乐平市宏大建设监理有限公司,办公室地址位于世界瓷都景德镇,江西省乐平市洎阳中路71号(原城建局院内),我公司主要提供建设工程监理;招投标代理机构
联系方式
相关产品
工商信息和基本资料
乐平市宏大建设监理有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
王清林 | 60% | 人民币60万元 |
柴淑娟 | 15% | 人民币15万元 |
洪彩枝 | 15% | 人民币15万元 |
汪金兰 | 10% | 人民币10万元 |
乐平市宏大建设监理有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
其他变更 | *****4X4 | - | 2016-09-22 |
其他变更 | 9136028173636494X4 | 2016-09-22 | |
9136028173636494X4 | 2016-09-22 | ||
其他变更 | 15879993809 | 6833278 | 2014-03-10 |
投资人(股权)变更 | 投资人:汪金兰 ;投资人:洪彩枝 ;投资人:柴淑娟 ;投资人:王清林 ; | 投资人:汪金兰 ;投资人:洪彩枝 ;投资人:柴淑娟 ;投资人:汪锦根 ; | 2014-03-10 |
投资人变更 | 汪金兰,出资10万人民币,占10%,实缴出资10万; 洪彩枝,出资15万人民币,占15%,实缴出资15万; 柴淑娟,出资15万人民币,占15%,实缴出资15万; 王清林,出资60万人民币,占60%,实缴出资60万; [新增] | 汪金兰,出资10万人民币,占10%,实缴出资10万; 洪彩枝,出资15万人民币,占15%,实缴出资15万; 柴淑娟,出资15万人民币,占15%,实缴出资15万; 汪锦根,出资60万人民币,占60%,实缴出资60万; [退出] | 2014-03-10 |
法定代表人变更 | 证件号码:******,姓名:王清林 | 证件号码:******,姓名:汪锦根 | 2014-03-10 |
投资人变更 | 投资人:汪金兰 ; 投资人:洪彩枝 ; 投资人:柴淑娟 ; 投资人:王清林 ; [新增] | 投资人:汪金兰 ; 投资人:洪彩枝 ; 投资人:柴淑娟 ; 投资人:汪锦根 ; [退出] | 2014-03-10 |
其他变更 | 监事,柴淑娟,;执行董事兼总经理,王清林,***; | 监事,柴淑娟,;执行董事兼总经理,汪锦根,***; | 2014-03-10 |
其他变更 | ***** | 6833278 | 2014-03-10 |
住所变更 | 乐平市洎阳中路71号(原城建局院内) | 乐平镇洎阳中路375号 | 2012-11-19 |
投资人变更 | 汪金兰,出资10万人民币,占10%,实缴出资10万; 洪彩枝,出资15万人民币,占15%,实缴出资15万; 柴淑娟,出资15万人民币,占15%,实缴出资15万; 汪锦根,出资60万,占60%,实缴出资60万; [新增] | 汪金兰,出资10万人民币,占10%,实缴出资10万; 洪彩枝,出资15万人民币,占15%,实缴出资15万; 汪晓捷,出资60万人民币,占60%,实缴出资60万; [退出] 柴淑娟,出资15万人民币,占15%,实缴出资15万; | 2012-11-14 |
其他变更 | 监事,柴淑娟,;执行董事兼总经理,汪锦根,***; | 监事,柴淑娟,;总经理,汪锦根,***;执行董事,汪晓捷,; | 2012-11-14 |
法定代表人变更 | 证件号码:******,姓名:汪锦根 | 证件号码:******,姓名:汪晓捷 | 2012-11-09 |
其他变更 | 监事,柴淑娟,;总经理,汪锦根,***;执行董事,汪晓捷,; | 监事,柴淑娟,;执行董事兼总经理,汪晓捷,; | 2012-11-09 |
经营期限变更 | 经营期限起2001-11-08;经营期限止2061-11-07 | 经营期限起2001-11-08;经营期限止2011-11-07 | 2011-12-15 |
其他变更 | ******,汪晓捷,执行董事兼总经理;******,柴淑娟,监事; | ******,徐爱梅,监事;******,黎敏,经理;******,汪洋建,董 事;******,汪洋建,首席代表; | 2011-04-08 |
法定代表人变更 | 证件号码:******,姓名:汪晓捷 | 证件号码:******,姓名:汪洋建 | 2011-04-08 |
