欢迎来到丽水市汇金商贸有限公司,自2004年03月15日成立以来,已经发展成为一个拥有4员工的大家庭。我们坐落于丽水这个充满活力和机遇的城市。中国长寿之乡、中国椪柑之乡、中国竹炭之乡丽水作为我们的总部所在地,我们的公司定位于批发业,建筑材料、装饰材料、五金交电购销是我们的强项 。
汇金商贸以100(万元)注册资本为基础,凭借着邵祝林法人代表的领导力,成功走过21年的发展历程。
联系方式
- 公司地址:
- 丽青路北侧机场路东面2号楼 -
- 经理:
- 朱邦国
- 经理手机:
- 139****1897 未核实,仅供参考
- 邮政编码:
- 323000
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
相关产品
工商信息和基本资料
丽水市汇金商贸有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
邵祝林 | 58.97% | 人民币294.85万元 |
张建平 | 23.08% | 人民币115.4万元 |
余列兴 | 17.95% | 人民币89.75万元 |
丽水市汇金商贸有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
换发统一社会信用代码执照 | 统一社会信用代码:9********975817 | 注册号:********39742组织机构代码证:******** | 2017-06-28 |
许可经营项目变更 | 许可经营项目: | 许可经营项目: 煤炭批发经营(煤炭经营资格证有效期至2013年6月30日) | 2014-10-28 |
一般经营项目变更 | 一般经营项目: 煤炭批发经营、建筑材料、装饰材料、五金交电购销。 | 一般经营项目: 建筑材料、装饰材料、五金交电购销。 | 2014-10-28 |
许可经营项目变更 | 许可经营项目: 煤炭批发经营(煤炭经营资格证有效期至2013年6月30日) | 许可经营项目: | 2010-12-01 |
一般经营项目变更 | 一般经营项目: 建筑材料、装饰材料、五金交电购销。 | 一般经营项目: 建筑材料、装饰材料、五金交电购销;煤碳批发、零售(煤炭经营许可证有效期至2007年6月27日)。(法律法规规定需审批的审批后经营,法律法规禁止的不得经营) | 2010-12-01 |
注册号: ********39742 | 注册号: ********083 | 2010-12-01 | |
集团编号升级 | 注册号: ***** | 注册号: *****83 | 2010-12-01 |
变更注册号 | 注册号: ********39742 | 注册号: ********083 | 2010-12-01 |
投资人备案 | 姓名: 余列兴; 出资额: **.**; 百分比: **.**% 姓名: 张建平; 出资额: ***.*; 百分比: **.**% 姓名: 邵祝林; 出资额: ***.**; 百分比: **.**% | 姓名: 余列兴; 出资额: **.**; 百分比: **.**% 姓名: 张建平; 出资额: **.**; 百分比: **.**% 姓名: 邵祝林; 出资额: **.**; 百分比: **.**% | 2007-05-22 |
注册资本变更 | 500( + 233.33333% ) | 150 | 2007-05-22 |
注册资本(金)变更 | 500 | 150 | 2007-05-22 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 余列兴; 出资额: 89.75; 百分比: 17.95%姓名: 张建平; 出资额: 115.4; 百分比: 238%姓名: 邵祝林; 出资额: 294.85; 百分比: 58.97% | 姓名: 余列兴; 出资额: 26.92; 百分比: 17.95% 姓名: 张建平; 出资额: 34.62; 百分比: 238% 姓名: 邵祝林; 出资额: 88.46; 百分比: 58.97% | 2007-05-22 |
住所(营业场所、地址)变更 | 住所: 丽水市水阁镇上沙溪村; 邮政编码: 323000; 电话: ******** | 住所: 丽水市东升北区22幢第三单元西506室; 邮政编码: 323000; 电话: ******** | 2006-07-27 |
住所变更 | 住所: 丽水市水阁镇上沙溪村 邮政编码: ****** 电话: ******** | 住所: 丽水市东升北区**幢第三单元西***室 邮政编码: ****** 电话: ******** | 2006-07-27 |
投资人备案 | 姓名: 余列兴; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: **.**; 百分比: **.**% 姓名: 张建平; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: **.**; 百分比: **.**% 姓名: 邵祝林; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: **.**; 百分比: **.**% | 姓名: 张春明; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: **; 百分比: **% [退出] 姓名: 杨士良; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: **; 百分比: **% [退出] 姓名: 余列兴; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: **; 百分比: **% 姓名: 张建平; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: **; 百分比: **% 姓名: 邵祝林; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: **; 百分比: **% | 2006-06-01 |
法定代表人变更 | 姓名: 邵祝林; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 执行董事 姓名: 余列兴; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事 姓名: 张建平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事 | 姓名: 邵祝林; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事长 姓名: 杨士良; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事 姓名: 余列兴; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事 姓名: 张春明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事 姓名: 张建平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事 | 2006-06-01 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 余列兴; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 26.92; 百分比: 17.95%姓名: 张建平; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 34.62; 百分比: 238%姓名: 邵祝林; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 88.46; 百分比: 58.97% | 姓名: 张春明; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 15; 百分比: 10% 姓名: 杨士良; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 30; 百分比: 20% 姓名: 余列兴; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 30; 百分比: 20% 姓名: 张建平; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 30; 百分比: 20% 姓名: 邵祝林; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 45; 百分比: 30% | 2006-06-01 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 邵祝林; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 执行董事姓名: 余列兴; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事姓名: 张建平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事 | 姓名: 邵祝林; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事长 姓名: 杨士良; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事 姓名: 余列兴; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事 姓名: 张春明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事 姓名: 张建平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事 | 2006-06-01 |
