变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
投资人变更 | 投资人:官林燕,出资额:80万人民币,占40%,出资方式:货币,出资时间:2015-04-20; [新增]
投资人:熊剑国,出资额:120万,占60%,出资方式:货币,出资时间:2015-04-20; [新增] | 投资人:秦何勇,出资额:80万人民币,占40%,出资方式:货币,出资时间:2015-04-20; [退出]
投资人:秦任国,出资额:120万,占60%,出资方式:货币,出资时间:2015-04-20; [退出] | 2017-12-22 |
投资人变更 | 投资人:官林燕 ; [新增]
投资人:熊剑国 ; [新增] | 投资人:秦何勇 ; [退出]
投资人:秦任国 ; [退出] | 2017-12-22 |
其他变更 | 姓名:官林燕,职务:监事;
姓名:熊剑国,职务:经理;
姓名:熊剑国,职务:执行董事; | 姓名:秦何勇,职务:监事;
姓名:秦任国,职务:执行董事;
姓名:秦任国,职务:经理; | 2017-12-22 |
法定代表人变更 | 熊剑国 | 秦任国 | 2017-12-22 |
住所变更 | 江西省南昌市青山湖区昌东工业园区天香佳宛1栋2单元301号 | 南昌市青山湖区罗家镇秦坊村牌楼秦自然村19号附1号 | 2017-12-22 |
其他变更 | *****L | - | 2016-06-16 |
其他变更 | 91360111081498540L | | 2016-06-16 |
| 91360111081498540L | | 2016-06-16 |
投资人(股权)变更 | 投资人:秦何勇 ;投资人:秦任国 ; | 投资人:秦荷斌 ;投资人:李坤 ; | 2015-04-23 |
投资人变更 | 秦何勇,出资80万人民币,占40%,实缴出资80万; [新增]
秦任国,出资120万,占60%,实缴出资120万; [新增] | 秦荷斌,出资120万人民币,占60%,实缴出资120万; [退出]
李坤,出资80万人民币,占40%,实缴出资80万; [退出] | 2015-04-23 |
投资人变更 | 投资人:秦何勇 ; [新增]
投资人:秦任国 ; [新增] | 投资人:秦荷斌 ; [退出]
投资人:李坤 ; [退出] | 2015-04-23 |
其他变更 | 监事,秦何勇,***;执行董事兼总经理,秦任国,***; | 监事,李坤,***;执行董事兼总经理,秦荷斌,***; | 2015-04-23 |
法定代表人变更 | 证件号码:******,姓名:秦任国 | 证件号码:******,姓名:秦荷斌 | 2015-04-23 |
注册资本变更 | 200( + 300% ) | 50 | 2013-12-16 |
实收资本变更 | 200( + 1900% ) | 10 | 2013-12-16 |
投资人变更 | 秦荷斌,出资120( + 300% )万人民币,占60%,实缴出资120万;
李坤,出资80( + 300% )万人民币,占40%,实缴出资80万; | 李坤,出资20万人民币,占40%,实缴出资4万;
秦荷斌,出资30万人民币,占60%,实缴出资6万; | 2013-12-16 |
经营期限变更 | 经营期限起2013-11-18;经营期限止2033-11-17 | 经营期限起2013-11-18;经营期限止2015-11-17 | 2013-12-16 |