翼城县辛安供销合作社,办公室地址位于黄河文明的摇篮临汾,山西省临汾市翼城县辛安村,我合作社主要提供经销预包装食品、散装食品、乳制品、日用杂品、烟花爆竹、五金交电、农业生产资料;收购农副产品。
联系方式
- 合作社地址:
- 山西省临汾市翼城县辛安村 -
- 联系人:
- 王金山
- 联系人手机:
- 159****8486 未核实,仅供参考
- 电子邮件:
- 15934568486@163.com
- 邮政编码:
- 043506
- 地区编码:
- 141022
其他联系方式
相关产品
工商信息和基本资料
翼城县辛安供销合作社的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
县供销社 | 45.0(1981-12-06) | |
翼城县供销合作社联合社 | -(-) |
翼城县辛安供销合作社的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
经营范围变更(含业务范围变更)变更 | 经销预包装食品、散装食品、乳制品(婴幼儿配方乳粉)(这三项仅限分支机构经营)、日用杂品、烟花爆竹、五金交电、农业生产资料;收购农副产品(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 | 经销预包装食品、散装食品、乳制品(婴幼儿配方乳粉)(这三项仅限分支机构经营)、日用杂品、五金交电、农业生产资料;收购农副产品(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 | 2015-12-23 |
经营范围 | 经销预包装食品、散装食品、乳制品(婴幼儿配方乳粉)(这三项仅限分支机构经营)、日用杂品、五金交电、农业生产资料;收购农副产品(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。*** | 经销预包装食品、散装食品、乳制品(婴幼儿配方乳粉)(这三项仅限分支机构经营)、日用杂品、烟花爆竹、五金交电、农业生产资料;收购农副产品(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。*** | 2015-12-23 |
经营期限 | 2015年12月31日 | 2045年12月31日 | 2015-12-04 |
期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更)变更 | 2045-12-31 | 2015-12-31 | 2015-12-04 |
期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) | {1981-12-06,2015-12-31} | {1981-12-06,2011-12-31} | 2011-12-07 |
一般经营项目变更 | 经销预包装食品、散装食品、乳制品(婴幼儿配方乳粉)(这三项仅限分支机构经营)、日用杂品、五金交电、农业生产资料(不包括农药),收购农副产品(不抱括小麦、玉米、稻谷)。 | 经销百货、针纺织品、日用杂品、五金交电、农业生产资料(不包括农药),收购农副产品(不抱括小麦、玉米、稻谷)。 | 2011-06-17 |
经营范围变更(含业务范围变更) | 经销预包装食品、散装食品、乳制品(婴幼儿配方乳粉)(这三项仅限分支机构经营)、日用杂品、五金交电、农业生产资料(不包括农药),收购农副产品(不抱括小麦、玉米、稻谷)。; | 经销副食品。经销百货、针纺织品、日用杂品、五金交电、农业生产资料(不包括农药),收购农副产品(不抱括小麦、玉米、稻谷)。 | 2011-06-17 |
许可经营项目变更 | 无 | 经销副食品。 | 2011-06-17 |
许可经营项目变更 | 营业期限(至):2011-12-31;核准日期:2008-07-18; | 营业期限(至):2007-12-31;核准日期:2001-06-25; | 2008-07-18 |
分公司/分支机构备案 | 法定代表人(负责人):冯广银; 核准日期:1993-09-13; | 法定代表人(负责人):聂海虎; 核准日期:1989-07-20; | 2001-06-25 |
分公司/分支机构备案 | 法定代表人(负责人):王金山; 核准日期:2001-06-25; | 法定代表人(负责人):左立祥; 核准日期:2000-03-20; | 2001-06-25 |
分公司/分支机构备案 | 法定代表人(负责人):左立祥; 核准日期:2000-03-20; | 法定代表人(负责人):冯广银; 核准日期:1993-03-21; | 2001-06-25 |
分公司/分支机构备案 | 注册资金(万元):8.9100; 兼营范围:; 从业人数:43; 核准日期:1985-10-29; | 注册资金(万元):8.91; 兼营范围:邮票; 从业人数:41; 核准日期:1982-10-02; | 1989-07-20 |
分公司/分支机构备案 | 法定代表人(负责人):许文彩; 兼营范围:邮票; 营业期限(自):; 从业人数:41; 主管部门:翼城县供销合作社联合社; 批准(审批)机关:翼城县工商行政管理局; 核准日期:1982-10-02; 隶属分类:12; 核算形式:1; | 法定代表人(负责人):杨传福 李进财; 兼营范围: ; 营业期限(自):2005-10-31; 从业人数: ; 主管部门: ; 批准(审批)机关: ; 核准日期:1981-12-06; 隶属分类: ; 核算形式: ; | 1989-07-20 |
分公司/分支机构备案 | 法定代表人(负责人):聂海虎; 注册资金(万元):45; 从业人数:46; 核准日期:1989-07-20; 注册资本(元):450000; | 法定代表人(负责人):许文彩; 注册资金(万元):8.91; 从业人数:43; 核准日期:1985-10-29; 注册资本(元):89100; | 1989-07-20 |
分公司/分支机构备案 | 法定代表人(负责人):许文彩; 兼营范围:邮票; 营业期限(自):; 从业人数:41; 主管部门:翼城县供销合作社联合社; 批准(审批)机关:翼城县工商行政管理局; 核准日期:1982-10-02; 隶属分类:12; 核算形式:1; | 法定代表人(负责人):杨传福 李进财; 兼营范围: ; 营业期限(自):2005-10-31; 从业人数: ; 主管部门: ; 批准(审批)机关: ; 核准日期:1981-12-06; 隶属分类: ; 核算形式: ; | 1989-07-19 |
分公司/分支机构备案 | 注册资金(万元):8.9100; 兼营范围:; 从业人数:43; 核准日期:1985-10-29; | 注册资金(万元):8.91; 兼营范围:邮票; 从业人数:41; 核准日期:1982-10-02; | 1989-07-19 |
分公司/分支机构备案 | 法定代表人(负责人):聂海虎; 注册资金(万元):45; 从业人数:46; 核准日期:1989-07-20; 注册资本(元):450000; | 法定代表人(负责人):许文彩; 注册资金(万元):8.91; 从业人数:43; 核准日期:1985-10-29; 注册资本(元):89100; | 1989-07-19 |
本页是 [翼城县辛安供销合作社] 在顺企网临汾黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家合作社, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家合作社,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。