变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
投资人备案 | 企业名称: 金华市婺城区供销合作社联合社; 出资额: ****万; 百分比: **%;
企业名称: 金华金鑫企业集团公司; 出资额: ***万; 百分比: **%; [名称变更] | 企业名称: 金华市婺城区供销合作社联合社; 出资额: ****万; 百分比: **%;
企业名称: 金华市供销合作社; 出资额: ***万; 百分比: **%; | 2021-08-26 |
章程修正案备案 | - | - | 2021-08-26 |
名称变更 | 金华市婺城区农信融资担保有限公司 | 金华市婺城区农信担保有限公司 | 2019-11-20 |
住所变更 | 浙江省金华市婺城区青年路***号 | 浙江省金华市婺城区青年路***号 | 2019-11-20 |
高级管理人员备案 | 姓名: 方正军; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
姓名: 殳晓丽; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]
姓名: 王永富; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; [新增]
姓名: 王永富; 证件号码: ******************; 职位: 经理; [新增]
姓名: 邵智晖; 证件号码: ******************; 职位: 董事; | 姓名: 方正军; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
姓名: 柳军; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; [退出]
姓名: 柳军; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]
姓名: 柳军; 证件号码: ******************; 职位: 经理; [退出]
姓名: 胡少杰; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]
姓名: 邵智晖; 证件号码: ******************; 职位: 董事; | 2019-11-20 |
法定代表人变更 | 王永富 | 柳军 | 2019-11-20 |
高级管理人员备案 | 姓名: 方正军; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [新增]
姓名: 柳军; 证件号码: ******************; 职位: 董事长
姓名: 柳军; 证件号码: ******************; 职位: 董事
姓名: 柳军; 证件号码: ******************; 职位: 经理
姓名: 胡少杰; 证件号码: ******************; 职位: 监事
姓名: 邵智晖; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [新增] | 姓名: 凌立闻; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [退出]
姓名: 柳军; 证件号码: ******************; 职位: 董事长
姓名: 柳军; 证件号码: ******************; 职位: 董事
姓名: 柳军; 证件号码: ******************; 职位: 经理
姓名: 胡少杰; 证件号码: ******************; 职位: 监事
姓名: 陈奕伊; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [退出] | 2018-04-16 |
高级管理人员备案 | 姓名: 凌立闻; 证件号码: ******************; 职位: 董事
姓名: 柳军; 证件号码: ******************; 职位: 董事长
姓名: 柳军; 证件号码: ******************; 职位: 董事
姓名: 柳军; 证件号码: ******************; 职位: 经理
姓名: 胡少杰; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增]
姓名: 陈奕伊; 证件号码: ******************; 职位: 董事 | 姓名: 凌立闻; 证件号码: ******************; 职位: 董事
姓名: 孙幼琴; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [退出]
姓名: 柳军; 证件号码: ******************; 职位: 董事长
姓名: 柳军; 证件号码: ******************; 职位: 董事
姓名: 柳军; 证件号码: ******************; 职位: 经理
姓名: 陈奕伊; 证件号码: ******************; 职位: 董事 | 2017-12-15 |
高级管理人员备案 | 姓名: 凌立闻; 证件号码: ******************; 职位: 董事
姓名: 孙幼琴; 证件号码: ******************; 职位: 监事
姓名: 柳军; 证件号码: ******************; 职位: 董事长
姓名: 柳军; 证件号码: ******************; 职位: 董事
姓名: 柳军; 证件号码: ******************; 职位: 经理
姓名: 陈奕伊; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [新增] | 姓名: 凌立闻; 证件号码: ******************; 职位: 董事
姓名: 孙幼琴; 证件号码: ******************; 职位: 监事
姓名: 柳军; 证件号码: ******************; 职位: 董事长
姓名: 柳军; 证件号码: ******************; 职位: 董事
姓名: 柳军; 证件号码: ******************; 职位: 经理
姓名: 王建四; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [退出] | 2017-12-06 |
许可经营项目变更 | 许可经营项目: 主营融资性担保业务;兼营非融资性担保业务,与担保业务有关的财务顾问、咨询中介服务,按规定以自有资金进行投资(详见《融资性担保机构经营许可证》)。 | 许可经营项目: 主营融资性担保业务;兼营非融资性担保业务,与担保业务有关的财务顾问、咨询中介服务,按规定以自有资金进行投资(融资性担保机构经营许可证有效期至2016年6月30日)。 | 2016-06-30 |
