济南中澳生物制品有限公司,我公司主要提供许可经营项目:无。一般经营项目:宠物食品、动物保健品的生产、销售;生物制品技术开发、技术转让。
联系方式
- 地址:
- 未提供
- 固定电话:
- (0531)85262578 未核实,仅供参考
- 经理:
- 郭淑伟
- 邮政编码:
- 250108
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
相关产品
工商信息和基本资料
济南中澳生物制品有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
孟阳子 | 60.0% | 1.8 |
郭淑伟 | 40.0% | 1.2 |
济南中澳生物制品有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
郭淑伟 | 无 | 2011-11-04 | |
清算组成员备案 | 郭淑伟、孟阳子 | 无 | 2011-11-04 |
联络员备案 | 济南市天桥区北园大街金荷苑10-1-201 | 无 | 2011-11-04 |
***** | 无 | 2011-11-04 | |
营业执照遗失补领 | 1 | 2009-05-17 | |
***** | ***** | 2008-04-14 | |
投资人(股权)变更 | 【变更后内容】股东名录: 法人股东: 自然人股东:孟阳子 货币 1.8万元 60% 【E】郭淑伟 货币 1.2万元 40% 【E】 | 【变更前内容】股东名录: 法人股东: 自然人股东:孟平 货币 1.80 【E】郭淑伟 货币 1.20 【E】 | 2006-04-13 |
投资人(股权)变更 | 【变更后内容】法定代表人(负责人、董事长、首席代表):郭淑伟 | 【变更前内容】法定代表人(负责人、董事长、首席代表):孟平 | 2006-04-13 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 【变更后内容】: 董事会、经理成员: 监事: 孟阳子 执行董事兼经理: 郭淑伟 | 【变更前内容】: 董事会、经理成员: 监事: 郭淑伟 执行董事兼经理: 孟平 | 2006-04-13 |
济南中澳生物制品有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
郭淑伟 | 执行董事兼总经理 |
孟阳子 | 监事 |
本页是 [济南中澳生物制品有限公司] 在顺企网济南黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。