变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
多证合一备案 | 公章刻制备案,单位办理住房公积金缴存登记,海关进出口货物收发货人备案(含报关报检资质) | 公章刻制备案,单位办理住房公积金缴存登记 | 2021-09-03 |
投资人备案 | 企业名称: 大连液力机械有限公司; 出资额: ****万; 百分比: ***%; [新增] | 企业名称: 辽宁华君装备制造有限公司; 出资额: ****万; 百分比: ***%; [退出] | 2021-09-03 |
章程备案 | - | - | 2021-09-03 |
投资人备案 | 企业名称: 辽宁华君装备制造有限公司; 出资额: ****万; 百分比: ***%; [新增] | 企业名称: 大连液力机械有限公司; 出资额: ****万; 百分比: ***%; [退出] | 2020-06-22 |
投资人备案 | 企业名称: 大连液力机械有限公司; 出资额: ****万; 百分比: ***%; [新增] | 企业名称: 辽宁华君装备制造有限公司; 出资额: ****万; 百分比: ***%; [退出] | 2020-04-30 |
企业联络人员 财务人员 | 现联络员姓名:卢林卫;
现联络员固定电话:****-********;
现联络员移动电话:*********** ;
现联络员电子邮箱:lulinwei**@***.com;
现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;
现联络人员证件号码:******************;
现财务负责人姓名:陈春辉;
现财务负责人固定电话:*******;
现财务负责人移动电话:***********;
现财务负责人电子邮箱:***********@***.com;
现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;
现财务负责人身份证件号码:****************** | 原联络员姓名:陈红燕;
原联络员固定电话:*******;
原联络员移动电话:*********** ;
原联络员电子邮箱:***********@***.com;
原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;
原联络人员证件号码:******************;
原财务负责人姓名:陈春辉;
原财务负责人固定电话:*******;
原财务负责人移动电话:***********;
原财务负责人电子邮箱:***********@***.com;
原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;
原财务负责人身份证件号码:****************** | 2020-03-06 |
高级管理人员备案 | 姓名: 丛黎明; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;
姓名: 徐鑫; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
姓名: 林咸宗; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
姓名: 林咸宗; 证件号码: ******************; 职位: 总经理;
姓名: 郝悦汝; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增] | 姓名: 丛黎明; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
姓名: 徐鑫; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
姓名: 林咸宗; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
姓名: 林咸宗; 证件号码: ******************; 职位: 总经理;
姓名: 郭颂; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; [退出] | 2020-03-06 |
住所变更 | 浙江省台州市临海市江南街道长溪路***号 | 浙江省台州市临海市城东六角井 | 2020-02-28 |
联系电话变更 | ******** | ******* | 2020-02-28 |
高级管理人员备案 | 姓名: 丛黎明; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
姓名: 徐鑫; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]
姓名: 林咸宗; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
姓名: 林咸宗; 证件号码: ******************; 职位: 总经理;
姓名: 郭颂; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; | 姓名: 丛黎明; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
姓名: 李俊波; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]
姓名: 林咸宗; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
姓名: 林咸宗; 证件号码: ******************; 职位: 总经理;
姓名: 郭颂; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; | 2019-11-28 |
名称变更 | 华君装备有限公司 | 浙江临海机械有限公司 | 2019-08-29 |
出资方式备案 | - | - | 2019-08-29 |
高级管理人员备案 | 姓名: 丛黎明; 证件号码: ******************; 职位: 董事
姓名: 李俊波; 证件号码: ******************; 职位: 监事
姓名: 林咸宗; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [新增]
姓名: 林咸宗; 证件号码: ******************; 职位: 总经理 [新增]
姓名: 郭颂; 证件号码: ******************; 职位: 董事长 [新增] | 姓名: 丛黎明; 证件号码: ******************; 职位: 董事
姓名: 吴继伟; 证件号码: R******(*); 职位: 董事 [退出]
姓名: 李俊波; 证件号码: ******************; 职位: 监事
姓名: 沈健; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [退出]
姓名: 邹卫建; 证件号码: ******************; 职位: 董事长 [退出]
姓名: 邹卫建; 证件号码: ******************; 职位: 总经理 [退出] | 2019-06-10 |
法定代表人变更 | 林咸宗 | 邹卫建 | 2019-06-10 |
经营范围变更 | 水轮机、水轮发电机组、液力变矩器、铸件、锻件、机械配件制造;经营本企业自产产品及技术的出口业务;经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口商品及技术除外);经营进料加工和“三来一补”业务。 | 水轮机、液力变矩器、铸件、锻件、机械配件制造;经营本企业自产产品及技术的出口业务;经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口商品及技术除外);经营进料加工和“三来一补”业务。 | 2018-05-29 |
投资人备案 | 企业名称: 辽宁华君装备制造有限公司; 出资额: ****万; 百分比: ***% | 企业名称: 辽宁华君装备制造有限公司; 出资额: ****万; 百分比: ***% | 2018-05-29 |
住所变更 | 浙江省台州市临海市城东六角井 | 浙江省临海市城东六角井 | 2018-05-29 |
注册资本变更 | **** | **** | 2018-04-02 |
经营期限变更 | 营业期限至: 营业期限至: 长期 | 营业期限至: 2050-01-10 | 2018-04-02 |
企业类型变更 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 有限责任公司(台港澳法人独资) | 2018-04-02 |
投资人备案 | 企业名称: 辽宁华君装备制造有限公司; 出资额: ****万; 百分比: ***% [新增] | 企业名称: 华君工业装备集团有限公司; 出资额: ****万; 百分比: ***% [退出] | 2018-04-02 |
注册资本变更 | 5500 | 5500 | 2018-04-02 |
换发统一社会信用代码执照 | 统一社会信用代码:9********56066H | 注册号:********94602组织机构代码证:******** | 2016-08-01 |
换发统一社会信用代码执照 | 统一社会信用代码:*****H | 注册号:***** 组织机构代码证:147956066 | 2016-08-01 |
| 统一社会信用代码:9********56066H | 注册号:********94602
组织机构代码证:******** | 2016-08-01 |
企业类型变更 | 有限责任公司(台港澳法人独资) | 有限责任公司(国有独资) | 2015-07-06 |
