变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
经营期限变更 | 营业期限至: 营业期限至: 长期 | 营业期限至: 2022-03-18 | 2022-02-28 |
联系电话变更 | 0573-82697272 | ***** | 2017-07-19 |
联系电话变更 | ****-******** | *********** | 2017-07-19 |
多证合一备案 | 住房公积金缴存登记 | - | 2017-07-19 |
- | 0573-******** | ******** | 2017-07-19 |
经营范围变更 | 生产销售木、铁、布工艺品;园艺用工艺品;家俱装饰品;玩具;自有房屋租赁;自有场地租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 生产销售木、铁、布工艺品;园艺用工艺品;家俱装饰品;玩具;自有房屋租赁 | 2017-07-19 |
换发统一社会信用代码执照 | 统一社会信用代码:9********57779C | 注册号:********
组织机构代码证:无 | 2016-06-27 |
| 统一社会信用代码:9********57779C | 注册号:********
组织机构代码证:无 | 2016-06-27 |
高级管理人员备案 | 吴瀛,刘和平,孟建华,王朝晖,吴瀛 [新增] | 吴瀛,刘和平,孟建华,方洁,吴瀛 [退出] | 2014-06-25 |
经营范围(业务范围)变更 | 经营范围: 生产销售木、铁、布工艺品;园艺用工艺品;家俱装饰品;玩具;自有房屋租赁 | 经营范围: 生产销售木、铁、布工艺品;园艺用工艺品;家俱装饰品;玩具。& | 2010-12-20 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 吴瀛 | 蔡娅 | 2009-06-08 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 方洁; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 刘和平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 副董事长姓名: 孟建华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 吴瀛; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 吴瀛; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事长 | 姓名: 蔡娅; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事长
姓名: 方洁; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 副董事长
姓名: 孟建华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 吴瀛; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 副董事长
| 2009-06-08 |
变更注册号 | 注册号: ******** | 注册号: 企独浙嘉总字第001847 | 2009-06-08 |
集团编号升级 | 注册号:
***** | 注册号:
企独浙嘉总字第001847 | 2009-06-08 |
法定代表人变更 | 姓名: 方洁; 证件名称: ; 证件号码: ***************; 性别: 女性; 职务: 监事
姓名: 刘和平; 证件名称: ; 证件号码: *****************X; 性别: 男性; 职务: 副董事长
姓名: 孟建华; 证件名称: ; 证件号码: ***************; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 吴瀛; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 经理
姓名: 吴瀛; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 董事长 | 姓名: 蔡娅; 证件名称: ; 证件号码: ***************; 性别: 女性; 职务: 董事长
姓名: 方洁; 证件名称: ; 证件号码: ***************; 性别: 女性; 职务: 副董事长
姓名: 孟建华; 证件名称: ; 证件号码: ***************; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 吴瀛; 证件名称: ; 证件号码: ***************; 性别: 女性; 职务: 副董事长 | 2009-06-08 |
注册号升级 | 注册号: ******** | 注册号: 企独浙嘉总字第001847 | 2009-06-08 |
住所变更 | 住所: 嘉兴市南湖区城南街道南湖经济园区
邮政编码: ******
电话: ******** | 住所: 嘉兴市秀城区城南街道南湖经济园区
邮政编码: ******
电话: ******** | 2006-07-18 |
住所(营业场所、地址)变更 | 住所: 嘉兴市南湖区城南街道南湖经济园区; 邮政编码: 314001; 电话: ******** | 住所: 嘉兴市秀城区城南街道南湖经济园区; 邮政编码: 314001; 电话: ******** | 2006-07-18 |
营业期限(有效期限、驻在期限)变更 | 空白 | 执照有效期限: 至
| 2006-07-18 |
注册资本(金)变更 | 350 | 210 | 2005-10-13 |