住所(营业场所、地址)变更 | 住所: 丽水市东升北区22幢第三单元西506室; 邮政编码: 323000; 电话: ******** | 住所: 丽水市丽青路北侧机场路东面2号楼; 邮政编码: 323000; 电话: ******** | 2006-04-25 |
住所变更 | 住所: 丽水市东升北区**幢第三单元西***室 邮政编码: ****** 电话: ******** | 住所: 丽水市丽青路北侧机场路东面*号楼 邮政编码: ****** 电话: ******** | 2006-04-25 |
投资人备案 | 姓名: 张春明; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: **; 百分比: **% 姓名: 杨士良; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: **; 百分比: **% 姓名: 余列兴; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: **; 百分比: **% 姓名: 张建平; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: **; 百分比: **% 姓名: 邵祝林; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: **; 百分比: **% | 姓名: 朱邦国; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: *; 百分比: *% [退出] 姓名: 张春明; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: *.*; 百分比: *.*% 姓名: 杨士良; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: **.*; 百分比: **.*% 姓名: 余列兴; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: **.*; 百分比: **.*% 姓名: 张建平; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: **.*; 百分比: **.*% 姓名: 邵祝林; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: **.*; 百分比: **.*% | 2005-12-29 |
改制变更 | *** | *** | 2005-12-29 |
法定代表人变更 | 姓名: 邵祝林; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事长 姓名: 杨士良; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事 姓名: 余列兴; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事 姓名: 张春明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事 姓名: 张建平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事 | 姓名: 邵祝林; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事 姓名: 杨士良; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事 姓名: 余列兴; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事 姓名: 张春明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事 姓名: 张建平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事 姓名: 朱邦国; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事长 | 2005-12-29 |
经营范围变更 | 经营范围: 建筑材料、装饰材料、五金交电购销;煤碳批发、零售(煤炭经营许可证有效期至2007年6月27日)。(法律法规规定需审批的审批后经营,法律法规禁止的不得经营)行业代码: 6365 | 经营范围: 建筑材料、装饰材料、五金交电购销;煤碳批发、零售。行业代码: 6365 | 2005-12-29 |
注册资本变更 | 150( + 50% ) | 100 | 2005-12-29 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 邵祝林 | 朱邦国 | 2005-12-29 |
注册资本(金)变更 | 150 | 100 | 2005-12-29 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 张春明; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 15; 百分比: 10%姓名: 杨士良; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 30; 百分比: 20%姓名: 余列兴; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 30; 百分比: 20%姓名: 张建平; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 30; 百分比: 20%姓名: 邵祝林; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 45; 百分比: 30% | 姓名: 朱邦国; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 3; 百分比: 3% 姓名: 张春明; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 9.7; 百分比: 9.7% 姓名: 杨士良; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 19.4; 百分比: 19.4% 姓名: 余列兴; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 19.4; 百分比: 19.4% 姓名: 张建平; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 19.4; 百分比: 19.4% 姓名: 邵祝林; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 29.1; 百分比: 29.1% | 2005-12-29 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 邵祝林; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事长姓名: 杨士良; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事姓名: 余列兴; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事姓名: 张春明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事姓名: 张建平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事 | 姓名: 邵祝林; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事 姓名: 杨士良; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事 姓名: 余列兴; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事 姓名: 张春明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事 姓名: 张建平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事 姓名: 朱邦国; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事长 | 2005-12-29 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 