森; 性别: ; 住所: 货币; 证件名称: ; 出资额: .; 百分比: .% [退出] | 2003-02-25 |
投资人(股权)备案 | 姓名: 冯利忠; 性别: ; 住所: 货币; 证件名称: ; 出资额: .; 百分比: .% | 姓名: 冯利忠; 性别: ; 住所: 货币; 证件名称: ; 出资额: .; 百分比: .% | 2003-02-25 |
投资人(股权)备案 | 空白 [新增] | 姓名: 王炎林; 性别: ; 住所: 货币; 证件名称: ; 出资额: .; 百分比: .% [退出] | 2003-02-25 |
投资人(股权)备案 | 姓名: 叶建国; 性别: ; 住所: 货币; 证件名称: ; 出资额: .; 百分比: .% | 姓名: 叶建国; 性别: ; 住所: 货币; 证件名称: ; 出资额: .; 百分比: .% | 2003-02-25 |
法定代表人变更 | 空白 | 姓名: 叶建国;
证件名称: 身份证;
证件号码: ;
性别: 女;
职务: 监事 | 2003-02-25 |
法定代表人变更 | 姓名: 叶建国;
证件名称: 身份证;
证件号码: ;
性别: 女;
职务: 监事 | 姓名: 王炎林;
证件名称: 身份证;
证件号码: ;
性别: 女;
职务: 总经理 | 2003-02-25 |
法定代表人变更 | 姓名: 王炎林;
证件名称: 身份证;
证件号码: ;
性别: 女;
职务: 总经理 | 姓名: 王炎林;
证件名称: 身份证;
证件号码: ;
性别: 女;
职务: 执行董事 | 2003-02-25 |
法定代表人变更 | 姓名: 王炎林;
证件名称: 身份证;
证件号码: ;
性别: 女;
职务: 执行董事 | 姓名: 王炎林;
证件名称: 身份证;
证件号码: ;
性别: 男;
职务: 监事 | 2003-02-25 |
法定代表人变更 | 姓名: 王炎林;
证件名称: 身份证;
证件号码: ;
性别: 男;
职务: | 姓名: 任秋根;
证件名称: 身份证;
证件号码: ;
性别: 女;
职务: 监事 | 2003-02-25 |
投资人(股权)备案 | 空白 [新增] | 姓名: 王炎林; 性别: ; 住所: 货币; 证件名称: ; 证件号码: ; 出资额: .; 百分比: .% [退出] | 2003-02-25 |
投资人(股权)备案 | 姓名: 王炎林; 性别: ; 住所: 货币; 证件名称: ; 证件号码: ; 出资额: .; 百分比: .% [新增] | 姓名: 任秋根; 性别: ; 住所: 货币; 证件名称: ; 证件号码: ; 出资额: .; 百分比: .% [退出] | 2003-02-25 |
投资人(股权)备案 | 姓名: 叶建国; 性别: ; 住所: 货币; 证件名称: ; 证件号码: ; 出资额: .; 百分比: .% | 姓名: 叶建国; 性别: ; 住所: 货币; 证件名称: ; 证件号码: ; 出资额: .; 百分比: .% | 2003-02-25 |
投资人(股权)备案 | 姓名: 冯利忠; 性别: ; 住所: 货币; 证件名称: ; 证件号码: ; 出资额: .; 百分比: .% | 姓名: 冯利忠; 性别: ; 住所: 货币; 证件名称: ; 证件号码: ; 出资额: .; 百分比: .% | 2003-02-25 |
投资人(股权)备案 | 姓名: 张森森; 性别: ; 住所: 货币; 证件名称: ; 证件号码: ; 出资额: .; 百分比: .% [新增] | 姓名: 张龙英; 性别: ; 住所: 货币; 证件名称: ; 证件号码: ; 出资额: .; 百分比: .% [退出] | 2003-02-25 |
投资人(股权)备案 | 姓名: 张龙英; 性别: ; 住所: 货币; 证件名称: ; 证件号码: ; 出资额: .; 百分比: .% [新增] | 姓名: 张森森; 性别: ; 住所: 货币; 证件名称: ; 证件号码: ; 出资额: .; 百分比: .% [退出] | 2003-02-25 |
投资人(股权)备案 | 姓名: 黄学澜; 性别: ; 住所: 货币; 证件名称: ; 证件号码: ; 出资额: .; 百分比: .% | 姓名: 黄学澜; 性别: ; 住所: 货币; 证件名称: ; 证件号码: ; 出资额: .; 百分比: .% | 2003-02-25 |