营业期限(有效期限、驻在期限)变更 | 执照有效期限: 1987-11-23 至 2050-1-10 | 执照有效期限: 至
| 2015-07-06 |
投资人(股权)变更 | 企业名称: 华君工业装备集团有限公司; 出资额: 5500; 百分比: 100%; 法人性质: 事业法人 | 企业名称: 临海市财政局; 出资额: 5500; 百分比: 100%; 法人性质: 事业法人
| 2015-07-06 |
组织机构变更 | 姓名: 丛黎明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 李俊波; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 沈健; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 吴继伟; 证件名称: ; 证件号码: R340705(4); 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 邹卫建; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长姓名: 邹卫建; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理 | 姓名: 陈先机; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 丁仲银; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 丁仲银; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 副总经理
姓名: 付明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 李啸鹏; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事会主席
姓名: 刘伟; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
姓名: 沈健; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 吴建芳; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
姓名: 姚卫民; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 钟文辉; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 邹卫建; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长
姓名: 邹卫建; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理
| 2015-07-06 |
组织机构变更 | 姓名: 丛黎明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [新增]
姓名: 李俊波; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [新增]
姓名: 沈健; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 吴继伟; 证件名称: ; 证件号码: R340705(4); 性别: 男性; 职务: 董事 [新增]
姓名: 邹卫建; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长
姓名: 邹卫建; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理 | 姓名: 陈先机; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出]
姓名: 丁仲银; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出]
姓名: 丁仲银; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 副总经理 [退出]
姓名: 付明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]
姓名: 李啸鹏; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事会主席 [退出]
姓名: 刘伟; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [退出]
姓名: 沈健; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 吴建芳; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [退出]
姓名: 姚卫民; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出]
姓名: 钟文辉; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]
姓名: 邹卫建; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长
姓名: 邹卫建; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理 | 2015-07-06 |
经营期限变更 | 执照有效期限: 1987-11-23 至 2050-1-10 | 执照有效期限: 至 | 2015-07-06 |
高级管理人员备案 | 姓名: 丛黎明; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事 [新增]
姓名: 李俊波; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 监事 [新增]
姓名: 沈健; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 吴继伟; 证件名称: ; 证件号码: R******(*); 性别: 男性; 职务: 董事 [新增]
姓名: 邹卫建; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事长
姓名: 邹卫建; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 总经理 | 姓名: 陈先机; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出]
姓名: 丁仲银; 证件名称: ; 证件号码: ***************; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出]
姓名: 丁仲银; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 副总经理 [退出]
姓名: 付明; 证件名称: ; 证件号码: ***************; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]
姓名: 李啸鹏; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事会主席 [退出]
姓名: 刘伟; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 监事 [退出]
姓名: 沈健; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 吴建芳; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 监事 [退出]
姓名: 姚卫民; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出]
姓名: 钟文辉; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]
姓名: 邹卫建; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事长
姓名: 邹卫建; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 总经理 | 2015-07-06 |
投资人备案 | 企业名称: 华君工业装备集团有限公司; 出资额: ****; 百分比: ***%; 法人性质: 事业法人 [新增] | 企业名称: 临海市财政局; 出资额: ****; 百分比: ***%; 法人性质: 事业法人 [退出] | 2015-07-06 |
组织机构变更 | 姓名: 陈先机; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [新增]
姓名: 丁仲银; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 副总经理
姓名: 丁仲银; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 付明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 李啸鹏; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事会主席 [新增]
姓名: 刘伟; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [新增]
