变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
章程修正案备案 | 2020-12-20新章程 | 旧章程 | 2020-12-28 |
投资人变更 | 蒋金华 证照号码********* 证照号码********* 证照号码********* 证照号码********* 证照号码********* 证照号码********* 证照号码********* 证照号码********* 证照号码:******; | 蒋金华 证照号码********* 证照号码********* 证照号码********* 证照号码********* 证照号码********* 证照号码********* 证照号码********* 证照号码********* 证照号码:******; | 2018-04-16 |
章程修正案备案 | 2018-04-03新章程 | 旧章程 | 2018-04-16 |
董事备案 | 黄剑烽 [新增]
蒋金华
林培基 | 蒋金华
林培基
吕美梁 [退出] | 2018-04-16 |
投资人变更 | 蒋金华 证照号码:******************;
曾丽琴 证照号码:******************;
林培基 证照号码:******************;
黄剑烽 证照号码:******************; [新增]
吕蓉 证照号码:******************;
张炳生 证照号码:******************;
张幼云 证照号码:******************;
乔卫东 证照号码:******************;
林志刚 证照号码:******************; | 蒋金华 证照号码:******************;
曾丽琴 证照号码:******************;
林培基 证照号码:******************;
吕美梁 证照号码:******************; [退出]
吕蓉 证照号码:******************;
张炳生 证照号码:******************;
张幼云 证照号码:******************;
乔卫东 证照号码:******************;
林志刚 证照号码:******************; | 2018-04-16 |
监事备案 | 乔卫东 [新增] | 吕美霞 [退出] | 2017-05-31 |
投资人变更 | 蒋金华 证照号码:******************;
曾丽琴 证照号码:******************; [新增]
林培基 证照号码:******************;
吕美梁 证照号码:******************;
吕蓉 证照号码:******************;
张炳生 证照号码:******************;
张幼云 证照号码:******************;
乔卫东 证照号码:******************; [新增]
林志刚 证照号码:******************; | 蒋金华 证照号码:******************;
李大玮 证照号码:******************; [退出]
林培基 证照号码:******************;
吕美梁 证照号码:******************;
吕蓉 证照号码:******************;
张炳生 证照号码:******************;
张幼云 证照号码:******************;
吕美霞 证照号码:******************; [退出]
林志刚 证照号码:******************; | 2017-05-31 |
投资人变更 | 蒋金华 证照号码********* 证照号码********* 证照号码********* 证照号码********* 证照号码********* 证照号码********* 证照号码********* 证照号码********* 证照号码:******; | 蒋金华 证照号码********* 证照号码********* 证照号码********* 证照号码********* 证照号码********* 证照号码********* 证照号码********* 证照号码********* 证照号码:******; | 2017-05-31 |
章程备案 | 2017-05-22新章程 | 旧章程 | 2017-05-31 |
联络员备案 | 张炳生 | 张炳生 | 2017-03-24 |
联络员备案 | 张炳生 | 张炳生 | 2017-02-22 |
监事备案 | 吕美霞 [新增] | 蒋金意 [退出]
李绍蓉 [退出]
李国庆 [退出] | 2016-05-06 |
投资人变更 | 蒋金华 证照号码:******************;
李大玮 证照号码:******************;
林培基 证照号码:******************;
吕美梁 证照号码:******************;
吕蓉 证照号码:******************;
张炳生 证照号码:******************;
张幼云 证照号码:******************; [新增]
吕美霞 证照号码:******************; [新增]
林志刚 证照号码:******************; [新增] | 陈碧英 证照号码:***************; [退出]
蒋金华 证照号码:******************;
蒋金意 证照号码:***************; [退出]
李大玮 证照号码:******************;
李国庆 证照号码:******************; [退出]
李绍蓉 证照号码:******************; [退出]
刘星红 证照号码:******************; [退出]
林培基 证照号码:***************;
吕美梁 证照号码:***************;
吕蓉 证照号码:***************;
施秀英 证照号码:***************; [退出]
游永林 证照号码:***************; [退出]
张炳生 证照号码:***************;
郑幼秀 证照号码:***************; [退出] | 2016-05-06 |
经理备案 | - | 无 | 2016-05-06 |
投资人变更 | 蒋金华 证照号码********* 证照号码********* 证照号码********* 证照号码********* 证照号码********* 证照号码********* 证照号码********* 证照号码********* 证照号码:******; [新增] | 陈碧英 证照号码********* 证照号码********* 证照号码********* 证照号码********* 证照号码********* 证照号码********* 证照号码********* 证照号码********* 证照号码********* 证照号码********* 证照号码********* 证照号码********* 证照号码********* 证照号码:******; [退出] | 2016-05-06 |
注册资本变更 | 500万人民币( + 300% ) | 125万人民币 | 2016-05-06 |
章程备案 | 2016-05-05注册资本金变更、投资人变更、营业期限变更、董事备案、监事备案、章程备案 | 旧章程 | 2016-05-06 |
董事备案 | 吕美梁
李大玮
蒋金华
林培基 | 施秀英 [退出]
蒋金华
林培基
吕美梁
李大玮 | 2016-05-06 |
经理备案 | | 无 | 2016-05-06 |
注册资本(金)变更 | 500万人民币 | 125万人民币 | 2016-05-06 |
投资人(股权)变更 | 蒋金华 证照号码********* 证照号码********* 证照号码********* 证照号码********* 证照号码********* 证照号码********* 证照号码********* 证照号码********* 证照号码:******; | 陈碧英 证照号码********* 证照号码********* 证照号码********* 证照号码********* 证照号码********* 证照号码********* 证照号码********* 证照号码********* 证照号码********* 证照号码********* 证照号码********* 证照号码********* 证照号码********* 证照号码:******; | 2016-05-06 |
经营期限(营业期限)变更 | 2001-02-23~2051-02-22 | 2001-02-23~2021-02-22 | 2016-05-06 |
增、补、换照 | 副本数:1 本;电子营业执照数:1 本 | 副本数:1 本 | 2016-03-29 |
增 补 换照 | 副本数:1 本 | 副本数:1 本 | 2014-07-29 |
- | 注册资本 125 | 注册资本 100 | 2005-09-15 |
- | 股东名录 法人股东 自然人股东 蒋金意 18.75 林培基 15.63 吕美梁 15.62 游永林 12.50 陈碧英 6.25 蒋金华 6.25 李大玮 6.25 李国庆 6.25 李绍蓉 6.25 刘星红 6.25 郑幼秀 6.25 吕蓉 6.25 施秀英 6.25 张炳生 6.25 | 股东名录 法人股东 漳平市桂林黄祠水电站 13 自然人股东 林培基 20 蒋金意 15 吕美梁 10 游永林 10 陈天明 7 吕蓉 5 施秀英 5 张炳生 5 张李坚 5 张李平 5 | 2005-09-15 |