投资人变更 | 汪金兰,出资10( + 25% )万元,占10%; 洪彩枝,出资15万元,占15%; [新增] 汪晓捷,出资60( + 20% )万元,占60%; 柴淑娟,出资15( + 87.5% )万元,占15%; | 汪洋建,出资4万元,占4%; [退出] 乐平市正大建设工程造价咨询有限公司,出资4万元,占4%; [退出] 柴淑娟,出资8万元,占8%; 冯遐文,出资8万元,占8%; [退出] 徐爱梅,出资2万元,占2%; [退出] 汪金兰,出资8万元,占8%; 黄俊,出资8万元,占8%; [退出] 许长水,出资8万元,占8%; [退出] 汪晓捷,出资50万元,占50%; | 2011-04-08 |
实收资本变更 | 100( + 100% ) | 50 | 2010-06-01 |
注册资本变更 | 注册资本:100币种:156固定资金:0流动资金0 | 注册资本:50币种:156固定资金:0流动资金0 | 2010-06-01 |
投资人变更 | 汪洋建,4(万元)4%; 汪晓捷,50(万元)50%; [新增] 乐平市正大建设工程造价咨询有限公司,4(万元)4%; [新增] 汪金兰,8(万元)8%; 黄俊,8(万元)8%; 许长水,8(万元)8%; 柴淑娟,8(万元)8%; 冯建文,8(万元)8%; 徐爱柏,2(万元)2%; | 汪洋建,4(万元)4%; 乐平市正大造价咨询公司,4(万元)4%; [退出] 汪金兰,8(万元)8%; 黄俊,8(万元)8%; 许长水,8(万元)8%; 柴淑娟,8(万元)8%; 冯建文,8(万元)8%; 徐爱柏,2(万元)2%; | 2010-06-01 |
董事备案 | 汪洋建 [新增] | 无 | 2009-10-19 |
经理备案 | 黎敏, [新增] | 黎敏 [退出] | 2009-10-19 |
投资人变更 | 汪洋建,4(万元)8%; [新增] 乐平市正大造价咨询公司,4(万元)8%; 汪金兰,8(万元)16%; 黄俊,8(万元)16%; 许长水,8(万元)16%; 柴淑娟,8(万元)16%; 冯建文,8(万元)16%; 徐爱柏,2(万元)4%; | 乐平市正大造价咨询公司,4(万元)8%; 汪金兰,8(万元)16%; 黄俊,8(万元)16%; 许长水,8(万元)16%; 柴淑娟,8(万元)16%; 冯建文,8(万元)16%; 徐爱柏,2(万元)4%; 汪晓捷,4(万元)8%; [退出] | 2009-10-19 |
监事备案 | 徐爱梅, [新增] | 徐爱梅 [退出] | 2009-10-19 |
法定代表人变更 | 证件号码:******,姓名:汪洋建,家庭住址:江西省乐平市洎阳街道办事处新平中路158号1栋501室 | 证件号码:*****ZJHM29640,姓名:汪晓捷,家庭住址: | 2009-10-19 |
其他变更 | ***** | *****22 | 2008-04-29 |
法定代表人变更 | 汪晓捷 | 黎敏 | 2007-07-26 |
注册资本变更 | 50( + 400% ) | 10 | 2004-02-26 |
法定代表人变更 | 黎敏 | 徐祥坤 | 2004-02-26 |
经营范围变更 | 建设工程监理(凭资质证书经营);招投标代理机构 | 建设工程监理(凭资质证书经营) | 2004-02-26 |
其他变更 | 徐爱梅--06 ,01-11-8 ;徐祥坤--05 ,01-12-7 ;黎敏--13 ,04-2-26 ; | 徐爱梅--06 ,01-11-8 ;徐祥坤--05 ,01-12-7 ; | 2004-02-26 |
其他变更 | 周根根--05 ,01-12-7 ;宋孟弟--06 ,01-12-7 ; | 黄冬根--05 ,01-11-8 ;周根根--06 ,01-11-8 ; | 2001-12-07 |
法定代表人变更 | 周根根 | 黄冬根 | 2001-12-07 |
乐平市宏大建设监理有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
柴淑娟 | 监事 |
王清林 | 执行董事兼总经理 |
本页是 [乐平市宏大建设监理有限公司] 在顺企网景德镇黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。
相关建筑建材公司