姓名: 沈健; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 吴建芳; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [新增]
姓名: 姚卫民; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 钟文辉; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]
姓名: 邹卫建; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理
姓名: 邹卫建; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长 | 姓名: 丁仲银; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 丁仲银; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 副总经理
姓名: 方玉林; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出]
姓名: 付明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 沈健; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 施兆迪; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]
姓名: 王育生; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]
姓名: 王曰良; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]
姓名: 姚卫民; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 邹卫建; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长
姓名: 邹卫建; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理 | 2014-09-04 |
注册资本变更 | **** | **** | 2014-09-04 |
高级管理人员备案 | 姓名: 陈先机; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事 [新增]
姓名: 丁仲银; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 副总经理
姓名: 丁仲银; 证件名称: ; 证件号码: ***************; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 付明; 证件名称: ; 证件号码: ***************; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 李啸鹏; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事会主席 [新增]
姓名: 刘伟; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 监事 [新增]
姓名: 沈健; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 吴建芳; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 监事 [新增]
姓名: 姚卫民; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 钟文辉; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]
姓名: 邹卫建; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 总经理
姓名: 邹卫建; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事长 | 姓名: 丁仲银; 证件名称: ; 证件号码: ***************; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 丁仲银; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 副总经理
姓名: 方玉林; 证件名称: ; 证件号码: ***************; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出]
姓名: 付明; 证件名称: ; 证件号码: ***************; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 沈健; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 施兆迪; 证件名称: ; 证件号码: ***************; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]
姓名: 王育生; 证件名称: ; 证件号码: ***************; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]
姓名: 王曰良; 证件名称: ; 证件号码: ***************; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]
姓名: 姚卫民; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 邹卫建; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事长
姓名: 邹卫建; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 总经理 | 2014-09-04 |
投资人备案 | 企业名称: 临海市财政局; 出资额: ****; 百分比: ***%; 法人性质: 事业法人 | 企业名称: 临海市财政局; 出资额: ****; 百分比: ***%; 法人性质: 事业法人 | 2014-09-04 |
注册资本变更 | 5500( + 400% ) | 1100 | 2014-09-04 |
注册资本(金)变更 | 5500 | 1100 | 2014-09-04 |
投资人(股权)变更 | 企业名称: 临海市财政局; 出资额: 5500; 百分比: 100%; 法人性质: 事业法人 | 企业名称: 临海市财政局; 出资额: 1100; 百分比: 100%; 法人性质: 事业法人
| 2014-09-04 |
组织机构变更 | 姓名: 陈先机; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 丁仲银; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 副总经理姓名: 丁仲银; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 付明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 李啸鹏; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事会主席姓名: 刘伟; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 沈健; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 吴建芳; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 姚卫民; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 钟文辉; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 邹卫建; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理姓名: 邹卫建; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长 | 姓名: 丁仲银; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 丁仲银; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 副总经理
姓名: 方玉林; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 付明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 沈健; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 施兆迪; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 王育生; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 王曰良; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 姚卫民; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 邹卫建; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长
