变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
联系电话变更 | *********** | ******* | 2020-10-16 |
住所变更 | 浙江省义乌市佛堂镇后力山新村**号*楼(自主申报) | 浙江省义乌市佛堂镇埠头 | 2020-10-16 |
统一社会信用代码生成对照 | 统一社会信用代码:*****9XD | 注册号:***** 组织机构代码证:73841009X | 2016-10-17 |
换发统一社会信用代码执照 | 统一社会信用代码:9********1009XD | 注册号:********61318
组织机构代码证:********X | 2016-10-17 |
住所变更 | 住所: 浙江省义乌市佛堂镇埠头
邮政编码: ******
电话: ******* | 住所: 义乌市佛堂镇埠头
邮政编码: ******
电话: ******* | 2016-10-17 |
住所(营业场所、地址)变更 | 住所: 浙江省义乌市佛堂镇埠头; 邮政编码: 322000; 电话: ******; | 住所: 义乌市佛堂镇埠头; 邮政编码: 322000; 电话: ******; | 2016-10-17 |
| 统一社会信用代码:9********1009XD | 注册号:********61318
组织机构代码证:********X | 2016-10-17 |
营业期限(有效期限、驻在期限)变更 | 营业期限: 2001-6-20 至 2031-6-19 | 营业期限: 2001-6-20 至 2011-6-19
| 2011-06-24 |
营业期限变更 | 营业期限: 2001-6-20 至 2031-6-19 | 营业期限: 2001-6-20 至 2011-6-19 | 2011-06-24 |
变更注册号 | 注册号:***** | 注册号:*****69 | 2008-06-30 |
变更注册号 | 注册号: ********61318 | 注册号: ********869 | 2008-06-30 |
经营范围变更 | 经营范围: 工艺品(不含电镀)加工、销售。(凡涉及许可证或专项审批的凭有效证件经营)行业代码: 4290 | 经营范围: 工艺品(不含电镀)加工、销售(国家法律、法规规定需前置审批的除外)***行业代码: 4290 | 2008-06-30 |
变更注册号 | 注册号:*****69 | 注册号:*****46 | 2007-06-27 |
变更注册号 | 注册号: ********869 | 注册号: ********946 | 2007-06-27 |
营业期限(有效期限、驻在期限)变更 | 营业期限: 2001-06-20 至 2011-06-19 | 营业期限: 2001-06-20 至 2006-06-19
| 2006-05-16 |
营业期限变更 | 营业期限: 2001-06-20 至 2011-06-19 | 营业期限: 2001-06-20 至 2006-06-19 | 2006-05-16 |
投资人备案 | 姓名: 王佩良; 性别: ; 住所: 义乌市佛堂镇后力山村; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: **; 百分比: **.**% | 姓名: 王佩良; 性别: ; 住所: 义乌市佛堂镇后力山村; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: **; 百分比: **.**% | 2003-08-01 |
投资人备案 | 姓名: 周湘君; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: **; 百分比: **.**% [新增] | 姓名: 王爱玲; 性别: ; 住所: 义乌市佛堂镇后力山村; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: **; 百分比: **.**% [退出] | 2003-08-01 |
投资人备案 | - | 姓名: 喻红卫; 性别: ; 住所: 义乌市官塘乡喻宅村; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: **; 百分比: **.**% [退出] | 2003-08-01 |
法定代表人变更 | 姓名: 周湘君;
证件名称: ;
证件号码: ********;
性别: 女;
职务: 监事 | 姓名: 喻红卫;
证件名称: ;
证件号码: ********;
性别: 男;
职务: | 2003-08-01 |
法定代表人变更 | 姓名: 王佩良;
证件名称: ;
证件号码: ********;
性别: 男;
职务: 总经理 | 姓名: 王佩良;
证件名称: ;
证件号码: ********;
性别: 男;
职务: | 2003-08-01 |
法定代表人变更 | 姓名: 王佩良;
证件名称: ;
证件号码: ********;
性别: 男;
职务: 执行董事 | 姓名: 王爱玲;
证件名称: ;
证件号码: ********;
性别: 女;
职务: | 2003-08-01 |
投资人(股权)变更 | | 姓名: 喻红卫; 性别: ; 住所: 义乌市官塘乡喻宅村; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 20; 百分比: 33.33% | 2003-08-01 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 王佩良; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 执行董事 | 姓名: 王爱玲; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女; 职务: | 2003-08-01 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 王佩良; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 总经理 | 姓名: 王佩良; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: | 2003-08-01 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 周湘君; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女; 职务: 监事 | 姓名: 喻红卫; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: | 2003-08-01 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 周湘君; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 20; 百分比: 33.33% | 姓名: 王爱玲; 性别: ; 住所: 义乌市佛堂镇后力山村; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 20; 百分比: 33.33% | 2003-08-01 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 王佩良; 性别: ; 住所: 义乌市佛堂镇后力山村; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 40; 百分比: 66.67% | 姓名: 王佩良; 性别: ; 住所: 义乌市佛堂镇后力山村; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 20; 百分比: 33.33% | 2003-08-01 |