变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
经理备案 | 姓名:刘世磊,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:***********,联系电话:; [新增]
姓名:刘绍峰,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:执行董事兼总经理,证件号码:***********,联系电话:***********; [新增] | 姓名:刘本宏,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:***********,联系电话:; [退出]
姓名:刘吉山,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:执行董事兼总经理,证件号码:***********,联系电话:; [退出] | 2016-03-22 |
董事备案 | 姓名:刘世磊,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:***********,联系电话:; [新增]
姓名:刘绍峰,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:执行董事兼总经理,证件号码:***********,联系电话:***********; [新增] | 姓名:刘本宏,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:***********,联系电话:; [退出]
姓名:刘吉山,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:执行董事兼总经理,证件号码:***********,联系电话:; [退出] | 2016-03-22 |
联络员信息 | 姓名刘绍峰,
证件类型:中华人民共和国居民身份证,
证件号码:***********,
固定电话:***********,
移动电话:***********,
邮箱:*********** | - | 2016-03-22 |
监事备案 | 姓名:刘世磊,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:***********,联系电话:; [新增]
姓名:刘绍峰,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:执行董事兼总经理,证件号码:***********,联系电话:***********; [新增] | 姓名:刘本宏,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:***********,联系电话:; [退出]
姓名:刘吉山,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:执行董事兼总经理,证件号码:***********,联系电话:; [退出] | 2016-03-22 |
监事备案 | 姓名:刘世磊,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:***********,联系电话:;姓名:刘绍峰,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:执行董事兼总经理,证件号码:***********,联系电话:***********; | 姓名:刘本宏,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:***********,联系电话:;姓名:刘吉山,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:执行董事兼总经理,证件号码:***********,联系电话:; | 2016-03-22 |
联络员信息 | 姓名刘绍峰,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:***********,固定电话:***********,移动电话:***********,邮箱:*********** | | 2016-03-22 |
法定代表人(负责人)变更 | 刘绍峰 | 刘吉山 | 2016-03-22 |
董事备案 | 姓名:刘世磊,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:***********,联系电话:;姓名:刘绍峰,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:执行董事兼总经理,证件号码:***********,联系电话:***********; | 姓名:刘本宏,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:***********,联系电话:;姓名:刘吉山,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:执行董事兼总经理,证件号码:***********,联系电话:; | 2016-03-22 |
经理备案 | 姓名:刘世磊,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:***********,联系电话:;姓名:刘绍峰,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:执行董事兼总经理,证件号码:***********,联系电话:***********; | 姓名:刘本宏,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:***********,联系电话:;姓名:刘吉山,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:执行董事兼总经理,证件号码:***********,联系电话:; | 2016-03-22 |
营业期限 | 经营起始期限:2009-06-17 经营结束期限:2022-06-16 | 经营起始期限:2009-06-17 经营结束期限:2012-06-16 | 2012-06-15 |
董事 | 董事会、经理成员:刘本宏 408A
刘吉山 410C | 董事会、经理成员:刘本宏 408A
刘吉山 410C | 2009-06-25 |
企业类型 | 企业类型:1152 | 企业类型:1130 | 2009-06-25 |
注册资本 | 注册资本:1000 | 注册资本:1000 | 2009-06-24 |