投资人(股权)变更 | 企业名称: 松辉国际有限公司 ; 法定代表人: ; 出资额: 350; 百分比: 100%; 住所: ; 法人性质: 企业法人 | 企业名称: 松辉国际有限公司 ; 法定代表人: ; 出资额: 210; 百分比: 100%; 住所: ; 法人性质: 企业法人 | 2005-10-13 |
投资人备案 | 企业名称: 松辉国际有限公司 ; 法定代表人: ; 出资额: ***; 百分比: ***%; 住所: ; 法人性质: 企业法人 | 企业名称: 松辉国际有限公司 ; 法定代表人: ; 出资额: ***; 百分比: ***%; 住所: ; 法人性质: 企业法人 | 2005-10-13 |
注册资本变更 | 350( + 66.66667% ) | 210 | 2005-10-13 |
法定代表人变更 | 姓名: 吴瀛;
证件名称: ;
证件号码: ********;
性别: 女;
职务: 副董事长 | 姓名: 朱春海;
证件名称: ;
证件号码: ********;
性别: 男;
职务: 副董事长 | 2005-07-15 |
法定代表人变更 | 姓名: 孟建华;
证件名称: ;
证件号码: ********;
性别: 男;
职务: 董事 | 姓名: 方洁;
证件名称: ;
证件号码: ********;
性别: 女;
职务: 副董事长 | 2005-07-15 |
法定代表人变更 | 姓名: 方洁;
证件名称: ;
证件号码: ********;
性别: 女;
职务: 副董事长 | 姓名: 陈秀金;
证件名称: ;
证件号码: ********;
性别: 女;
职务: 董事 | 2005-07-15 |
法定代表人变更 | 姓名: 蔡娅;
证件名称: ;
证件号码: ********;
性别: 女;
职务: 董事长 | 姓名: 蔡娅;
证件名称: ;
证件号码: ********;
性别: 女;
职务: 董事长 | 2005-07-15 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 蔡娅; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女; 职务: 董事长 | 姓名: 蔡娅; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女; 职务: 董事长 | 2005-07-15 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 方洁; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女; 职务: 副董事长 | 姓名: 陈秀金; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女; 职务: 董事 | 2005-07-15 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 孟建华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事 | 姓名: 方洁; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女; 职务: 副董事长 | 2005-07-15 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 吴瀛; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女; 职务: 副董事长 | 姓名: 朱春海; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 副董事长 | 2005-07-15 |
注册资本(金)变更 | 210 | 140 | 2003-04-28 |
注册资本变更 | 210( + 50% ) | 140 | 2003-04-28 |
高级管理人员备案 | 姓名: 蔡娅; 性别: 女; 国籍: ; 职务: 总经理; 证件名称: 身份证; 证件号码: | 姓名: 蔡娅; 性别: 女; 国籍: 中国; 职务: 总经理; 证件名称: 身份证; 证件号码: | 2002-11-19 |
高级管理人员备案 | 姓名: 陈秀金; 性别: 女; 国籍: 中国; 职务: 董事; 证件名称: 身份证; 证件号码: [新增] | 姓名: 空*; 性别: ; 国籍: ; 职务: ; 证件名称: ; 证件号码: [退出] | 2002-11-19 |
法定代表人变更 | 蔡娅 | 陈秀金 | 2002-11-19 |
组织机构变更 | 姓名: 陈秀金; 性别: 女; 国籍: 中国; 职务: 董事; 证件名称: 身份证; 证件号码: [新增] | 姓名: 空5; 性别: ; 国籍: ; 职务: ; 证件名称: ; 证件号码: [退出] | 2002-11-19 |
组织机构变更 | 姓名: 蔡娅; 性别: 女; 国籍: ; 职务: 总经理; 证件名称: 身份证; 证件号码: | 姓名: 蔡娅; 性别: 女; 国籍: 中国; 职务: 总经理; 证件名称: 身份证; 证件号码: | 2002-11-19 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 蔡娅; 性别: 女; 国籍: 中国台湾省; 职务: 董事长; 证件名称: 身份证; 证件号码: | 姓名: 陈秀金; 性别: 女; 国籍: 中国台湾省; 职务: 董事长; 证件名称: 身份证; 证件号码: | 2002-11-19 |
组织机构变更 | 姓名: 陈秀金; 性别: 女; 国籍: 中国; 职务: 董事; 证件名称: 身份证; 证件号码: | 姓名: 空5; 性别: ; 国籍: ; 职务: ; 证件名称: ; 证件号码: | 2002-11-19 |
组织机构变更 | 姓名: 蔡娅; 性别: 女; 国籍: ; 职务: 总经理; 证件名称: 身份证; 证件号码: | 姓名: 蔡娅; 性别: 女; 国籍: 中国; 职务: 总经理; 证件名称: 身份证; 证件号码: | 2002-11-19 |