变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
换发统一社会信用代码执照 | 统一社会信用代码:9********4485X9 | 注册号:********
组织机构代码证:********X | 2016-01-22 |
| 统一社会信用代码:9********4485X9 | 注册号:********
组织机构代码证:********X | 2016-01-22 |
住所(营业场所、地址)变更 | 住所: 浙江省永康市芝英镇柿后工业功能区天河南路17号第4幢; 邮政编码: 321306; 电话: ********;住所所在行政区划:永康市 | 住所: 浙江省永康市芝英街道郭山畈工业基地; 邮政编码: 321306; 电话: ******;住所所在行政区划:永康市 | 2015-08-17 |
注册资本(金)变更 | 3726 | 600 | 2015-08-17 |
一般经营项目变更 | 一般经营项目: 金属材料、有色金属复合材料、新型合金材料研发、加工;水暖器材、五金配件、超薄铜带,耐蚀热交换器铜合金带材,高性能铜镍合金带、高性能铜铁合金带,铍铜带线管棒材制造、加工、销售 | 一般经营项目: 金属材料研发和生产,有色金属复合材料,新型合金材料,高档建筑五金件,水暖器材及五金件开发、生产,超薄铜带,耐蚀热交换器铜合金带材,高性能铜镍合金带,高性能铜铁合金带,铍铜带线管棒材生产、销售自产产品。 | 2015-08-17 |
投资人(股权)变更 | 企业名称: 天河集团有限公司; 出资额: 1229.58; 百分比: 33%; 法人性质: 企业法人企业名称: 浙江天河铜业股份有限公司; 出资额: 2496.42; 百分比: 67%; 法人性质: 企业法人 | 企业名称: 瑞新国际集团有限公司; 出资额: 180; 百分比: 30%; 法人性质: 外国(地区)企业
企业名称: 天河集团有限公司; 出资额: 198; 百分比: 33%; 法人性质: 企业法人
企业名称: 浙江天河铜业股份有限公司; 出资额: 222; 百分比: 37%; 法人性质: 企业法人
| 2015-08-17 |
| 姓名: 应杰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 应杰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 应君虹; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 | 姓名: 金余忠; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 副董事长
姓名: 应杰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长
姓名: 应杰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理
姓名: 应君虹; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
姓名: 应卓宁; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 副董事长
| 2015-08-17 |
组织机构变更 | 姓名: 应杰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 应杰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 应君虹; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 | 姓名: 金余忠; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 副董事长
姓名: 应杰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长
姓名: 应杰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理
姓名: 应君虹; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
姓名: 应卓宁; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 副董事长
| 2015-08-17 |
注册资本变更 | **** | *** | 2015-08-17 |
投资人备案 | 企业名称: 天河集团有限公司; 出资额: ****.**; 百分比: **%; 法人性质: 企业法人
企业名称: 浙江天河铜业股份有限公司; 出资额: ****.**; 百分比: **%; 法人性质: 企业法人 | 企业名称: 瑞新国际集团有限公司; 出资额: ***; 百分比: **%; 法人性质: 外国(地区)企业 [退出]
企业名称: 天河集团有限公司; 出资额: ***; 百分比: **%; 法人性质: 企业法人
企业名称: 浙江天河铜业股份有限公司; 出资额: ***; 百分比: **%; 法人性质: 企业法人 | 2015-08-17 |
高级管理人员备案 | 姓名: 应杰; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行董事
姓名: 应杰; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 经理
姓名: 应君虹; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 监事 | 姓名: 金余忠; 证件名称: ; 证件号码: ***************; 性别: 男性; 职务: 副董事长 [退出]
姓名: 应杰; 证件名称: ; 证件号码: ***************; 性别: 男性; 职务: 董事长
姓名: 应杰; 证件名称: ; 证件号码: ***************; 性别: 男性; 职务: 经理
姓名: 应君虹; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 监事
姓名: 应卓宁; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 副董事长 [退出] | 2015-08-17 |
住所变更 | 住所: 浙江省永康市芝英镇柿后工业功能区天河南路**号第*幢
邮政编码: ******
电话: ***********
住所所在行政区划:永康市 | 住所: 浙江省永康市芝英街道郭山畈工业基地
邮政编码: ******
电话: *******
住所所在行政区划:永康市 | 2015-08-17 |
组织机构变更 | 姓名: 应杰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
姓名: 应杰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理
姓名: 应君虹; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 | 姓名: 金余忠; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 副董事长 [退出]
姓名: 应杰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长
姓名: 应杰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理
