嘉兴市秀洲区银河测绘有限公司(原嘉兴市秀洲区村镇规划建筑设计室)是经嘉兴市工商行政管理局批准成立的企业法人。持有丁级测绘资质(证书编号:丁测资字33106002),为浙江省测绘学会会员单位。本公司专业从事各种测绘及相关技术服务工作,业务范围包括工程测量、地籍测绘、房产测绘及测绘技术咨询服务等。现有专业技术人员14人。其中,本科及以上学历人员2人,专科学历人员12人;工程师4人。
联系方式
- 公司地址:
- 嘉兴市秀洲区洪兴西路大树三期18幢624室
- 固定电话:
- (0573)82721889 未核实,仅供参考
- 经理:
- 龚回春
- 邮政编码:
- 314000
- 地区编码:
- 330411
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
其他联系方式
座机号码 | 0573-83675105 |
手机号码 | 183****3365 |
相关产品
工商信息和基本资料
嘉兴市秀洲区银河测绘有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
卜定华 | 25% | 人民币15.989万元 |
龚回春 | 20% | 人民币12.7906万元 |
方国平 | 18% | 人民币11.5112万元 |
王磊 | 15% | 人民币9.5927万元 |
杨洁 | 12% | 人民币7.6742万元 |
张佳伟 | 10% | 人民币6.3953万元 |
嘉兴市秀洲区银河测绘有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
联系电话变更 | ******** | ******** | 2022-02-15 |
住所变更 | 浙江省嘉兴市秀洲区新城街道科技京城*幢****室 | 嘉兴科技京城*幢***室 | 2022-02-15 |
章程修正案备案 | 修正第二章第四条 | - | 2022-02-15 |
经营范围变更 | 地籍测绘服务;房产测绘服务;地理信息系统工程服务;工程测量服务;测绘技术咨询;管道检测;管道疏通。 | 工程测量、房产测绘及相关技术咨询的服务(凭有效资质证书经营)。 | 2018-08-29 |
换发统一社会信用代码执照 | 统一社会信用代码:9********48343N | 注册号:******** 组织机构代码证:无 | 2016-03-11 |
住所变更 | 住所: 嘉兴科技京城*幢***室 邮政编码: ****** 电话: ******** 住所所在行政区划:新城街道 | 住所: 嘉兴市江南摩尔东区东**-**室 邮政编码: ****** 电话: ******** 住所所在行政区划:新城街道 | 2016-03-11 |
住所(营业场所、地址)变更 | 住所: 嘉兴科技京城1幢412室; 邮政编码: 314000; 电话: ********;住所所在行政区划:新城街道 | 住所: 嘉兴市江南摩尔东区东15-08室; 邮政编码: 314000; 电话: ********;住所所在行政区划:新城街道 | 2016-03-11 |
统一社会信用代码:9********48343N | 注册号:******** 组织机构代码证:无 | 2016-03-11 | |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 方国平 | 龚回春 | 2014-05-28 |
姓名: 卜定华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长姓名: 方国平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 方国平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理姓名: 龚回春; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 龚回春; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 副总经理姓名: 王磊; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 | 姓名: 卜定华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长 姓名: 方国平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 姓名: 方国平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 副总经理 姓名: 龚回春; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 姓名: 龚回春; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 姓名: 王磊; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 | 2014-05-28 | |
组织机构变更 | 姓名: 卜定华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长姓名: 方国平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 方国平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理姓名: 龚回春; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 龚回春; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 副总经理姓名: 王磊; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 | 姓名: 卜定华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长 姓名: 方国平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 姓名: 方国平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 副总经理 姓名: 龚回春; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 姓名: 龚回春; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 姓名: 王磊; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 | 2014-05-28 |
高级管理人员备案 | 姓名: 卜定华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长 姓名: 方国平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 姓名: 方国平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理 姓名: 龚回春; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 姓名: 龚回春; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 副总经理 姓名: 王磊; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 | 姓名: 卜定华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长 姓名: 方国平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 姓名: 方国平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 副总经理 姓名: 龚回春; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 姓名: 龚回春; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 姓名: 王磊; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 | 2014-05-28 |
组织机构变更 | 姓名: 卜定华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长 姓名: 方国平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 姓名: 方国平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理 姓名: 龚回春; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 姓名: 龚回春; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 副总经理 姓名: 王磊; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 | 姓名: 卜定华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长 姓名: 方国平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 姓名: 方国平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 副总经理 姓名: 龚回春; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 姓名: 龚回春; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 姓名: 王磊; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 | 2014-05-28 |