| 统一社会信用代码:9********151834 | 注册号:********38818
组织机构代码证:******** | 2016-04-18 |
换发统一社会信用代码执照 | 统一社会信用代码:*****4 | 注册号:***** 组织机构代码证:554015183 | 2016-04-18 |
换发统一社会信用代码执照 | 统一社会信用代码:9********151834 | 注册号:********38818组织机构代码证:******** | 2016-04-18 |
高级管理人员备案 | 柳军,王建四,柳军,柳军,孙幼琴,凌立闻 [新增] | 柳军,王建四,柳军,柳军,孙幼琴,徐乘胜 [退出] | 2016-04-05 |
| 柳军,王建四,柳军,柳军,孙幼琴,凌立闻 | 柳军,王建四,柳军,柳军,孙幼琴,徐乘胜 | 2016-04-05 |
企业类型变更 | 其他有限责任公司 | 私营有限责任公司(自然人控股或私营性质企业控股) | 2015-07-09 |
许可经营项目变更 | 许可经营项目: 主营融资性担保业务;兼营非融资性担保业务,与担保业务有关的财务顾问、咨询中介服务,按规定以自有资金进行投资(融资性担保机构经营许可证有效期至2016年6月30日)。 | 许可经营项目: 主营融资性担保业务;兼营非融资性担保业务,与担保业务有关的财务顾问、咨询中介服务,按规定以自有资金进行投资(融资性担保机构经营许可证有效期至2015年6月30日)。 | 2015-07-09 |
组织机构变更 | 姓名: 柳军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长
姓名: 柳军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 柳军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理
姓名: 孙幼琴; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
姓名: 王建四; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [新增]
姓名: 徐乘胜; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 | 姓名: 黄以伟 ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出]
姓名: 柳军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 柳军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理
姓名: 孙幼琴; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
姓名: 徐乘胜; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长 | 2014-07-30 |
高级管理人员备案 | 姓名: 柳军; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事长
姓名: 柳军; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 柳军; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 经理
姓名: 孙幼琴; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 监事
姓名: 王建四; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事 [新增]
姓名: 徐乘胜; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事 | 姓名: 黄以伟 ; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出]
姓名: 柳军; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 柳军; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 经理
姓名: 孙幼琴; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 监事
姓名: 徐乘胜; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事长 | 2014-07-30 |
法定代表人变更 | 柳军 | 徐乘胜 | 2014-07-30 |
| 姓名: 柳军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长姓名: 柳军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 柳军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 孙幼琴; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 王建四; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 徐乘胜; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 | 姓名: 黄以伟 ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 柳军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 柳军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理
姓名: 孙幼琴; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
姓名: 徐乘胜; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长
| 2014-07-30 |