姓名: 应君虹; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
姓名: 应卓宁; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 副董事长 [退出] | 2015-08-17 |
注册资本变更 | 3726( + 521% ) | 600 | 2015-08-17 |
企业类型变更 | 私营有限责任公司(自然人控股或私营性质企业控股) | 有限责任公司(台港澳与境内合资) | 2015-08-17 |
实收资本变更 | 0 | 600 | 2015-08-17 |
许可经营项目变更 | 许可经营项目: | 许可经营项目: 无 | 2015-08-17 |
经营范围(业务范围)变更 | 经营范围: 许可经营项目:无。一般经营项目:金属材料研发和生产,有色金属复合材料,新型合金材料,高档建筑五金件,水暖器材及五金件开发、生产,超薄铜带,耐蚀热交换器铜合金带材,高性能铜镍合金带,高性能铜铁合金带,铍铜带线管棒材生产、销售自产产品。(上述经营范围不含国家法律法规禁止、限制和许可经营的项目) | 经营范围: 金属材料研发和生产,有色金属复合材料,新型合金材料,高档建筑五金件,水暖器材及五金件开发、生产,超薄铜带,耐蚀热交换器铜合金带材,高性能铜镍合金带,高性能铜铁合金带,铍铜带线管棒材生产、销售自产产品(除限制、禁止类项目,凡涉及许可证或专项审批的凭有效证件经营) | 2013-04-24 |
投资人(股权)变更 | 企业名称: 瑞新国际集团有限公司; 出资额: 180; 百分比: 30%; 法人性质: 外国(地区)企业企业名称: 天河集团有限公司; 出资额: 198; 百分比: 33%; 法人性质: 企业法人企业名称: 浙江天河铜业股份有限公司; 出资额: 222; 百分比: 37%; 法人性质: 企业法人 | 企业名称: 瑞新国际集团有限公司; 出资额: 180; 百分比: 30%; 法人性质: 外国(地区)企业
企业名称: 浙江天河铜业股份有限公司; 出资额: 420; 百分比: 70%; 法人性质: 企业法人
| 2011-03-01 |
| 姓名: 金余忠; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 副董事长姓名: 应杰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长姓名: 应杰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 应君虹; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 应卓宁; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 副董事长 | 姓名: 金余忠; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 副董事长
姓名: 应杰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长
姓名: 应卓宁; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 副董事长
| 2011-03-01 |
组织机构变更 | 姓名: 金余忠; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 副董事长姓名: 应杰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长姓名: 应杰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 应君虹; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 应卓宁; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 副董事长 | 姓名: 金余忠; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 副董事长
姓名: 应杰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长
姓名: 应卓宁; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 副董事长
| 2011-03-01 |
高级管理人员备案 | 姓名: 金余忠; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 副董事长
姓名: 应杰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长
姓名: 应杰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理
姓名: 应君虹; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [新增]
姓名: 应卓宁; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 副董事长 | 姓名: 金余忠; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 副董事长
姓名: 应杰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长
姓名: 应卓宁; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 副董事长 | 2011-03-01 |
投资人备案 | 企业名称: 瑞新国际集团有限公司; 出资额: ***; 百分比: **%; 法人性质: 外国(地区)企业
企业名称: 天河集团有限公司; 出资额: ***; 百分比: **%; 法人性质: 企业法人 [新增]
企业名称: 浙江天河铜业股份有限公司; 出资额: ***; 百分比: **%; 法人性质: 企业法人 | 企业名称: 瑞新国际集团有限公司; 出资额: ***; 百分比: **%; 法人性质: 外国(地区)企业
企业名称: 浙江天河铜业股份有限公司; 出资额: ***; 百分比: **%; 法人性质: 企业法人 | 2011-03-01 |
出资方式变更 | 股东姓名或者名称: 认缴出资额: 持股比例:% 实缴出资额:198 出资时间:2007-08-22 出资方式:货币 余额交付期限: | 股东姓名或者名称: 认缴出资额: 持股比例:% 实缴出资额: 出资时间: 出资方式: 余额交付期限: | 2011-03-01 |
组织机构变更 | 姓名: 金余忠; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 副董事长
姓名: 应杰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长
姓名: 应杰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理
姓名: 应君虹; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [新增]
姓名: 应卓宁; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 副董事长 | 姓名: 金余忠; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 副董事长
姓名: 应杰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长
