变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
法定代表人变更 | 姓名: 魏春淼; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理
姓名: 徐建平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 詹生明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 | 姓名: 王爱玲; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
姓名: 魏春淼; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
姓名: 魏春淼; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 | 2009-08-19 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 魏春淼; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理
姓名: 徐建平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 詹生明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 | 姓名: 王爱玲; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
姓名: 魏春淼; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
姓名: 魏春淼; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 | 2009-08-19 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 詹生明 | 魏春淼 | 2009-08-19 |
企业类型变更 | 自然人控股或私营性质企业控股 | 一人有限责任公司(自然人独资) | 2008-12-08 |
投资人变更 | 姓名: 王爱玲; 出资额: 5; 百分比: 10% [新增]
姓名: 魏春淼; 出资额: 45( - 10% ); 百分比: 90% | 姓名: 魏春淼; 出资额: 50; 百分比: 100% | 2008-12-08 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 王爱玲; 出资额: 5; 百分比: 10%
姓名: 魏春淼; 出资额: 45; 百分比: 90% | 姓名: 魏春淼; 出资额: 50; 百分比: 100% | 2008-12-08 |
经营范围变更 | 经营范围: 配合饲料的生产销售(凭有效的《饲料生产企业审查合格证》生产)。行业代码: 1320 | 经营范围: 配合饲料的生产销售(许可证有效期至2008年1月22日)。行业代码: 1320 | 2008-09-05 |
变更注册号 | 注册号: ******** | 注册号: ********960 | 2007-09-17 |
变更注册号 | 注册号: 330483000006761 | 注册号: 3304832208960 | 2007-09-17 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 王爱玲; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女; 职务: 监事
姓名: 魏春淼; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 执行董事
姓名: 魏春淼; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 经理 | 姓名: 盛培良; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事
姓名: 张培荣; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 执行董事兼总经理 | 2007-09-13 |
企业类型变更 | 一人有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2007-09-13 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 魏春淼; 出资额: 50; 百分比: 100% | 姓名: 凌学兴; 出资额: 10; 百分比: 20%
姓名: 盛培良; 出资额: 10; 百分比: 20%
姓名: 张培荣; 出资额: 30; 百分比: 60% | 2007-09-13 |
法定代表人变更 | 姓名: 王爱玲; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女; 职务: 监事
姓名: 魏春淼; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 执行董事
姓名: 魏春淼; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 经理 | 姓名: 盛培良; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事
姓名: 张培荣; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 执行董事兼总经理 | 2007-09-13 |
投资人变更 | 姓名: 魏春淼; 出资额: 50; 百分比: 100% [新增] | 姓名: 凌学兴; 出资额: 10; 百分比: 20% [退出]
姓名: 盛培良; 出资额: 10; 百分比: 20% [退出]
姓名: 张培荣; 出资额: 30; 百分比: 60% [退出] | 2007-09-13 |
法定代表人变更 | 魏春淼 | 张培荣 | 2007-09-13 |
经营范围变更 | 经营范围: 配合饲料的生产销售(许可证有效期至2008年1月22日)。行业代码: 6330 | 经营范围: 配合饲料的生产销售。(凭有效的《饲料生产企业登记证》生产)行业代码: 6330 | 2004-09-23 |
住所变更 | 住所: 乌镇镇五星南桥头
邮政编码: 314501
电话: ******** | 住所: 乌镇镇民合桥堍
邮政编码: 314501
电话: ******** | 2004-09-23 |
住所(营业场所、地址)变更 | 住所: 乌镇镇五星南桥头; 邮政编码: 314501; 电话: ****** | 住所: 乌镇镇民合桥堍; 邮政编码: 314501; 电话: ****** | 2004-09-23 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 盛培良; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 10; 百分比: 20% | 姓名: 周松年; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 20; 百分比: 40% | 2003-03-20 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 凌学兴; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 10; 百分比: 20% | 姓名: 张培荣; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 30; 百分比: 60% | 2003-03-20 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 张培荣; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 30; 百分比: 60% | 空白 | 2003-03-20 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 范培良; 证件名称: 身份证; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事 | 姓名: 张培荣; 证件名称: 身份证; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: | 2003-03-20 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 张培荣; 证件名称: 身份证; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 执行董事 | 姓名: 张培荣; 证件名称: 身份证; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 执行董事 | 2003-03-20 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 张培荣; 证件名称: 身份证; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 执行董事 | 姓名: 周松年; 证件名称: 身份证; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事 | 2003-03-20 |
经营范围变更 | 经营范围: 配合饲料的生产销售。(凭有效的《饲料生产企业登记证》生产)行业代码: 6330 | 经营范围: 饲料的销售。行业代码: 6330 | 2003-03-20 |
法定代表人变更 | 姓名: 张培荣;
证件名称: 身份证;
证件号码: ********;
性别: 男;
职务: 执行董事 | 姓名: 周松年;
证件名称: 身份证;
证件号码: ********;
性别: 男;
职务: 监事 | 2003-03-20 |
法定代表人变更 | 姓名: 张培荣;
证件名称: 身份证;
证件号码: ********;
性别: 男;
职务: 执行董事 | 姓名: 张培荣;
证件名称: 身份证;
证件号码: ********;
性别: 男;
职务: 执行董事 | 2003-03-20 |
法定代表人变更 | 姓名: 范培良;
证件名称: 身份证;
证件号码: ********;
性别: 男;
职务: 监事 | 姓名: 张培荣;
证件名称: 身份证;
证件号码: ********;
性别: 男;
职务: | 2003-03-20 |
投资人变更 | 姓名: 凌学兴; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 10; 百分比: 20% [新增] | 姓名: 张培荣; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 30; 百分比: 60% [退出] | 2003-03-20 |
投资人变更 | 姓名: 张培荣; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 30; 百分比: 60% [新增] | 空白 [退出] | 2003-03-20 |
投资人变更 | 姓名: 盛培良; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 10; 百分比: 20% [新增] | 姓名: 周松年; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 20; 百分比: 40% [退出] | 2003-03-20 |