变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
期限变更 | 长期 | 2020-06-03 | 2020-07-15 |
其他事项备案 | 公章刻制备案,公章刻制备案,单位办理住房公积金缴存登记,单位办理住房公积金缴存登记,营业执照,营业执照,税务登记证,税务登记证,机构代码证,机构代码证,社会保险登记证,社会保险登记证,统计证,统计证 | 单位办理住房公积金缴存登记,单位办理住房公积金缴存登记 | 2020-07-15 |
其他事项备案 | 王飞:36.66%;宋苗苗:50%;李明秀:13.33%; | 宋苗苗:50%;贾军:36.66%;李明秀:13.33%; | 2017-12-28 |
投资人变更 | 王飞:*%; [新增]
宋苗苗:*%;
李明秀:*%; | 宋苗苗:*%;
贾军:*%; [退出]
李明秀:*%; | 2017-12-28 |
联络员备案 | 武秀平 | 无 | 2017-12-28 |
高级管理人员备案 | 宋苗苗
王飞 [新增] | 贾军 [退出]
宋苗苗 | 2017-12-28 |
负责人变更 | 王飞 | 贾军 | 2017-12-28 |
经营范围变更 | 房地产开发;房地产项目策划、管理及相关信息咨询(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)*** | 房地产开发(叁级);房地产项目策划、管理及相关信息咨询(以上范围国家法律、法规禁止经营的不得经营,需获审批的未获批准前不得经营)****** | 2017-12-28 |
其他事项备案 | 1 | 无 | 2017-12-28 |
一般经营项目变更 | 房地产开发(叁级);房地产项目策划、管理及咨询相关信息(以上范围国家法律、法规禁止经营的不得经营,需获审批的未获批准前不得经营)*** | 房地产开发(叁级)*** | 2013-10-25 |
期限变更 | {2006-07-05,2020-06-03} | {2006-07-05,2013-07-05} | 2013-06-03 |
经营范围变更 | 房地产开发(叁级)***;*** | 房地产开发(肆级)*** *** | 2013-06-03 |
其他事项备案 | 企业:晋城市金地信房地产开发有限公司;职务:监事;证件编号:;职务产生方式:选举企业:晋城市金地信房地产开发有限公司;职务:执行董事兼总经理;证件号码:*;职务产生方式:选举 | 企业:晋城市金地信房地产开发有限公司;职务:监事;证件号码:*;职务产生方式:选举企业:晋城市金地信房地产开发有限公司;职务:执行董事兼总经理;证件号码:*;职务产生方式:选举企业:晋城市金地信房地产开发有限公司;职务:执行董事兼总经理;证件编号:;职务产生方式:选举 | 2012-07-25 |
地址变更 | 晋城市新市西街与二环路西交叉处 | 晋城市红星街东巷65号 | 2012-07-25 |
实收资本变更 | 3000( + 275% ) | 800 | 2010-07-16 |
投资人变更 | 企业名称: 李明秀; 出资额: 400; 百分比: 13:*% 法人性质:
企业名称: 贾军; 出资额: 1100; 百分比: 36:*% 法人性质: [新增]
企业名称: 宋苗苗; 出资额: 1500( + 275% ); 百分比: 50; 法人性质: | 企业名称: 李明秀; 出资额: 400; 百分比: 50; 法人性质:
企业名称: 宋苗苗; 出资额: 400; 百分比: 50; 法人性质: | 2010-07-16 |
注册资本变更 | 3000( + 275% ) | 800 | 2010-07-16 |
经营范围变更 | 经营范围: ***房地产开发(肆级)***行业代码: 7210 | 经营范围: 房地产开发(肆级)***行业代码: 7210 | 2009-11-02 |
负责人变更 | 贾军 | 刘小东 | 2009-11-02 |
投资总额变更 | 公司注册号:*****;
公司名称:晋城市金地信房地产开发有限公司;
公司董事会和监事会成员姓名:李明秀;
性别:女;
人员类型:其它;
职务:经理;
现住地址:晋城市城区红星西街*号晋钢东区;
身份证件名称:中华人民共和国居民身份证;
身份证件号码:*;
产生方式:选举、聘任;
备注:*-*-*-20;
公司注册号:*****;
公司名称:晋城市金地信房地产开发有限公司;
公司董事会和监事会成员姓名:宋苗苗;
性别:女;
人员类型:其它;
职务:监事;
现住地址:晋城市城区西上庄办事处;
身份证件名称:中华人民共和国居民身份证;
身份证件号码:*;
产生方式:选举;
备注:2008.7.23 10; | 公司注册号:*****;
公司名称:晋城市金地信房地产开发有限公司;
公司董事会和监事会成员姓名:李明秀;
性别:女;
人员类型:其它;
职务:执行董事兼总经理;
现住地址:晋城市城区红星西街*号晋钢东区;
身份证件名称:中华人民共和国居民身份证;
身份证件号码:*;
产生方式:选举、聘任;