姓名: 应卓宁; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 副董事长 | 2011-03-01 |
高级管理人员备案 | 姓名: 金余忠; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 副董事长
姓名: 应杰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长
姓名: 应卓宁; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 副董事长 [新增] | 姓名: 金余忠; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 李臻; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出]
姓名: 厉岩伟; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出]
姓名: 应杰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长
姓名: 朱业起; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出] | 2010-10-27 |
投资人(股权)变更 | 企业名称: 瑞新国际集团有限公司; 出资额: 180; 百分比: 30%; 法人性质: 外国(地区)企业企业名称: 浙江天河铜业股份有限公司; 出资额: 420; 百分比: 70%; 法人性质: 企业法人 | 企业名称: 瑞新国际集团有限公司; 出资额: 180; 百分比: 30%; 法人性质: 外国(地区)企业
企业名称: 天河集团有限公司; 出资额: 420; 百分比: 70%; 法人性质: 企业法人
| 2010-10-27 |
| 姓名: 金余忠; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 副董事长姓名: 应杰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长姓名: 应卓宁; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 副董事长 | 姓名: 金余忠; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 李臻; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 厉岩伟; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 应杰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长
姓名: 朱业起; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
| 2010-10-27 |
组织机构变更 | 姓名: 金余忠; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 副董事长姓名: 应杰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长姓名: 应卓宁; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 副董事长 | 姓名: 金余忠; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 李臻; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 厉岩伟; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 应杰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长
姓名: 朱业起; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
| 2010-10-27 |
投资人备案 | 企业名称: 瑞新国际集团有限公司; 出资额: ***; 百分比: **%; 法人性质: 外国(地区)企业
企业名称: 浙江天河铜业股份有限公司; 出资额: ***; 百分比: **%; 法人性质: 企业法人 [新增] | 企业名称: 瑞新国际集团有限公司; 出资额: ***; 百分比: **%; 法人性质: 外国(地区)企业
企业名称: 天河集团有限公司; 出资额: ***; 百分比: **%; 法人性质: 企业法人 [退出] | 2010-10-27 |
组织机构变更 | 姓名: 金余忠; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 副董事长
姓名: 应杰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长
姓名: 应卓宁; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 副董事长 [新增] | 姓名: 金余忠; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 李臻; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出]
姓名: 厉岩伟; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出]
姓名: 应杰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长
姓名: 朱业起; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出] | 2010-10-27 |
集团编号升级 | 注册号:
***** [新增] | 注册号:
企合浙金总字第001471号 [退出] | 2007-08-24 |
投资人备案 | 企业名称: 瑞新国际集团有限公司; 出资额: ***; 百分比: **%; 法人性质: 外国(地区)企业
企业名称: 天河集团有限公司; 出资额: ***; 百分比: **%; 法人性质: 企业法人 | 企业名称: 瑞新国际集团有限公司; 出资额: **.*; 百分比: **%; 法人性质: 外国(地区)企业
企业名称: 天河集团有限公司; 出资额: ***.*; 百分比: **%; 法人性质: 企业法人 | 2007-08-24 |
注册资本(金)变更 | 600 | 257 | 2007-08-24 |
投资人(股权)变更 | 企业名称: 瑞新国际集团有限公司; 出资额: 180; 百分比: 30%; 法人性质: 外国(地区)企业企业名称: 天河集团有限公司; 出资额: 420; 百分比: 70%; 法人性质: 企业法人 | 企业名称: 瑞新国际集团有限公司; 出资额: 77.1; 百分比: 30%; 法人性质: 外国(地区)企业
企业名称: 天河集团有限公司; 出资额: 179.9; 百分比: 70%; 法人性质: 企业法人
| 2007-08-24 |
| 注册号: ******** | 注册号: 企合浙金总字第001471号 | 2007-08-24 |
变更注册号 | 注册号: ******** | 注册号: 企合浙金总字第001471号 | 2007-08-24 |
注册资本变更 | 600( + 133.46304% ) | 257 | 2007-08-24 |