变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
一般经营项目变更 | 一般经营项目: 研发:新型建筑材料;销售:建筑材料(除危险化学品);销售、租赁:机械设备。 | 一般经营项目: 研发:新型建筑材料;销售:建筑材料(除危险化学品)。 | 2014-04-25 |
行业代码变更 | 行业代码:7513 | 行业代码:3021 | 2013-05-29 |
一般经营项目变更 | 一般经营项目: 研发:新型建筑材料;销售:建筑材料(除危险化学品)。 | 一般经营项目: 生产、销售:商品混凝土。 | 2013-05-29 |
行业代码变更 | 行业代码:7513 | 行业代码:3021 | 2013-05-29 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 杨先富; 出资额: 600; 百分比: 30%姓名: 许国宝; 出资额: 1400; 百分比: 70% | 姓名: 萧康; 出资额: 600; 百分比: 30%
姓名: 许国宝; 出资额: 1400; 百分比: 70%
| 2012-12-28 |
| 姓名: 许国宝; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理姓名: 杨先富; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 | 姓名: 王水泉; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 许国宝; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理
| 2012-12-28 |
组织机构变更 | 姓名: 许国宝; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理姓名: 杨先富; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 | 姓名: 王水泉; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 许国宝; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理
| 2012-12-28 |
高级管理人员备案 | 姓名: 许国宝; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理
姓名: 杨先富; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增] | 姓名: 王水泉; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]
姓名: 许国宝; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 | 2012-12-28 |
投资人备案 | 姓名: 杨先富; 出资额: ***; 百分比: **% [新增]
姓名: 许国宝; 出资额: ****; 百分比: **% | 姓名: 萧康; 出资额: ***; 百分比: **% [退出]
姓名: 许国宝; 出资额: ****; 百分比: **% | 2012-12-28 |
组织机构变更 | 姓名: 许国宝; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理
姓名: 杨先富; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增] | 姓名: 王水泉; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]
姓名: 许国宝; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 | 2012-12-28 |
| 姓名: 王水泉; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 许国宝; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 | 姓名: 凌建良; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理
姓名: 王水泉; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
| 2012-04-05 |
组织机构变更 | 姓名: 王水泉; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 许国宝; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 | 姓名: 凌建良; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理
姓名: 王水泉; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
| 2012-04-05 |
高级管理人员备案 | 姓名: 王水泉; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 许国宝; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 [新增] | 姓名: 凌建良; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 [退出]
姓名: 王水泉; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 | 2012-04-05 |
组织机构变更 | 姓名: 王水泉; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 许国宝; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 [新增] | 姓名: 凌建良; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 [退出]
姓名: 王水泉; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 | 2012-04-05 |
法定代表人变更 | 许国宝 | 凌建良 | 2012-04-05 |
高级管理人员备案 | 姓名: 凌建良; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 [新增]
姓名: 王水泉; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 | 姓名: 王水泉; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 周国良; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 [退出] | 2011-12-22 |
投资人备案 | 姓名: 萧康; 出资额: ***; 百分比: **% [新增]
姓名: 许国宝; 出资额: ****; 百分比: **% [新增] | 企业名称: 绍兴金峰纺织面料有限公司; 出资额: ***; 百分比: **%; 法人性质: 企业法人 [退出]
企业名称: 绍兴县金峰银锡有限公司; 出资额: ****; 百分比: **%; 法人性质: 企业法人 [退出] | 2011-12-22 |
法定代表人变更 | 凌建良 | 周国良 | 2011-12-22 |
组织机构变更 | 姓名: 凌建良; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 [新增]
姓名: 王水泉; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 | 姓名: 王水泉; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 周国良; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 [退出] | 2011-12-22 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 萧康; 出资额: 600; 百分比: 30%姓名: 许国宝; 出资额: 1400; 百分比: 70% | 企业名称: 绍兴金峰纺织面料有限公司; 出资额: 600; 百分比: 30%; 法人性质: 企业法人
企业名称: 绍兴县金峰银锡有限公司; 出资额: 1400; 百分比: 70%; 法人性质: 企业法人
| 2011-12-22 |
| 姓名: 凌建良; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理姓名: 王水泉; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 | 姓名: 王水泉; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 周国良; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理
| 2011-12-22 |
组织机构变更 | 姓名: 凌建良; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理姓名: 王水泉; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 | 姓名: 王水泉; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 周国良; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理
| 2011-12-22 |
实收资本变更 | 2000 | 400 | 2011-12-05 |
实收资本变更 | 2000( + 400% ) | 400 | 2011-12-05 |
投资人备案 | 企业名称: 绍兴金峰纺织面料有限公司; 出资额: ***; 百分比: **%; 法人性质: 企业法人 [新增]
企业名称: 绍兴县金峰银锡有限公司; 出资额: ****; 百分比: **%; 法人性质: 企业法人 | 企业名称: 中成合创投资有限公司; 出资额: ***; 百分比: **%; 法人性质: 企业法人 [退出]
企业名称: 绍兴县金峰银锡有限公司; 出资额: ****; 百分比: **%; 法人性质: 企业法人 | 2011-07-01 |
投资人(股权)变更 | 企业名称: 绍兴金峰纺织面料有限公司; 出资额: 600; 百分比: 30%; 法人性质: 企业法人企业名称: 绍兴县金峰银锡有限公司; 出资额: 1400; 百分比: 70%; 法人性质: 企业法人 | 企业名称: 中成合创投资有限公司; 出资额: 600; 百分比: 30%; 法人性质: 企业法人
企业名称: 绍兴县金峰银锡有限公司; 出资额: 1400; 百分比: 70%; 法人性质: 企业法人
| 2011-07-01 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 周国良 | 邵兴良 | 2011-01-21 |
| 姓名: 王水泉; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 周国良; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 | 姓名: 邵兴良; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理
姓名: 王水泉; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
| 2011-01-21 |
组织机构变更 | 姓名: 王水泉; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 周国良; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 | 姓名: 邵兴良; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理
姓名: 王水泉; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
| 2011-01-21 |
高级管理人员备案 | 姓名: 王水泉; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 周国良; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 [新增] | 姓名: 邵兴良; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 [退出]
姓名: 王水泉; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 | 2011-01-21 |
组织机构变更 | 姓名: 王水泉; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 周国良; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 [新增] | 姓名: 邵兴良; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 [退出]
姓名: 王水泉; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 | 2011-01-21 |