变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
投资人变更 | 投资人:林炳勤,出资额:840万人民币,占70%,出资方式:货币,出资时间:2017-05-11;
投资人:曾松,出资额:360万,占30%,出资方式:货币,出资时间:2017-08-15; [新增] | 投资人:林炳勤,出资额:840万人民币,占70%,出资方式:货币,出资时间:2017-05-11;
投资人:朱文平,出资额:360万,占30%,出资方式:货币,出资时间:2017-07-20; [退出] | 2017-08-16 |
投资人变更 | 投资人:林炳勤 ;
投资人:曾松 ; [新增] | 投资人:林炳勤 ;
投资人:朱文平 ; [退出] | 2017-08-16 |
投资人变更 | 投资人:林炳勤,出资额:840万人民币,占70%,出资方式:货币,出资时间:2017-05-11;
投资人:朱文平,出资额:360万,占30%,出资方式:货币,出资时间:2017-05-19; [新增] | 投资人:曾松,出资额:360万,占30%,出资方式:货币,出资时间:2017-05-19; [退出]
投资人:林炳勤,出资额:840万人民币,占70%,出资方式:货币,出资时间:2017-05-11; | 2017-07-21 |
投资人变更 | 投资人:林炳勤 ;
投资人:朱文平 ; [新增] | 投资人:曾松 ; [退出]
投资人:林炳勤 ; | 2017-07-21 |
法定代表人变更 | 林炳勤 | 林纯枢 | 2017-06-05 |
其他变更 | 姓名:林炳勤,职务:执行董事;
姓名:袁兴志,职务:总经理;
姓名:付红丽,职务:监事; | 姓名:林纯枢,职务:执行董事;
姓名:袁兴志,职务:总经理;
姓名:付红丽,职务:监事; | 2017-06-05 |
投资人变更 | 投资人:曾松,出资额:360( + 200% )万,占30%,出资方式:货币,出资时间:2017-05-19;
投资人:林炳勤,出资额:840( - 22.22222% )万人民币,占70%,出资方式:货币,出资时间:2017-05-11; | 投资人:曾松,出资额:120万,占10%,出资方式:货币,出资时间:2017-05-11;
投资人:林炳勤,出资额:1080万人民币,占90%,出资方式:货币,出资时间:2017-05-11; | 2017-05-23 |
投资人变更 | 投资人:曾松 ;
投资人:林炳勤 ; | 投资人:曾松 ;
投资人:林炳勤 ; | 2017-05-23 |
投资人变更 | 投资人:曾松,出资额:120万,占10%,出资方式:货币,出资时间:2017-05-11; [新增]
投资人:林炳勤,出资额:1080万人民币,占90%,出资方式:货币,出资时间:2017-05-11; [新增] | 投资人:李成春,出资额:1080万人民币,占90%,出资方式:,出资时间:; [退出]
投资人:诸秀妹,出资额:120万,占10%,出资方式:货币,出资时间:2015-12-22; [退出] | 2017-05-12 |
投资人变更 | 投资人:曾松 ; [新增]
投资人:林炳勤 ; [新增] | 投资人:李成春 ; [退出]
投资人:诸秀妹 ; [退出] | 2017-05-12 |
投资人变更 | 投资人:李成春,出资额:1080万人民币,占90%,出资方式:,出资时间:;
投资人:诸秀妹,出资额:120万,占10%,出资方式:货币,出资时间:2015-12-22; [新增] | 投资人:李成春,出资额:1080万人民币,占90%,出资方式:,出资时间:;
投资人:付红丽,出资额:120万人民币,占10%,出资方式:货币,出资时间:2013-06-27; [退出] | 2016-01-13 |
其他变更 | *****5 | 注册号:***** | 2016-01-13 |
投资人变更 | 投资人:李成春 ;
投资人:诸秀妹 ; [新增] | 投资人:李成春 ;
投资人:付红丽 ; [退出] | 2016-01-13 |
投资人(股权)变更 | 投资人:李成春 ;投资人:诸秀妹 ; | 投资人:李成春 ;投资人:付红丽 ; | 2016-01-13 |
其他变更 | * | 注册号:360405210001562 | 2016-01-13 |
投资人(股权)变更 | 投资人:李成春 ;投资人:付红丽 ; | 投资人:江西温福实业发展集团有限公司 ;投资人:付红丽 ; | 2015-10-22 |
投资人变更 | 李成春,出资1080万人民币,占90%,实缴出资1080万; [新增]
付红丽,出资120万人民币,占10%,实缴出资120万; | 江西温福实业发展集团有限公司,出资1080万人民币,占90%,实缴出资1080万; [退出]
付红丽,出资120万人民币,占10%,实缴出资120万; | 2015-10-22 |
投资人变更 | 投资人:李成春 ; [新增]
投资人:付红丽 ; | 投资人:江西温福实业发展集团有限公司 ; [退出]
投资人:付红丽 ; | 2015-10-22 |
投资人变更 | 江西温福实业发展集团有限公司,出资1080( + 50% )万人民币,占90%,实缴出资1080万;
付红丽,出资120万人民币,占10%,实缴出资120万; | 江西温福实业发展集团有限公司,出资720万人民币,占60%,实缴出资720万;
袁有斌,出资120万人民币,占10%,实缴出资120万; [退出]
付红丽,出资120万人民币,占10%,实缴出资120万;
刘晓勇,出资240万人民币,占20%,实缴出资240万; [退出] | 2013-10-08 |
其他变更 | 监事,付红丽,***;执行董事,林纯枢,***;总经理,袁兴志,***; | 执行董事,林纯枢,***;监事,刘晓勇,***;总经理,袁兴志,***; | 2013-10-08 |
其他变更 | 执行董事,林纯枢,***;监事,刘晓勇,***;总经理,袁兴志,***; | 执行董事,李忠玉,***;监事,王洪山,***;其他人员,袁兴志,***; | 2013-07-05 |
投资人变更 | 江西温福实业发展集团有限公司,出资720万,占60%,实缴出资720万; [新增]
刘晓勇,出资240万,占20%,实缴出资240万; [新增]
袁有斌,出资120万,占10%,实缴出资120万; [新增]
付红丽,出资120万,占10%,实缴出资120万; [新增] | 李忠玉,出资600万人民币,占50%,实缴出资600万; [退出]
王洪山,出资600万人民币,占50%,实缴出资600万; [退出] | 2013-07-05 |
法定代表人变更 | 证件号码:******,姓名:林纯枢 | 证件号码:******,姓名:李忠玉 | 2013-07-05 |
经理备案 | 袁兴志 | 袁兴志 | 2010-06-17 |
董事备案 | 李忠玉, | 李忠玉 | 2010-06-17 |
监事备案 | 王洪山 [新增] | 孙世铭 [退出] | 2010-06-17 |
住所变更 | 住所:共青城工业园区
经营场所:共青城工业园区 | 住所:共青城创业路1号
经营场所:共青城创业路1号 | 2010-06-17 |
投资人变更 | 李忠玉,600(万元)50%; [新增]
王洪山,600(万元)50%; [新增] | 李忠玉,100(万元)8.3333%; [退出]
孙世铭,100(万元)8.3333%; [退出] | 2010-06-17 |
实收资本变更 | 1200( + 500% ) | 200 | 2010-06-17 |
注册资本变更 | 注册资本:1200币种:156固定资金:0流动资金0 | 注册资本:200币种:156固定资金:0流动资金0 | 2010-06-17 |
其他变更 | ***** | *****46 | 2008-07-25 |