变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
清算组成员备案 | 清算组成员: 金瑶,王爱莲、金秀明;
清算组组长: 金秀明;
地址: 浙江省义乌市北苑街道前洪村义合***号;
联系方式: ******** | - | 2018-12-20 |
企业联络人员 财务人员 | 现联络员姓名:金秀明;
现联络员固定电话:***********;
现联络员移动电话:*********** ;
现联络员电子邮箱:;
现联络员身份证件类型:;
现联络人员证件号码:******************;
现财务负责人姓名:金秀明;
现财务负责人固定电话:;
现财务负责人移动电话:***********;
现财务负责人电子邮箱:;
现财务负责人证件名称:;
现财务负责人身份证件号码:****************** | 原联络员姓名:李越青;
原联络员固定电话:***********;
原联络员移动电话:*********** ;
原联络员电子邮箱:;
原联络员身份证件类型:;
原联络人员证件号码:******************;
原财务负责人姓名:;
原财务负责人固定电话:;
原财务负责人移动电话:;
原财务负责人电子邮箱:;
原财务负责人证件名称:;
原财务负责人身份证件号码: | 2017-06-13 |
法定代表人变更 | 金秀明 | 李越青 | 2017-06-13 |
换发统一社会信用代码执照 | 统一社会信用代码:*****Y | 注册号:*****机构代码证:673893907 | 2016-11-29 |
| 统一社会信用代码:9********93907Y | 注册号:********45446机构代码证:******** | 2016-11-29 |
住所(营业场所、地址)变更 | 住所: 浙江省义乌市北苑街道前洪村义合168号; 邮政编码: 322000; 电话: ********;住所所在行政区划:北苑街道 | 住所: 义乌市北苑街道前洪村义合168号; 邮政编码: 322000; 电话: ********;住所所在行政区划:北苑街道 | 2015-01-23 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 李越青 | 金瑶 | 2015-01-23 |
组织机构变更 | 姓名: 李越青; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事姓名: 李越青; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理姓名: 王爱莲; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 | 姓名: 金瑶; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事
姓名: 金瑶; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理
姓名: 王爱莲; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
| 2015-01-23 |
高级管理人员备案 | 姓名: 李越青; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 执行董事 [新增]
姓名: 李越青; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 经理 [新增]
姓名: 王爱莲; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 监事 | 姓名: 金瑶; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 执行董事 [退出]
姓名: 金瑶; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 经理 [退出]
姓名: 王爱莲; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 监事 | 2015-01-23 |
住所变更 | 住所: 浙江省义乌市北苑街道前洪村义合***号
邮政编码: ******
电话: ********
住所所在行政区划:北苑街道 | 住所: 义乌市北苑街道前洪村义合***号
邮政编码: ******
电话: ********
住所所在行政区划:北苑街道 | 2015-01-23 |
组织机构变更 | 姓名: 李越青; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事 [新增]
姓名: 李越青; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理 [新增]
姓名: 王爱莲; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 | 姓名: 金瑶; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事 [退出]
姓名: 金瑶; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理 [退出]
姓名: 王爱莲; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 | 2015-01-23 |
组织机构变更 | 姓名: 金瑶; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事 [新增]
姓名: 金瑶; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理 [新增]
姓名: 王爱莲; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 | 姓名: 王爱莲; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
姓名: 叶芹军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出]
姓名: 叶芹军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [退出] | 2013-05-16 |
营业期限变更 | 营业期限: 2008-4-17 至 9999-9-9 | 营业期限: 2008-4-17 至 2013-4-16 | 2013-05-16 |
投资人变更 | 姓名: 金瑶; 出资额: 5; 百分比: 10% [新增]
姓名: 王爱莲; 出资额: 45; 百分比: 90% | 姓名: 叶芹军; 出资额: 5; 百分比: 10% [退出]
姓名: 王爱莲; 出资额: 45; 百分比: 90% | 2013-05-16 |
一般经营项目变更 | 一般经营项目: 废旧金属、废旧塑料回收 | 一般经营项目: 废旧金属、废旧塑料回收(凡涉及许可证或专项审批的凭有效证经营) | 2013-05-16 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 金瑶 | 叶芹军 | 2013-05-16 |
营业期限(有效期限、驻在期限)变更 | 营业期限: 2008-4-17 至 9999-9-9 | 营业期限: 2008-4-17 至 2013-4-16
| 2013-05-16 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 金瑶; 出资额: 5; 百分比: 10%姓名: 王爱莲; 出资额: 45; 百分比: 90% | 姓名: 叶芹军; 出资额: 5; 百分比: 10%
姓名: 王爱莲; 出资额: 45; 百分比: 90%
| 2013-05-16 |
组织机构变更 | 姓名: 金瑶; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事姓名: 金瑶; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理姓名: 王爱莲; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 | 姓名: 王爱莲; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
姓名: 叶芹军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
姓名: 叶芹军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理
| 2013-05-16 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 叶芹军; 出资额: 5; 百分比: 10%姓名: 王爱莲; 出资额: 45; 百分比: 90% | 姓名: 陈忠明; 出资额: 50; 百分比: 100%
| 2009-09-24 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 王爱莲; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 叶芹军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 叶芹军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 | 姓名: 陈忠明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
姓名: 陈忠明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理
姓名: 何淑艳; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
| 2009-09-24 |
投资人变更 | 姓名: 叶芹军; 出资额: 5; 百分比: 10% [新增]
姓名: 王爱莲; 出资额: 45; 百分比: 90% [新增] | 姓名: 陈忠明; 出资额: 50; 百分比: 100% [退出] | 2009-09-24 |
法定代表人变更 | 姓名: 王爱莲; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
姓名: 叶芹军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
姓名: 叶芹军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 | 姓名: 陈忠明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
姓名: 陈忠明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理
姓名: 何淑艳; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 | 2009-09-24 |
企业类型变更 | 私营有限责任公司(自然人控股或私营性质企业控股) | 一人有限责任公司(自然人独资) | 2009-09-24 |
法定代表人变更 | 叶芹军 | 陈忠明 | 2009-09-24 |