组织机构变更 | 姓名: 柳军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长姓名: 柳军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 柳军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 孙幼琴; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 王建四; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 徐乘胜; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 | 姓名: 黄以伟 ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 柳军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 柳军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理
姓名: 孙幼琴; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
姓名: 徐乘胜; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长
| 2014-07-30 |
住所(营业场所、地址)变更 | 住所: 浙江省金华市婺城区青年路191号; 邮政编码: 321000; 电话: ********;住所所在行政区划:城西街道 | 住所: 金华市青年路191号; 邮政编码: 321000; 电话: ********;住所所在行政区划:城西街道 | 2014-04-22 |
许可经营项目变更 | 许可经营项目: 主营融资性担保业务;兼营非融资性担保业务,与担保业务有关的财务顾问、咨询中介服务,按规定以自有资金进行投资(融资性担保机构经营许可证有效期至2015年6月30日)。 | 许可经营项目: 主营融资性担保业务;兼营非融资性担保业务,与担保业务有关的财务顾问、咨询中介服务,按规定以自有资金进行投资(融资性担保机构经营许可证有效期至2014年3月30日)。 | 2014-04-22 |
住所变更 | 住所: 浙江省金华市婺城区青年路***号
邮政编码: ******
电话: ********
住所所在行政区划:城西街道 | 住所: 金华市青年路***号
邮政编码: ******
电话: ********
住所所在行政区划:城西街道 | 2014-04-22 |
许可经营项目变更 | 许可经营项目: 主营融资性担保业务;兼营非融资性担保业务,与担保业务有关的财务顾问、咨询中介服务,按规定以自有资金进行投资(融资性担保机构经营许可证有效期至2014年3月30日)。 | 许可经营项目: 主营贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保、其他融资性担保业务;兼营诉讼保全担保、投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等履约担保业务,与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务,以自有资金进行投资,监管部门规定的其他业务(融资性担保机构经营许可证有效期至2013年3月30日)。 | 2013-04-25 |
许可经营项目变更 | 许可经营项目: 主营贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保、其他融资性担保业务;兼营诉讼保全担保、投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等履约担保业务,与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务,以自有资金进行投资,监管部门规定的其他业务(融资性担保机构经营许可证有效期至2013年3月30日)。 | 许可经营项目: 主营贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保、其他融资性担保业务;兼营诉讼保全担保、投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等履约担保业务,与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务,以自有资金进行投资,监管部门规定的其他业务(融资性担保机构经营许可证有效期至2012年3月30日) | 2012-04-23 |
实收资本变更 | 2000 | 650 | 2011-04-02 |
营业期限(有效期限、驻在期限)变更 | 企业名称: 金华市供销合作社; 出资额: 200; 百分比: 10%; 法人性质: 企业法人企业名称: 金华市婺城区供销合作社联合社; 出资额: 1800; 百分比: 90%; 法人性质: 企业法人 | 企业名称: 金华市供销合作社; 出资额: 200; 百分比: 30.7692%; 法人性质: 企业法人
企业名称: 金华市婺城区供销合作社联合社; 出资额: 450; 百分比: 69.2308%; 法人性质: 企业法人
| 2011-04-02 |
经营期限变更 | 企业名称: 金华市供销合作社; 出资额: 200; 百分比: 10%; 法人性质: 企业法人企业名称: 金华市婺城区供销合作社联合社; 出资额: 1800; 百分比: 90%; 法人性质: 企业法人 | 企业名称: 金华市供销合作社; 出资额: 200; 百分比: 30.7692%; 法人性质: 企业法人企业名称: 金华市婺城区供销合作社联合社; 出资额: 450; 百分比: 69.2308%; 法人性质: 企业法人 | 2011-04-02 |
企业类型变更 | 2000 | 650 | 2011-04-02 |
许可经营项目变更 | 经营范围: 主营贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保、其他融资性担保业务;兼营诉讼保全担保、投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等履约担保业务,与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务,以自有资金进行投资,监管部门规定的其他业务(融资性担保机构经营许可证有效期至2012年3月30日)行业代码: 7412 | 经营范围: 为涉农企业及农户提供国家法律、法规、政策允许的担保业务。行业代码: 7412 | 2011-04-02 |
实收资本变更 | 2000( + 207.69231% ) | 650 | 2011-04-02 |
一般经营项目变更 | 一般经营项目: 为涉农企业及农户提供国家法律、法规、政策允许的担保业务。 | 一般经营项目: 国家法律、法规、政策允许的担保业务(融资性担保除外) | 2010-06-09 |