变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
经营期限变更 | 2012-10-09至长期 | 2012-10-09至2022-10-08 | 2022-08-23 |
投资人变更 | 投资人:江西中贵实业集团有限公司 ; [名称变更] | 投资人:江西中贵实业有限公司 ; | 2020-12-30 |
投资人变更 | 投资人:江西中贵实业集团有限公司,出资额:1000万,占100%,出资方式:货币,出资时间:2016-06-16; [名称变更] | 投资人:江西中贵实业有限公司,出资额:1000万,占100%,出资方式:货币,出资时间:2016-06-16; | 2020-12-30 |
投资人变更 | 投资人:江西中贵实业有限公司 ; | 投资人:查林贵 ; [退出]
投资人:江西中贵实业有限公司 ; | 2020-12-01 |
投资人变更 | 投资人:江西中贵实业有限公司,出资额:1000( + 81.81818% )万,占100%,出资方式:货币,出资时间:2016-06-16; | 投资人:查林贵,出资额:450万,占45%,出资方式:货币,出资时间:2013-05-07; [退出]
投资人:江西中贵实业有限公司,出资额:550万人民币,占55%,出资方式:货币,出资时间:2016-06-16; | 2020-12-01 |
企业类型变更 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)(1152) | 其他有限责任公司(1190) | 2020-12-01 |
章程备案 | 章程备案 | - | 2020-05-19 |
董事备案 | 职务:执行董事,姓名:查林贵,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;
职务:经理,姓名:查林贵,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;
职务:监事,姓名:牛燕波,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******; [新增] | 职务:监事,姓名:孙金山,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******; [退出]
职务:经理,姓名:查林贵,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;
职务:经理,姓名:查林贵,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;
职务:执行董事,姓名:查林贵,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******; | 2020-05-07 |
名称变更 | 九江中贵投资有限公司 | 江西乾行投资有限公司 | 2019-03-29 |
投资人变更 | 投资人:查林贵,出资额:450万,占45%,出资方式:货币,出资时间:2013-05-07; [新增]
投资人:江西中贵实业有限公司,出资额:550万人民币,占55%,出资方式:货币,出资时间:2016-06-16; | 投资人:黄胜,出资额:450万,占45%,出资方式:货币,出资时间:2013-05-07; [退出]
投资人:江西中贵实业有限公司,出资额:550万人民币,占55%,出资方式:货币,出资时间:2016-06-16; | 2017-11-15 |
其他变更 | 姓名:查林贵,职务:经理;
姓名:孙金山,职务:监事;
姓名:查林贵,职务:执行董事; | 姓名:查林贵,职务:执行董事;
姓名:孙金山,职务:监事;
姓名:黄胜,职务:经理; | 2017-11-15 |
投资人变更 | 投资人:查林贵 ; [新增]
投资人:江西中贵实业有限公司 ; | 投资人:黄胜 ; [退出]
投资人:江西中贵实业有限公司 ; | 2017-11-15 |
投资人变更 | 投资人:黄胜,出资额:450( - 31.81818% )万,占45%,出资方式:货币,出资时间:2013-05-07;
投资人:江西中贵实业有限公司,出资额:550万人民币,占55%,出资方式:货币,出资时间:2016-06-16; [新增] | 投资人:黄胜,出资额:660万,占66%,出资方式:货币,出资时间:2013-05-07;
投资人:查林贵,出资额:340万人民币,占34%,出资方式:货币,出资时间:2012-10-09; [退出] | 2016-06-16 |
其他变更 | 姓名:查林贵,职务:执行董事;
姓名:孙金山,职务:监事;
姓名:黄胜,职务:总经理; | 姓名:查林贵,职务:执行董事;
姓名:聂文喜,职务:监事;
姓名:黄胜,职务:总经理; | 2016-06-16 |
投资人变更 | 投资人:黄胜 ;
投资人:江西中贵实业有限公司 ; [新增] | 投资人:黄胜 ;
投资人:查林贵 ; [退出] | 2016-06-16 |
企业类型变更 | 其他有限责任公司 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2016-06-16 |
其他变更 | 姓名:查林贵,职务:执行董事;姓名:孙金山,职务:监事;姓名:黄胜,职务:总经理; | 姓名:查林贵,职务:执行董事;姓名:聂文喜,职务:监事;姓名:黄胜,职务:总经理; | 2016-06-16 |
投资人(股权)变更 | 投资人:黄胜 ;投资人:江西中贵实业有限公司 ; | 投资人:黄胜 ;投资人:查林贵 ; | 2016-06-16 |
其他变更 | * | | 2016-05-12 |
| * | | 2016-05-12 |
其他变更 | *****6 | - | 2016-05-12 |
投资人变更 | 黄胜,出资660( + 100% )万,占66%,实缴出资660万;
查林贵,出资340万人民币,占34%,实缴出资340万; | 黄胜,出资330万人民币,占33%,实缴出资330万;
聂文喜,出资330万人民币,占33%,实缴出资330万; [退出]
查林贵,出资340万人民币,占34%,实缴出资340万; | 2013-05-07 |