朱邦国; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 3; 百分比: 3% | 姓名: 邵祝林; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 25; 百分比: 25% | 2004-11-26 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 张春明; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 9.7; 百分比: 9.7% | 姓名: 杨士良; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 25; 百分比: 25% | 2004-11-26 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 杨士良; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 19.4; 百分比: 19.4% | 姓名: 余列兴; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 25; 百分比: 25% | 2004-11-26 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 余列兴; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 19.4; 百分比: 19.4% | 姓名: 朱邦国; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 25; 百分比: 25% | 2004-11-26 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 张建平; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 19.4; 百分比: 19.4% | *** | 2004-11-26 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 邵祝林; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 29.1; 百分比: 29.1% | *** | 2004-11-26 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 邵祝林; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事 | 姓名: 邵祝林; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事 | 2004-11-26 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 杨士良; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事 | 姓名: 杨士良; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事 | 2004-11-26 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 余列兴; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事 | 姓名: 余列兴; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事 | 2004-11-26 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 张春明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事 | 姓名: 朱邦国; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事长 | 2004-11-26 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 张建平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事 | *** | 2004-11-26 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 朱邦国; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事长 | *** | 2004-11-26 |
投资人备案 | 姓名: 邵祝林; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: **.*; 百分比: **.*% [新增] | *** | 2004-11-26 |
投资人备案 | 姓名: 张建平; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: **.*; 百分比: **.*% [新增] | *** | 2004-11-26 |
投资人备案 | 姓名: 余列兴; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: **.*; 百分比: **.*% [新增] | 姓名: 朱邦国; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: **; 百分比: **% [退出] | 2004-11-26 |
投资人备案 | 姓名: 杨士良; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: **.*; 百分比: **.*% [新增] | 姓名: 余列兴; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: **; 百分比: **% [退出] | 2004-11-26 |
投资人备案 | 姓名: 张春明; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: *.*; 百分比: *.*% [新增] | 姓名: 杨士良; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: **; 百分比: **% [退出] | 2004-11-26 |
投资人备案 | 姓名: 朱邦国; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: *; 百分比: *% [新增] | 姓名: 邵祝林; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: **; 百分比: **% [退出] | 2004-11-26 |
法定代表人变更 | 姓名: 朱邦国; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事长 | *** | 2004-11-26 |
法定代表人变更 | 姓名: 张春明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事 | 姓名: 朱邦国; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事长 | 2004-11-26 |
法定代表人变更 | 姓名: 余列兴; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事 | 姓名: 余列兴; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事 | 2004-11-26 |
法定代表人变更 | 姓名: 杨士良; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事 | 姓名: 杨士良; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事 | 2004-11-26 |
法定代表人变更 | 姓名: 邵祝林; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事 | 姓名: 邵祝林; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事 | 2004-11-26 |
法定代表人变更 | 姓名: 张建平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事 | *** | 2004-11-26 |
经营范围变更 | 经营范围: 建筑材料、装饰材料、五金交电购销;煤碳批发、零售。行业代码: 6240 | 经营范围: 建筑材料、装饰材料、五金交电购销。行业代码: 6240 | 2004-07-14 |
丽水市汇金商贸有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
余列兴 | 监事 |
张建平 | 监事 |
邵祝林 | 执行董事 |
本页是 [丽水市汇金商贸有限公司] 在顺企网丽水黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。