变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
经营范围变更 | 一般项目:钢压延加工;有色金属压延加工;有色金属合金制造;模具制造;模具销售;高品质特种钢铁材料销售;有色金属合金销售;高性能有色金属及合金材料销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 | 一般项目:高品质特种钢铁材料销售;钢压延加工;有色金属合金销售;有色金属压延加工;高性能有色金属及合金材料销售;有色金属铸造;有色金属合金制造;模具制造;模具销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 | 2021-11-15 |
章程修正案备案 | - | - | 2021-11-15 |
经营范围变更 | 一般项目:高品质特种钢铁材料销售;钢压延加工;有色金属合金销售;有色金属压延加工;高性能有色金属及合金材料销售;有色金属铸造;有色金属合金制造;模具制造;模具销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 | 模具钢、工具钢、有色金属材料、模具、模架销售。 | 2021-11-10 |
出资日期备案 | 姓名: 金权尧; 出资日期: 2011-06-05;
姓名: 金森淼; 出资日期: 2011-06-05; | 姓名: 金建恩; 出资日期: ;
姓名: 金权尧; 出资日期: ;
姓名: 金森淼; 出资日期: ; | 2020-12-30 |
章程备案 | - | - | 2020-12-30 |
出资比例备案 | 姓名: 金权尧; 出资额: **万; 百分比: **%;
姓名: 金森淼; 出资额: **万; 百分比: **%; | 姓名: 金建恩; 出资额: *万; 百分比: **%;
姓名: 金权尧; 出资额: **.*万; 百分比: **%;
姓名: 金森淼; 出资额: **.*万; 百分比: **%; | 2020-12-30 |
法定代表人变更 | 金森淼 | 金权尧 | 2020-12-30 |
投资人备案 | 姓名: 金权尧; 出资额: **万; 百分比: **%;
姓名: 金森淼; 出资额: **万; 百分比: **%; | 姓名: 金权尧; 出资额: **.*万; 百分比: **%;
姓名: 金森淼; 出资额: **.*万; 百分比: **%;
姓名: 金建恩; 出资额: *万; 百分比: **%; [退出] | 2020-12-30 |
高级管理人员备案 | 姓名: 金权尧; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
姓名: 金森淼; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; [新增]
姓名: 金森淼; 证件号码: ******************; 职位: 总经理; [新增] | 姓名: 金建恩; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]
姓名: 金权尧; 证件号码: ******************; 职位: 总经理;
姓名: 金权尧; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事; | 2020-12-30 |
出资方式备案 | 姓名: 金权尧; 出资额: **万; 出资形式: 货币;
姓名: 金森淼; 出资额: **万; 出资形式: 货币; | 姓名: 金建恩; 出资额: *万; 出资形式: 货币;
姓名: 金权尧; 出资额: **.*万; 出资形式: 货币;
姓名: 金森淼; 出资额: **.*万; 出资形式: 货币; | 2020-12-30 |
住所变更 | 浙江省乐清市北白象镇白象大道(乐清市引领数控系统有限公司内) | 乐清市北白象镇长宁路**号 | 2020-12-30 |
邮政编码变更 | 新邮政编码:325600 | 原邮政编码:325603 | 2020-12-30 |
换发统一社会信用代码执照 | 统一社会信用代码:9********542688 | 注册号:********
组织机构代码证:******** | 2016-09-06 |
高级管理人员备案 | 姓名: 金建恩; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 金权尧; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
姓名: 金权尧; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理 | 姓名: 金建恩; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 金权尧; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理
姓名: 金森淼; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出] | 2016-09-06 |
经营期限变更 | 营业期限: 2006-10-27 至 9999-9-9 | 营业期限: 2006-10-27 至 2016-10-26 | 2016-09-06 |
法定代表人变更 | 金权尧 | 金森淼 | 2016-09-06 |
组织机构变更 | 姓名: 金建恩; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 金权尧; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
姓名: 金权尧; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理 | 姓名: 金建恩; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 金权尧; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理
姓名: 金森淼; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出] | 2016-09-06 |
营业期限(有效期限、驻在期限)变更 | 营业期限: 2006-10-27 至 9999-9-9 | 营业期限: 2006-10-27 至 2016-10-26
| 2016-09-06 |
| 姓名: 金建恩; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 金权尧; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 金权尧; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理 | 姓名: 金建恩; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 金权尧; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理
姓名: 金森淼; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
| 2016-09-06 |
| 统一社会信用代码:9********542688 | 注册号:********
组织机构代码证:******** | 2016-09-06 |
组织机构变更 | 姓名: 金建恩; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 金权尧; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 金权尧; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理 | 姓名: 金建恩; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 金权尧; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理
姓名: 金森淼; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
| 2016-09-06 |
| 注册号: ******** | 注册号: ********468 | 2011-11-21 |
变更注册号 | 注册号: ******** | 注册号: ********468 | 2011-11-21 |
注册号升级 | 注册号: ***** | 注册号: *****68 | 2011-11-21 |
注册号升级 | 注册号: ******** | 注册号: ********468 | 2011-11-21 |
高级管理人员备案 | 姓名: 金建恩; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]
姓名: 金权尧; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理
姓名: 金森淼; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 | 姓名: 金权尧; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
姓名: 金权尧; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理
姓名: 金森淼; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 | 2011-11-17 |
组织机构变更 | 姓名: 金建恩; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]
姓名: 金权尧; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理
姓名: 金森淼; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 | 姓名: 金权尧; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
姓名: 金权尧; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理
姓名: 金森淼; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 | 2011-11-17 |
行业代码变更 | 行业代码:6364 | 行业代码:6370 | 2011-11-17 |
一般经营项目变更 | 一般经营项目: 模具钢、工具钢、有色金属材料、模具、模架销售。 | 一般经营项目: 模具钢、工具钢、有色金属材料、模具、模架销售。(涉及许可经营的凭有效证件经营) | 2011-11-17 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 金森淼 | 金权尧 | 2011-11-17 |
行业代码变更 | 行业代码:6364 | 行业代码:6370 | 2011-11-17 |
| 姓名: 金建恩; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 金权尧; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理姓名: 金森淼; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 | 姓名: 金权尧; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
姓名: 金权尧; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理
姓名: 金森淼; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
| 2011-11-17 |
组织机构变更 | 姓名: 金建恩; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 金权尧; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理姓名: 金森淼; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 | 姓名: 金权尧; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
姓名: 金权尧; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理
姓名: 金森淼; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
| 2011-11-17 |