变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
- | 注册号: ********75811 | 注册号: ********984 | 2012-12-11 |
| 注册号: ********75811 | 注册号: ********984 | 2012-12-11 |
变更注册号 | 注册号: ********75811 | 注册号: ********984 | 2012-12-11 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 贾建福 | 马益君 | 2012-12-03 |
营业期限(有效期限、驻在期限)变更 | 营业期限: 2003-5-23 至 9999-9-9 | 营业期限: 2003-5-23 至 2013-5-16
| 2012-12-03 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 李杰; 出资额: 20; 百分比: 40%姓名: 贾建福; 出资额: 30; 百分比: 60% | 姓名: 虞沪光; 出资额: 5; 百分比: 10%
姓名: 俞国强; 出资额: 15; 百分比: 30%
姓名: 马益君; 出资额: 30; 百分比: 60%
| 2012-12-03 |
| 姓名: 贾建福; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 贾建福; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 李杰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 | 姓名: 马益君; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事
姓名: 马益君; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理
姓名: 虞沪光; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
| 2012-12-03 |
组织机构变更 | 姓名: 贾建福; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 贾建福; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 李杰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 | 姓名: 马益君; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事
姓名: 马益君; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理
姓名: 虞沪光; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
| 2012-12-03 |
一般经营项目变更 | 一般经营项目: 农副产品开发、种养殖及销售。 | 一般经营项目: 农副产品开发、种养殖及销售(凡涉及前置审批及专项许可的凭相关有效证件经营) | 2012-12-03 |
营业期限变更 | 营业期限: 2003-5-23 至 9999-9-9 | 营业期限: 2003-5-23 至 2013-5-16 | 2012-12-03 |
组织机构变更 | 姓名: 贾建福; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增]
姓名: 贾建福; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [新增]
姓名: 李杰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增] | 姓名: 马益君; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事 [退出]
姓名: 马益君; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理 [退出]
姓名: 虞沪光; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出] | 2012-12-03 |
投资人变更 | - | 姓名: 马益君; 性别: 女; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 20; 百分比: 40% [退出] | 2003-09-22 |
法定代表人变更 | 姓名: 虞沪光;
证件名称: ;
证件号码: ********;
性别: 男;
职务: 监事 | 姓名: 马益君;
证件名称: ;
证件号码: ********;
性别: 女;
职务: 执行董事 | 2003-09-22 |
投资人变更 | 姓名: 虞沪光; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 5; 百分比: 10% | 姓名: 虞沪光; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 5; 百分比: 10% | 2003-09-22 |
投资人变更 | 姓名: 俞国强; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 15; 百分比: 30% [新增] | 姓名: 陈峰; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 10; 百分比: 20% [退出] | 2003-09-22 |
投资人变更 | 姓名: 马益君; 性别: 女; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 30; 百分比: 60% [新增] | 姓名: 俞国强; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 15; 百分比: 30% [退出] | 2003-09-22 |
法定代表人变更 | 姓名: 马益君;
证件名称: ;
证件号码: ********;
性别: 女;
职务: 执行董事 | 姓名: 陈锋;
证件名称: ;
证件号码: ********;
性别: 男;
职务: 监事 | 2003-09-22 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 俞国强; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 15; 百分比: 30% | 姓名: 陈峰; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 10; 百分比: 20% | 2003-09-22 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 马益君; 性别: 女; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 30; 百分比: 60% | 姓名: 俞国强; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 15; 百分比: 30% | 2003-09-22 |
投资人(股权)变更 | | 姓名: 马益君; 性别: 女; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 20; 百分比: 40% | 2003-09-22 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 马益君; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女; 职务: 执行董事 | 姓名: 陈锋; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事 | 2003-09-22 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 虞沪光; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事 | 姓名: 马益君; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女; 职务: 执行董事 | 2003-09-22 |