变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
高级管理人员备案 | 姓名: 叶淳钢; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]
姓名: 陈延炜; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; | 姓名: 陈会宝; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]
姓名: 陈延炜; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; | 2020-09-07 |
投资人备案 | 姓名: 陈延炜; 出资额: **万; 百分比: **%;
姓名: 叶淳钢; 出资额: **万; 百分比: **%; [新增] | 姓名: 陈延炜; 出资额: **.*万; 百分比: **%;
姓名: 陈会宝; 出资额: **.*万; 百分比: **%; [退出] | 2020-09-07 |
法定代表人变更 | 陈延炜 | 陈会宝 | 2018-10-31 |
行业代码变更 | 7492:专业设计服务 | 3824:电力电子元器件制造 | 2018-10-31 |
企业联络人员 财务人员 | 现联络员姓名:陈延炜;
现联络员固定电话:;
现联络员移动电话:*********** ;
现联络员电子邮箱:;
现联络员身份证件类型:;
现联络人员证件号码:******************;
现财务负责人姓名:陈延炜;
现财务负责人固定电话:;
现财务负责人移动电话:***********;
现财务负责人电子邮箱:;
现财务负责人证件名称:;
现财务负责人身份证件号码:****************** | 原联络员姓名:林余;
原联络员固定电话:********;
原联络员移动电话:*********** ;
原联络员电子邮箱:;
原联络员身份证件类型:;
原联络人员证件号码:;
原财务负责人姓名:李震宇;
原财务负责人固定电话:********;
原财务负责人移动电话:***********;
原财务负责人电子邮箱:;
原财务负责人证件名称:;
原财务负责人身份证件号码: | 2018-10-31 |
高级管理人员备案 | 姓名: 陈会宝; 证件号码: ******************; 职位: 监事
姓名: 陈延炜; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理 [新增] | 姓名: 陈会宝; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理
姓名: 陈碎宝; 证件号码: ***************; 职位: 监事 [退出] | 2018-10-31 |
联系电话变更 | *********** | ******** | 2018-10-31 |
投资人备案 | 姓名: 陈延炜; 出资额: **.*万; 百分比: **% [新增]
姓名: 陈会宝; 出资额: **.*万; 百分比: **% | 姓名: 朱燕武; 出资额: **万; 百分比: **% [退出]
姓名: 陈会宝; 出资额: **.*万; 百分比: **%
姓名: 陈碎宝; 出资额: **.*万; 百分比: **% [退出] | 2018-10-31 |
经营范围变更 | 样本、画册设计;电子商务策划、品牌策划。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 电子元件,高低压电器,仪器仪表(不含计量器具),弹簧,电器配件、线圈制造、销售。 | 2018-10-31 |
名称变更 | 乐清市褶皱设计有限公司 | 乐清市亿硕自动化电气有限公司 | 2018-10-31 |
换发统一社会信用代码执照 | 统一社会信用代码:*****C | 注册号:*****
组织机构代码证:745076085 | 2016-12-22 |
| 统一社会信用代码:9********76085C | 注册号:********87853
组织机构代码证:******** | 2016-12-22 |
营业期限(有效期限、驻在期限)变更 | 营业期限: 2002-11-19 至 9999-09-09 | 营业期限: 2002-11-19 至 2012-11-18
| 2012-11-22 |
经营期限变更 | 营业期限: 2002-11-19 至 9999-09-09 | 营业期限: 2002-11-19 至 2012-11-18 | 2012-11-22 |
高级管理人员备案 | 姓名: 陈会宝; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 [新增]
姓名: 陈碎宝; 证件名称: ; 证件号码: ***************; 性别: 男性; 职务: 监事 | 姓名: 陈碎宝; 证件名称: ; 证件号码: ***************; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 朱燕武; 证件名称: ; 证件号码: ***************; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出] | 2012-11-16 |
一般经营项目变更 | 一般经营项目: 电子元件,高低压电器,仪器仪表(不含计量器具),弹簧,电器配件、线圈制造、销售。 | 一般经营项目: 电子元件,高低压电器,仪器仪表(不含计量器具),弹簧,电器配件制造、销售。 | 2012-11-16 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 陈会宝 | 朱燕武 | 2012-11-16 |
| 姓名: 陈会宝; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理姓名: 陈碎宝; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 | 姓名: 陈碎宝; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 朱燕武; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
| 2012-11-16 |
组织机构变更 | 姓名: 陈会宝; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理姓名: 陈碎宝; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 | 姓名: 陈碎宝; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 朱燕武; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
| 2012-11-16 |
| 注册号: ********87853 | 注册号: ********669 | 2011-07-05 |
变更注册号 | 注册号: ********87853 | 注册号: ********669 | 2011-07-05 |
集团编号升级 | 注册号:
***** | 注册号:
*****69 | 2011-07-05 |
投资人备案 | 姓名: 陈会宝; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ***************; 出资额: **.*; 百分比: **% [新增] | 姓名: 陈碎宝; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ***************; 出资额: **.*; 百分比: **% [退出] | 2005-04-21 |
投资人备案 | 姓名: 陈碎宝; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ***************; 出资额: **.*; 百分比: **% [新增] | 姓名: 李国军; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ***************; 出资额: **.*; 百分比: **% [退出] | 2005-04-21 |
经营范围(业务范围)变更 | 经营范围: 电子元件,高低压电器,仪器仪表(不含计量器具),弹簧,电器配件制造、销售。(涉及许可生产的凭有效证件生产)行业代码: 4027 | 经营范围: 电子元件,低压电器制造、销售。(涉及许可生产的凭有效证件生产)行业代码: 4027 | 2005-04-21 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 陈会宝; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 16.5; 百分比: 33% | 姓名: 陈碎宝; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 16.5; 百分比: 33% | 2005-04-21 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 陈碎宝; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 16.5; 百分比: 33% | 姓名: 李国军; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 16.5; 百分比: 33% | 2005-04-21 |
住所(营业场所、地址)变更 | 住所: 乐清市柳市镇环城东路597号; 邮政编码: 325604; 电话: ******** | 住所: 乐清市柳市马仁桥村; 邮政编码: 325604; 电话: ******** | 2003-04-23 |
住所变更 | 住所: 乐清市柳市镇环城东路***号
邮政编码: ******
电话: ******** | 住所: 乐清市柳市马仁桥村
邮政编码: ******
电话: ******** | 2003-04-23 |