变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
投资人变更 | 投资人:欧阳燕,出资额:300万,占100%,出资方式:货币,出资时间:2000-07-13; [新增] | 投资人:欧阳琦,出资额:300万人民币,占100%,出资方式:其他,出资时间:2016-04-25; [退出] | 2018-11-19 |
其他变更 | 姓名:孙德娜,职务:监事;
姓名:欧阳燕,职务:执行董事;
姓名:欧阳燕,职务:经理; | 姓名:欧阳琦,职务:执行董事;
姓名:孙德娜,职务:监事;
姓名:欧阳琦,职务:经理; | 2018-11-19 |
投资人变更 | 投资人:欧阳燕 ; [新增] | 投资人:欧阳琦 ; [退出] | 2018-11-19 |
法定代表人变更 | 欧阳燕 | 欧阳琦 | 2018-11-19 |
投资人变更 | 投资人:欧阳琦,出资额:300( + 25% )万人民币,占100%,出资方式:其他,出资时间:2016-04-25; | 投资人:欧阳燕,出资额:60万,占20%,出资方式:其他,出资时间:2016-04-25; [退出]
投资人:欧阳琦,出资额:240万人民币,占80%,出资方式:其他,出资时间:2016-04-25; | 2018-07-02 |
其他变更 | 姓名:孙德娜,职务:监事;
姓名:欧阳琦,职务:执行董事;
姓名:欧阳琦,职务:经理; | 姓名:欧阳燕,职务:执行董事;
姓名:欧阳燕,职务:经理;
姓名:欧阳琦,职务:监事; | 2018-07-02 |
投资人变更 | 投资人:欧阳琦 ; | 投资人:欧阳燕 ; [退出]
投资人:欧阳琦 ; | 2018-07-02 |
经营期限变更 | 2000-07-13至长期 | 2000-07-13至2020-07-13 | 2018-07-02 |
企业类型变更 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2018-07-02 |
法定代表人变更 | 欧阳琦 | 欧阳燕 | 2018-07-02 |
投资人变更 | 投资人:欧阳燕,出资额:60万,占20%,出资方式:其他,出资时间:2016-04-25; [新增]
投资人:欧阳琦,出资额:240( + 60% )万人民币,占80%,出资方式:其他,出资时间:2016-04-25; | 投资人:欧阳琦,出资额:150万人民币,占50%,出资方式:其他,出资时间:;
投资人:欧阳寿阳,出资额:150万人民币,占50%,出资方式:货币,出资时间:2000-07-13; [退出] | 2016-04-28 |
其他变更 | *****F | 注册号:***** | 2016-04-28 |
投资人变更 | 投资人:欧阳燕 ; [新增]
投资人:欧阳琦 ; | 投资人:欧阳琦 ;
投资人:欧阳寿阳 ; [退出] | 2016-04-28 |
其他变更 | 姓名:欧阳燕,职务:执行董事兼总经理;
姓名:欧阳琦,职务:监事; | 姓名:欧阳寿阳,职务:执行董事兼总经理;
姓名:欧阳琦,职务:监事; | 2016-04-28 |
法定代表人变更 | 欧阳燕 | 欧阳寿阳 | 2016-04-28 |
其他变更 | 姓名:欧阳燕,职务:执行董事兼总经理;姓名:欧阳琦,职务:监事; | 姓名:欧阳寿阳,职务:执行董事兼总经理;姓名:欧阳琦,职务:监事; | 2016-04-28 |
投资人(股权)变更 | 投资人:欧阳燕 ;投资人:欧阳琦 ; | 投资人:欧阳琦 ;投资人:欧阳寿阳 ; | 2016-04-28 |
经营期限(营业期限)变更 | 2000-07-13至2020-07-13 | 2000-07-13至长期 | 2016-04-28 |
其他变更 | 91360200716512730F | 注册号:360200210006003 | 2016-04-28 |
| 91360200716512730F | 注册号:360200210006003 | 2016-04-28 |
投资人(股权)变更 | 投资人:欧阳琦 ;投资人:欧阳寿阳 ; | 投资人:欧阳寿阳 ;投资人:刘桂生 ;投资人:陈春云 ; | 2014-07-25 |
投资人变更 | 欧阳琦,出资150万人民币,占50%,实缴出资150万; [新增]
欧阳寿阳,出资150万人民币,占50%,实缴出资150万; | 欧阳寿阳,出资150万人民币,占50%,实缴出资150万;
刘桂生,出资120万人民币,占40%,实缴出资120万; [退出]
陈春云,出资30万人民币,占10%,实缴出资30万; [退出] | 2014-07-25 |
投资人变更 | 投资人:欧阳琦 ; [新增]
投资人:欧阳寿阳 ; | 投资人:欧阳寿阳 ;
投资人:刘桂生 ; [退出]
投资人:陈春云 ; [退出] | 2014-07-25 |
其他变更 | 执行董事兼总经理,欧阳寿阳,;监事,欧阳琦,***; | 监事,刘桂生,***;执行董事兼总经理,欧阳寿阳,; | 2014-07-25 |
经营范围变更 | 一般经营项目:一般经营项目:陶瓷制造(不含使用梭式窑)、销售;经营进出口业务(以进出口经营许可证范围为准).*; | 一般经营项目:制造、销售陶瓷;经营进出口业务(以进出口经营许可证范围为准).*; | 2013-10-16 |
投资人变更 | 陈春云,30(万元)10%; [新增]
欧阳寿阳,150(万元)50%; [新增]
刘桂生,120(万元)40%; | 欧阳寿阳,180(万元)60%; [退出]
刘桂生,120(万元)40%; | 2010-07-08 |
其他变更 | ***** | *****39 | 2008-06-03 |
其他变更 | 欧阳寿阳--05 ,00-7-13 ;欧阳寿阳--01 ,00-7-13 ;刘桂生--03 ,00-7-13 ; | 欧阳寿阳--05 ,00-7-13 ;欧阳寿阳--01 ,00-7-13 ;吴萝香--03 ,00-7-13 ; | 2004-04-20 |
投资人变更 | 欧阳寿阳 ,180 ,60 ,00-7-13 ;
刘桂生 ,120 ,40 ,04-4-20 ; [新增] | 欧阳寿阳 ,180 ,60 ,00-7-13 ;
吴萝香 ,120 ,40 ,00-7-13 ; [退出] | 2004-04-20 |
住所变更 | 瓷都大道47号 | 丁家洲 | 2003-06-05 |
经营范围变更 | 制造、销售陶瓷;经营进出口业务(以进出口经营许可证范围为准) | 生产,销售建筑陶瓷 | 2003-06-05 |