投资人(股权)备案 | 姓名: 丁士观; 性别: ; 住所: 货币; 证件名称: ; 证件号码: ; 出资额: .; 百分比: .% | 姓名: 丁士观; 性别: ; 住所: 货币; 证件名称: ; 证件号码: ; 出资额: .; 百分比: .% | 2003-02-25 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 丁士观; 性别: ; 住所: 货币; 证件名称: ; 证件号码: ; 出资额: 2.5; 百分比: 4.98% | 姓名: 丁士观; 性别: ; 住所: 货币; 证件名称: ; 证件号码: ; 出资额: 2.5; 百分比: 4.98% | 2003-02-25 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 黄学澜; 性别: ; 住所: 货币; 证件名称: ; 证件号码: ; 出资额: 2.5; 百分比: 4.98% | 姓名: 黄学澜; 性别: ; 住所: 货币; 证件名称: ; 证件号码: ; 出资额: 2.5; 百分比: 4.98% | 2003-02-25 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 张龙英; 性别: ; 住所: 货币; 证件名称: ; 证件号码: ; 出资额: 2.5; 百分比: 4.98% | 姓名: 张森森; 性别: ; 住所: 货币; 证件名称: ; 证件号码: ; 出资额: 2.5; 百分比: 4.98% | 2003-02-25 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 张森森; 性别: ; 住所: 货币; 证件名称: ; 证件号码: ; 出资额: 2.5; 百分比: 4.98% | 姓名: 张龙英; 性别: ; 住所: 货币; 证件名称: ; 证件号码: ; 出资额: 2.5; 百分比: 4.98% | 2003-02-25 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 冯利忠; 性别: ; 住所: 货币; 证件名称: ; 证件号码: ; 出资额: 2.5; 百分比: 4.98% | 姓名: 冯利忠; 性别: ; 住所: 货币; 证件名称: ; 证件号码: ; 出资额: 2.5; 百分比: 4.98% | 2003-02-25 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 叶建国; 性别: ; 住所: 货币; 证件名称: ; 证件号码: ; 出资额: 5.15; 百分比: 10.26% | 姓名: 叶建国; 性别: ; 住所: 货币; 证件名称: ; 证件号码: ; 出资额: 5.15; 百分比: 10.26% | 2003-02-25 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 王炎林; 性别: ; 住所: 货币; 证件名称: ; 证件号码: ; 出资额: 32.55; 百分比: 64.84% | 姓名: 任秋根; 性别: ; 住所: 货币; 证件名称: ; 证件号码: ; 出资额: 5.15; 百分比: 10.26% | 2003-02-25 |
投资人(股权)变更 | 空白 | 姓名: 王炎林; 性别: ; 住所: 货币; 证件名称: ; 证件号码: ; 出资额: 27.4; 百分比: 54.58% | 2003-02-25 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 王炎林; 证件名称: 身份证; 证件号码: ; 性别: 男; 职务: | 姓名: 任秋根; 证件名称: 身份证; 证件号码: ; 性别: 女; 职务: 监事 | 2003-02-25 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 王炎林; 证件名称: 身份证; 证件号码: ; 性别: 女; 职务: 执行董事 | 姓名: 王炎林; 证件名称: 身份证; 证件号码: ; 性别: 男; 职务: 监事 | 2003-02-25 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 王炎林; 证件名称: 身份证; 证件号码: ; 性别: 女; 职务: 总经理 | 姓名: 王炎林; 证件名称: 身份证; 证件号码: ; 性别: 女; 职务: 执行董事 | 2003-02-25 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 叶建国; 证件名称: 身份证; 证件号码: ; 性别: 女; 职务: 监事 | 姓名: 王炎林; 证件名称: 身份证; 证件号码: ; 性别: 女; 职务: 总经理 | 2003-02-25 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 空白 | 姓名: 叶建国; 证件名称: 身份证; 证件号码: ; 性别: 女; 职务: 监事 | 2003-02-25 |
注册资本(金)变更 | 50.2 | 50 | 2002-07-25 |
注册资本金变更 | 50.2( + 0.4% ) | 50 | 2002-07-25 |