备注:*-*-*-20;
公司注册号:*****;
公司名称:晋城市金地信房地产开发有限公司;
公司董事会和监事会成员姓名:宋苗苗;
性别:女;
人员类型:其它;
职务:监事;
现住地址:晋城市城区西上庄办事处;
身份证件名称:中华人民共和国居民身份证;
身份证件号码:*;
产生方式:选举;
备注:2008.7.23 10; | 2009-05-27 |
期限变更 | 公司注册号:*****60;公司名称:晋城市金地信房地产开发有限公司;注册资本(万元):800;成立日期:*-*-07;自然人股东姓名:宋苗苗;性别:女;人员类型:;职务:监事;现住地址:晋城市城区;身份证件名称:中华人民共和国居民身份证;身份证件号码:*;出资方式:货币;出资方式备注:现金;认缴出资数额(万元):400;占全部注册资本百分比(%):50;实际出资额(万元):400;所占股份数:;备注:08.7.*-10; 公司注册号:*****60;公司名称:晋城市金地信房地产开发有限公司;注册资本(万元):800;成立日期:*-*-07;自然人股东姓名:李明秀;性别:女;人员类型:;职务:执行董事兼总经理;现住地址:晋城市城区晋城市城区红星西街*号晋钢东区;身份证件名称:中华人民共和国居民身份证;身份证件号码:*;出资方式:货币;出资方式备注:现金;认缴出资数额(万元):400;占全部注册资本百分比(%):50;实际出资额(万元):400;所占股份数:;备注:06.3.24-20; | 公司注册号:*****60;公司名称:晋城市金地信房地产开发有限公司;注册资本(万元):800;成立日期:2006-06-07;自然人股东姓名:郭静铭;性别:男;人员类型:其它;职务:监事;现住地址:晋城市城区;身份证件名称:中华人民共和国居民身份证;身份证件号码:*;出资方式:货币;出资方式备注:现金;认缴出资数额(万元):200;占全部注册资本百分比(%):25;实际出资额(万元):200;所占股份数:;备注:2002-*-30-10; 公司注册号:*****60;公司名称:晋城市金地信房地产开发有限公司;注册资本(万元):800;成立日期:*-*-07;自然人股东姓名:刘小东;性别:男;人员类型:其它;职务:执行董事兼总经理;现住地址:晋城市城区;身份证件名称:中华人民共和国居民身份证;身份证件号码:*;出资方式:货币;出资方式备注:现金;认缴出资数额(万元):600;占全部注册资本百分比(%):75;实际出资额(万元):600;所占股份数:;备注:20*-03-16-20; | 2009-05-04 |
分公司/分支机构备案 | 公司注册号:*****60;
公司名称:晋城市金地信房地产开发有限公司;
公司董事会和监事会成员姓名:李明秀;
性别:女;
人员类型:其它;
职务:执行董事兼总经理;
现住地址:晋城市城区红星西街1480号晋钢东区;
身份证件名称:中华人民共和国居民身份证;
身份证件号码:*;
产生方式:选举、聘任;
备注:*-*-*-20;
公司注册号:*****60;
公司名称:晋城市金地信房地产开发有限公司;
公司董事会和监事会成员姓名:宋苗苗;
性别:女;
人员类型:其它;
职务:监事;
现住地址:晋城市城区西上庄办事处;
身份证件名称:中华人民共和国居民身份证;
身份证件号码:*;
产生方式:选举;
备注:2008.7.23 10; | 公司注册号:*****60;
公司名称:晋城市金地信房地产开发有限公司;
公司董事会和监事会成员姓名:刘小东;
性别:男;
人员类型:其它;
职务:执行董事兼总经理;
现住地址:晋城市城区;
身份证件名称:中华人民共和国居民身份证;
身份证件号码:*;
产生方式:选举、聘任;
备注:*-*-*-20;
公司注册号:*****60;
公司名称:晋城市金地信房地产开发有限公司;
公司董事会和监事会成员姓名:郭静铭;
性别:男;
人员类型:其它;
职务:监事;
现住地址:晋城市城区;
身份证件名称:中华人民共和国居民身份证;
身份证件号码:*;
产生方式:选举;
备注:2002-*-3*-10; | 2009-05-04 |
负责人变更 | 公司注册号:*****60;
公司名称:晋城市金地信房地产开发有限公司;
法定代表人:李明秀;
性别:女;
出生日期:1970-03-08;
文化程度:无;
健康状况:健康;
人员类型:其它;
身份证件名称:中华人民共和国居民身份证;
身份证件号码:*;
联系电话:*;
现住地址:晋城市城区晋钢东区9号楼;
简历:;
产生方式:选举;
任命(聘任)单位:晋城市金地信房地产开发有限公司;
备注:; | 公司注册号:*****60;
公司名称:晋城市金地信房地产开发有限公司;
法定代表人:刘小东;
性别:男;
出生日期:1968-08-01;
文化程度:无;
健康状况:健康;
人员类型:其它;
身份证件名称:中华人民共和国居民身份证;
身份证件号码:*;
联系电话:*;
现住地址:晋城市城区;
简历:1993年至今晋城煤业集团古矿供电公司;
产生方式:选举;
任命(聘任)单位:晋城市金地信房地产开发有限公司;
备注:; | 2009-05-04 |