桐乡市乌镇禽蛋市场开发有限责任公司,办公室地址位于丝绸之府、国家历史文化名城嘉兴,乌镇镇陈庄村,我公司主要提供一般经营项目:开发、管理乌镇禽蛋市场;农业技术的开发、咨询服务。
联系方式
- 公司地址:
- 乌镇镇陈庄村 -
- 固定电话:
- (0573)8021697 未核实,仅供参考
- 经理:
- 沈金荣
- 邮政编码:
- 314501
- 地区编码:
- 330483
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
相关产品
工商信息和基本资料
桐乡市乌镇禽蛋市场开发有限责任公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
桐乡市乌镇镇农业经济服务中心 | 100% | 人民币100万元 |
桐乡市乌镇禽蛋市场开发有限责任公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
高级管理人员备案 | 姓名: 丁华君; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增] 姓名: 尤晓莉; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增] 姓名: 徐洁; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增] 姓名: 汤孔如; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增] 姓名: 罗国新; 证件号码: ******************; 职位: 经理; [新增] 姓名: 罗国新; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; [新增] 姓名: 赵子莲; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席; [新增] | 姓名: 严建发; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; [退出] 姓名: 冯富强(职工董事); 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出] 姓名: 李金良; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出] 姓名: 濮林甫; 证件号码: ******************; 职位: 经理; [退出] 姓名: 濮林甫; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出] | 2020-06-16 |
法定代表人变更 | 罗国新 | 严建发 | 2020-06-16 |
换发统一社会信用代码执照 | 统一社会信用代码:*****Q | 注册号:***** 组织机构代码证:无 | 2016-06-28 |
高级管理人员备案 | 姓名: 冯富强(职工董事); 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事 [新增] 姓名: 李金良; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事 姓名: 严建发; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事长 [新增] 姓名: 濮林甫; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事 姓名: 濮林甫; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 经理 | 姓名: 李金良; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事 姓名: 吴锦文; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出] 姓名: 章三毛; 证件名称: ; 证件号码: *****************X; 性别: 男性; 职务: 董事长 [退出] 姓名: 濮林甫; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事兼总经理 | 2013-10-15 |
法定代表人变更 | 严建发 | 章三毛 | 2013-10-15 |
组织机构变更 | 姓名: 冯富强(职工董事); 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [新增] 姓名: 李金良; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 姓名: 严建发; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长 [新增] 姓名: 濮林甫; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 姓名: 濮林甫; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 | 姓名: 李金良; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 姓名: 吴锦文; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出] 姓名: 章三毛; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长 [退出] 姓名: 濮林甫; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事兼总经理 | 2013-10-15 |
投资人备案 | 企业名称: 桐乡市乌镇镇农业经济服务中心; 出资额: ***; 百分比: ***%; 法人性质: 企业法人 | 企业名称: 桐乡市乌镇镇农业经济服务中心; 出资额: **; 百分比: **%; 法人性质: 企业法人 企业名称: 桐乡市供销集团有限责任公司; 出资额: **; 百分比: **%; 法人性质: 企业法人 [退出] | 2010-09-02 |
高级管理人员备案 | 姓名: 李金良; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事 [新增] 姓名: 吴锦文; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事 [新增] 姓名: 章三毛; 证件名称: ; 证件号码: *****************X; 性别: 男性; 职务: 董事长 [新增] 姓名: 濮林甫; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事兼总经理 [新增] | 姓名: 陈文林; 证件名称: ; 证件号码: ***************; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出] 姓名: 冯新民; 证件名称: ; 证件号码: ***************; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出] 姓名: 金明阳; 证件名称: ; 证件号码: ***************; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出] 姓名: 沈金荣; 证件名称: ; 证件号码: ***************; 性别: 男性; 职务: 董事长 [退出] 姓名: 朱荣财; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 副董事长 [退出] 姓名: 朱显忠; 证件名称: ; 证件号码: ***************; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出] 姓名: 朱显忠; 证件名称: ; 证件号码: ***************; 性别: 男性; 职务: 总经理 [退出] | 2010-09-02 |
组织机构变更 | 姓名: 李金良; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [新增] 姓名: 吴锦文; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [新增] 姓名: 章三毛; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长 [新增] 姓名: 濮林甫; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事兼总经理 [新增] | 姓名: 陈文林; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出] 姓名: 冯新民; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出] 姓名: 金明阳; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出] 姓名: 沈金荣; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长 [退出] 姓名: 朱荣财; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 副董事长 [退出] 姓名: 朱显忠; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出] 姓名: 朱显忠; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理 [退出] | 2010-09-02 |
企业类型变更 | 一人有限责任公司(内资法人独资) | 其他有限责任公司 | 2010-09-02 |
法定代表人变更 | 章三毛 | 沈金荣 | 2010-09-02 |
集团编号升级 | 注册号: ***** | 注册号: *****37 | 2009-07-14 |
变更注册号 | 注册号: ***** | 注册号: *****37 | 2009-07-14 |
投资人备案 | 企业名称: 桐乡市乌镇镇农业经济服务中心; 出资额: **; 百分比: **%; 法人性质: 企业法人 [新增] 企业名称: 桐乡市供销集团有限责任公司; 出资额: **; 百分比: **%; 法人性质: 企业法人 | 企业名称: 桐乡市乌镇畜牧兽医站; 出资额: **; 百分比: **%; 法人性质: 企业法人 [退出] 企业名称: 桐乡市供销集团有限责任公司; 出资额: **; 百分比: **%; 法人性质: 企业法人 | 2009-07-13 |
本页是 [桐乡市乌镇禽蛋市场开发有限责任公司] 在顺企网嘉兴黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。