投资人备案 | 姓名: 张佳伟; 出资额: *.****; 百分比: **% [新增] 姓名: 杨洁; 出资额: *.****; 百分比: **% 姓名: 王磊; 出资额: *.****; 百分比: **% 姓名: 方国平; 出资额: **.****; 百分比: **% 姓名: 龚回春; 出资额: **.****; 百分比: **% 姓名: 卜定华; 出资额: **.***; 百分比: **% | 姓名: 杨洁; 出资额: *.****; 百分比: **% 姓名: 王磊; 出资额: *.****; 百分比: **% 姓名: 方国平; 出资额: **.****; 百分比: **% 姓名: 卜定华; 出资额: **.****; 百分比: **% 姓名: 龚回春; 出资额: **.***; 百分比: **% | 2013-12-16 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 张佳伟; 出资额: 6.3953; 百分比: 10%姓名: 杨洁; 出资额: 7.6742; 百分比: 12%姓名: 王磊; 出资额: 9.5927; 百分比: 15%姓名: 方国平; 出资额: 11.5112; 百分比: 18%姓名: 龚回春; 出资额: 12.7906; 百分比: 20%姓名: 卜定华; 出资额: 15.989; 百分比: 25% | 姓名: 杨洁; 出资额: 7.6742; 百分比: 12% 姓名: 王磊; 出资额: 9.5927; 百分比: 15% 姓名: 方国平; 出资额: 11.5112; 百分比: 18% 姓名: 卜定华; 出资额: 13.4309; 百分比: 21% 姓名: 龚回春; 出资额: 21.744; 百分比: 34% | 2013-12-16 |
住所(营业场所、地址)变更 | 住所: 嘉兴市江南摩尔东区东15-08室; 邮政编码: 314000; 电话: ********;住所所在行政区划:新城街道 | 住所: 嘉兴市秀洲区洪兴西路大树三期18幢624室; 邮政编码: 314000; 电话: ********;住所所在行政区划:新城街道 | 2013-12-02 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 杨洁; 出资额: 7.6742; 百分比: 12%姓名: 王磊; 出资额: 9.5927; 百分比: 15%姓名: 方国平; 出资额: 11.5112; 百分比: 18%姓名: 卜定华; 出资额: 13.4309; 百分比: 21%姓名: 龚回春; 出资额: 21.744; 百分比: 34% | 姓名: 杨洁; 出资额: 5.7558; 百分比: 9% 姓名: 王磊; 出资额: 7348; 百分比: 11% 姓名: 方国平; 出资额: 8.3139; 百分比: 13% 企业名称: 嘉兴市秀洲区国有资产管理委员会; 出资额: 21.1045; 百分比: 33%; 法人性质: 企业法人 姓名: 龚回春; 出资额: 21.744; 百分比: 34% | 2013-12-02 |
姓名: 卜定华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长姓名: 方国平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 方国平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 副总经理姓名: 龚回春; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 龚回春; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 王磊; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 | 姓名: 陈宏义; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 姓名: 方国平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 副总经理 姓名: 龚回春; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 姓名: 黄荣贵; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 姓名: 王磊; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 | 2013-12-02 | |
组织机构变更 | 姓名: 卜定华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长姓名: 方国平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 方国平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 副总经理姓名: 龚回春; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 龚回春; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 王磊; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 | 姓名: 陈宏义; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 姓名: 方国平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 副总经理 姓名: 龚回春; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 姓名: 黄荣贵; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 姓名: 王磊; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 | 2013-12-02 |
高级管理人员备案 | 姓名: 卜定华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长 [新增] 姓名: 方国平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 姓名: 方国平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 副总经理 姓名: 龚回春; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 姓名: 龚回春; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 姓名: 王磊; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 | 姓名: 陈宏义; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出] 姓名: 方国平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 副总经理 姓名: 龚回春; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 姓名: 黄荣贵; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出] 姓名: 王磊; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 | 2013-12-02 |
投资人备案 | 姓名: 杨洁; 出资额: *.****; 百分比: **% 姓名: 王磊; 出资额: *.****; 百分比: **% 姓名: 方国平; 出资额: **.****; 百分比: **% 姓名: 卜定华; 出资额: **.****; 百分比: **% [新增] 姓名: 龚回春; 出资额: **.***; 百分比: **% | 姓名: 杨洁; 出资额: *.****; 百分比: *% 姓名: 王磊; 出资额: *.****; 百分比: **% 姓名: 方国平; 出资额: *.****; 百分比: **% 企业名称: 嘉兴市秀洲区国有资产管理委员会; 出资额: **.****; 百分比: **%; 法人性质: 企业法人 [退出] 姓名: 龚回春; 出资额: **.***; 百分比: **% | 2013-12-02 |
住所变更 | 住所: 嘉兴市江南摩尔东区东**-**室 邮政编码: ****** 电话: ******** 住所所在行政区划:新城街道 | 住所: 嘉兴市秀洲区洪兴西路大树三期**幢***室 邮政编码: ****** 电话: ******** 住所所在行政区划:新城街道 | 2013-12-02 |
组织机构变更 | 姓名: 卜定华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长 [新增] 姓名: 方国平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 姓名: 方国平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 副总经理 姓名: 龚回春; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 姓名: 龚回春; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 姓名: 王磊; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 | 姓名: 陈宏义; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出] 姓名: 方国平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 副总经理 姓名: 龚回春; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 姓名: 黄荣贵; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出] 姓名: 王磊; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 | 2013-12-02 |
章程修正案备案 | 公司向其他企业投资或者为他人提供担保,由股东会决议。公司为公司股东或者实际控制人提供担保的,该股东或者实际控制人不得参加此项的表决。该项表决由出席会议的其他股东所持表决权的过全数通过。 | 公司向其他企业投资或者为他人提供担保,由股东会决议。公司为公司股东或者实际控制人提供担保的,该股东或者实际控制人不得参加此项的表决。该项表决由出席会议的其他股东所持表决权的过半数通过。 | 2011-07-29 |
公司向其他企业投资或者为他人提供担保,由股东会决议。公司为公司股东或者实际控制人提供担保的,该股东或者实际控制人不得参加此项的表决。该项表决由出席会议的其他股东所持表决权的过全数通过。 | 公司向其他企业投资或者为他人提供担保,由股东会决议。公司为公司股东或者实际控制人提供担保的,该股东或者实际控制人不得参加此项的表决。该项表决由出席会议的其他股东所持表决权的过半数通过。 | 2011-07-29 |
嘉兴市秀洲区银河测绘有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
卜定华 | 董事长 |
龚回春 | 董事 |
龚回春 | |
方国平 | 董事 |
方国平 | 总经理 |
王磊 | 监事 |
本页是 [嘉兴市秀洲区银河测绘有限公司] 在顺企网嘉兴黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。
相关测绘公司