变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
其他变更 | 姓名:朱志军,职务:执行董事;
姓名:朱志军,职务:经理;
姓名:王群华,职务:监事; | 姓名:付州,职务:执行董事;
姓名:付州,职务:经理;
姓名:王群华,职务:监事; | 2020-08-14 |
法定代表人变更 | 朱志军 | 付州 | 2020-08-14 |
法定代表人变更 | 付州 | 陈裕平 | 2017-06-01 |
其他变更 | 姓名:付州,职务:执行董事兼总经理;
姓名:王群华,职务:监事; | 姓名:陈裕平,职务:执行董事兼总经理;
姓名:王群华,职务:监事; | 2017-06-01 |
其他变更 | *****5 | - | 2016-03-04 |
其他变更 | * | | 2016-03-04 |
投资人变更 | 陈裕平,出资2150万人民币,占43%,实缴出资2150万;
陈国军,出资2850万人民币,占57%,实缴出资2850万; [新增] | 陈裕平,出资2150万人民币,占43%,实缴出资2150万;
江西七七七实业有限公司,出资2850万人民币,占57%,实缴出资2850万; [退出] | 2014-01-06 |
其他变更 | ******,陈裕平,执行董事兼总经理;******,王群华,监事; | ******,陈思荣,监事;******,陈裕平,执行董事兼总经理; | 2011-08-22 |
投资人变更 | 陈裕平,出资2150( - 52.22222% )万元,占43%;
江西七七七实业有限公司,出资2850万元,占57%; [新增] | 陈裕平,出资4500万元,占90%;
陈思荣,出资500万元,占10%; [退出] | 2011-08-22 |
其他变更 | ******,陈思荣,监事;******,陈裕平,执行董事兼总经理; | ******,陈裕平,执行董事兼总经理;******,傅建平,监事; | 2011-07-08 |
投资人变更 | 陈裕平,出资4500万元,占90%;
陈思荣,出资500万元,占10%; [新增] | 傅建平,出资500万元,占10%; [退出]
陈裕平,出资4500万元,占90%; | 2011-07-08 |
投资人变更 | 傅建平,出资500万元,占10%; [新增]
陈裕平,出资4500万元,占90%; [新增] | 江西药都银河实业有限公司,出资5000万元,占100%; [退出] | 2011-01-07 |
企业类型变更 | 1161 | 1152 | 2011-01-07 |
法定代表人变更 | 证件号码:******,姓名:陈裕平 | 证件号码:******,姓名:王群华 | 2011-01-07 |
其他变更 | ******,陈裕平,执行董事兼总经理;******,傅建平,监事; | ******,吕百龙,监事;******,王群华,执行董事兼总经理; | 2011-01-07 |
法定代表人变更 | 证件号码:******,姓名:王群华 | 证件号码:******,姓名:魏小毛 | 2011-01-06 |
投资人变更 | 江西药都银河实业有限公司,出资5000万元,占100%; [新增] | 江西省盐业集团公司,出资5000万元,占100%; [退出] | 2011-01-06 |
其他变更 | ******,吕百龙,监事;******,王群华,执行董事兼总经理; | ******,魏小毛,执行董事;******,谢斌,监事;******,刘受强,0000; | 2011-01-06 |
住所变更 | 住所:江西樟树市杏佛路89号银河假日酒店六楼
经营场所: | 住所:南昌市福州路197号
经营场所: | 2010-08-02 |
企业类型变更 | 1152 | 1110 | 2007-09-04 |