姓名: 邹卫建; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理
| 2014-09-04 |
变更注册号 | 注册号: ********94602 | 注册号: ********924 | 2013-05-15 |
变更注册号 | 注册号: ***** | 注册号: *****24 | 2013-05-15 |
注册号升级 | 注册号:********94602 | 注册号:********924 | 2013-05-15 |
集团编号升级 | 注册号:
***** | 注册号:
*****24 | 2013-05-15 |
法定代表人变更 | 邹卫建 | 胡
凌 | 2006-11-09 |
法定代表人变更 | 姓名: 丁仲银; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 副总经理
姓名: 丁仲银; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事
姓名: 方玉林; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事
姓名: 付明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事
姓名: 沈健; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事
姓名: 施兆迪; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事
姓名: 王育生; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事
姓名: 王曰良; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事会主席
姓名: 姚卫民; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事
姓名: 邹卫建; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事长
姓名: 邹卫建; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 总经理 | 姓名: 陈宝法; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事
姓名: 丁仲银; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事
姓名: 胡凌; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事长
姓名: 沈健; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事
姓名: 陶友庆; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事
姓名: 王育生; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事
姓名: 杨伯相; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事
姓名: 邹卫建; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事 | 2006-11-09 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 邹卫建 | 胡 凌 | 2006-11-09 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 丁仲银; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 副总经理姓名: 丁仲银; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事姓名: 方玉林; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事姓名: 付明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事姓名: 沈健; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事姓名: 施兆迪; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事姓名: 王育生; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事姓名: 王曰良; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事会主席姓名: 姚卫民; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事姓名: 邹卫建; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事长姓名: 邹卫建; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 总经理 | 姓名: 陈宝法; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事
姓名: 丁仲银; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事
姓名: 胡凌; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事长
姓名: 沈健; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事
姓名: 陶友庆; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事
姓名: 王育生; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事
姓名: 杨伯相; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事
姓名: 邹卫建; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事
| 2006-11-09 |
名称变更 | 浙江临海机械有限公司 | 临海市机械厂(有限公司) | 2001-03-12 |
住所(营业场所、地址)变更 | 浙江省临海市城东开发区 | 临海市城东六角井 | 2001-03-12 |
住所变更 | 浙江省临海市城东开发区 | 临海市城东六角井 | 2001-03-12 |
名称变更 | 临海市机械厂(有限公司) | 浙江省临海机械厂 | 2001-01-11 |
企业类型变更 | 有限公司(国有独资) | 国有企业 | 2001-01-11 |
注册资本变更 | 1100( + 59.65167% ) | 689 | 2001-01-11 |
经营范围(业务范围)变更 | 主营:水力机、液力变矩器、铸件、锻件、机械配件制造;经营本企业自产产品及技术的出口业务,经营本企业生产所需的原辅材料,仪器仪表,机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进口的商品及技术除外)经营进料加工和“三来一补”业务。 | 主营:水力机械、工程机械、化工机械、烟草机械 兼营:经营本企业自产产品及技术的出口业务,经营本企业生产所需的原辅材料,仪器仪表,机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进口的商品及技术除外)经营进料加工和“三来一补”业务。 | 2001-01-11 |
注册资本(金)变更 | 1100 | 689 | 2001-01-11 |
经营范围变更 | 主营:水力机械、工程机械、化工机械、烟草机械 兼营:经营本企业自产产品及技术的出口业务,经营本企业生产所需的原辅材料,仪器仪表,机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进口的商品及技术除外)经营进料加工和“三来一补”业务。 | 主营:水力机械、工程机械、化工机械、烟草机械 | 2000-07-12 |
名称变更 | 浙江省临海机械厂 | 临海机械厂(一)临海烟草机械设备厂(二) | 1992-03-16 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名:胡凌 性别:男 住所:临海城关水菜桥临机宿舍 | 姓名:江华选 性别:男 住所:临海城关水菜桥临机宿舍 | 1992-03-16 |
注册资本(金)变更 | 689 | 570. | 1992-03-16 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名:江华选 性别:男 住所:临海城关水菜桥临机宿舍 | 胡凌 | 1989-12-28 |
经营范围(业务范围)变更 | 水力机械、工程机械、化工机械、烟草机械 | 机械产品制造 | 1989-12-28 |
注册资本变更 | 570. | 468.4805 | 1989-12-28 |
名称变更 | 临海机械厂(一)临海烟草机械设备厂(二) | 临海机械厂 | 1987-11-23 |
注册资本变更 | 468.4805( - 14.82173% ) | 550 | 1987-11-23 |
注册资本(金)变更 | 468.4805 | 550 | 1987-11-23 |