变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
经营期限变更 | 营业期限至: 营业期限至: 长期 | 营业期限至: 2020-05-05 | 2019-09-26 |
高级管理人员备案 | 姓名: 胡美生; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
姓名: 吴智兴; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
姓名: 吴智兴; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 | 姓名: 胡美生; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
姓名: 吴景雄; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [退出]
姓名: 吴智兴; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 | 2016-10-08 |
组织机构变更 | 姓名: 胡美生; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
姓名: 吴智兴; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
姓名: 吴智兴; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 | 姓名: 胡美生; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
姓名: 吴景雄; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [退出]
姓名: 吴智兴; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 | 2016-10-08 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 吴智兴 | 吴景雄 | 2016-10-08 |
| 姓名: 胡美生; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 吴智兴; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 吴智兴; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 | 姓名: 胡美生; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 吴景雄; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 吴智兴; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 | 2016-10-08 |
组织机构变更 | 姓名: 胡美生; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 吴智兴; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 吴智兴; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 | 姓名: 胡美生; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 吴景雄; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 吴智兴; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 | 2016-10-08 |
一般经营项目变更 | 一般经营项目: 汽车配件(除铸造)、摩托车配件(除铸造)、不锈钢制品(除门)、金属工具、电动工具、金属加工机械、电动及汽动滑板车、全地形车、园林工具、厨房用品、日用塑料制品的制造、加工、销售;铝制品、有色金属合金、精密铸件的销售;经营本企业自营出口业务。 | 一般经营项目: 汽车配件(除铸造)、摩托车配件(除铸造)、不锈钢制品(除门)、金属工具、电动工具、金属加工机械、电动及汽动滑板车、全地形车、园林工具、厨房用品、日用塑料制品的制造、加工、销售;铝制品、有色金属合金、精密铸件的销售;经营本企业自营进出口业务。 | 2016-07-13 |
| 统一社会信用代码:9********76716D | 注册号:********
组织机构代码证:******** | 2016-07-13 |
换发统一社会信用代码执照 | 统一社会信用代码:9********76716D | 注册号:********
组织机构代码证:******** | 2016-07-13 |
住所变更 | 住所: 武义县泉溪镇金岩山工业区(浙江四维工贸有限公司内第*幢)
邮政编码: ******
电话: ********
住所所在行政区划:白洋街道 | 住所: 武义县白洋街道工业区(万石院村)
邮政编码: ******
电话: ********
住所所在行政区划:白洋街道 | 2012-11-06 |
一般经营项目变更 | 一般经营项目: 汽车配件(除铸造)、摩托车配件(除铸造)、不锈钢制品(除门)、金属工具、电动工具、金属加工机械、电动及汽动滑板车、全地形车、园林工具、厨房用品、日用塑料制品的制造、加工、销售;铝制品、有色金属合金、精密铸件的销售;经营本企业自营进出口业务。 | 一般经营项目: 厨具、铸造机械、有色金属合金的制造、加工、销售;铝材及铝锭批发。 | 2012-11-06 |
住所(营业场所、地址)变更 | 住所: 武义县泉溪镇金岩山工业区(浙江四维工贸有限公司内第2幢); 邮政编码: 321200; 电话: ********;住所所在行政区划:白洋街道 | 住所: 武义县白洋街道工业区(万石院村); 邮政编码: 321200; 电话: ********;住所所在行政区划:白洋街道 | 2012-11-06 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 胡美生; 出资额: 1067.2; 百分比: 40%姓名: 吴智兴; 出资额: 1600.8; 百分比: 60% | 姓名: 胡美生; 出资额: 120; 百分比: 40%
姓名: 吴智兴; 出资额: 180; 百分比: 60%
| 2010-07-13 |
| 姓名: 胡美生; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 吴景雄; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 吴智兴; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 | 姓名: 胡美生; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
姓名: 孙攀; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理
姓名: 吴智兴; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
| 2010-07-13 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 吴景雄 | 孙攀 | 2010-07-13 |
注册资本(金)变更 | 2668 | 300 | 2010-07-13 |
实收资本变更 | 2668 | 300 | 2010-07-13 |
组织机构变更 | 姓名: 胡美生; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 吴景雄; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 吴智兴; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 | 姓名: 胡美生; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
姓名: 孙攀; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理
姓名: 吴智兴; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
| 2010-07-13 |
高级管理人员备案 | 姓名: 胡美生; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
姓名: 吴景雄; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [新增]
姓名: 吴智兴; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 | 姓名: 胡美生; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
姓名: 孙攀; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [退出]
姓名: 吴智兴; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 | 2010-07-13 |
投资人备案 | 姓名: 胡美生; 出资额: ****.*; 百分比: **%
姓名: 吴智兴; 出资额: ****.*; 百分比: **% | 姓名: 胡美生; 出资额: ***; 百分比: **%
姓名: 吴智兴; 出资额: ***; 百分比: **% | 2010-07-13 |
实收资本变更 | 2668( + 789.33333% ) | 300 | 2010-07-13 |
注册资本变更 | 2668( + 789.33333% ) | 300 | 2010-07-13 |
组织机构变更 | 姓名: 胡美生; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
姓名: 吴景雄; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [新增]
姓名: 吴智兴; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 | 姓名: 胡美生; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
姓名: 孙攀; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [退出]
姓名: 吴智兴; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 | 2010-07-13 |
一般经营项目变更 | 一般经营项目: 厨具、铸造机械、有色金属合金的制造、加工、销售;铝材及铝锭批发。 | 一般经营项目: 厨具、铸造机械、有色金属合金制造、加工、销售。 | 2010-06-23 |
投资人备案 | 姓名: 胡美生; 出资额: ***; 百分比: **% [新增]
姓名: 吴智兴; 出资额: ***; 百分比: **% [新增] | 姓名: 胡美环; 出资额: ***; 百分比: **% [退出]
姓名: 孙攀; 出资额: ***; 百分比: **% [退出] | 2010-06-18 |
高级管理人员备案 | 姓名: 胡美生; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [新增]
姓名: 孙攀; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理
姓名: 吴智兴; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增] | 姓名: 胡美环; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [退出]
姓名: 孙攀; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理
姓名: 孙攀; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 | 2010-06-18 |
组织机构变更 | 姓名: 胡美生; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [新增]
姓名: 孙攀; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理
姓名: 吴智兴; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增] | 姓名: 胡美环; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [退出]
姓名: 孙攀; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理
姓名: 孙攀; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 | 2010-06-18 |
| 姓名: 胡美生; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 孙攀; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 吴智兴; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 | 姓名: 胡美环; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
姓名: 孙攀; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理
姓名: 孙攀; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
| 2010-06-18 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 胡美生; 出资额: 120; 百分比: 40%姓名: 吴智兴; 出资额: 180; 百分比: 60% | 姓名: 胡美环; 出资额: 120; 百分比: 40%
姓名: 孙攀; 出资额: 180; 百分比: 60%
| 2010-06-18 |
组织机构变更 | 姓名: 胡美生; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 孙攀; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 吴智兴; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 | 姓名: 胡美环; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
姓名: 孙攀; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理
姓名: 孙攀; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
| 2010-06-18 |