变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
投资人变更 | 投资人:吴刚 ; [新增]
投资人:北京星辰粒子投资担保有限公司 ; [新增] | 投资人:周建书 ; [退出]
投资人:周文俊 ; [退出] | 2020-06-30 |
法定代表人变更 | 王洪伟 | 周建书 | 2020-06-30 |
投资人变更 | 投资人:吴刚,出资额:2万,占1%,出资方式:货币,出资时间:2034-05-31; [新增]
投资人:北京星辰粒子投资担保有限公司,出资额:198万,占99%,出资方式:货币,出资时间:2034-05-31; [新增] | 投资人:周建书,出资额:102万,占51%,出资方式:货币,出资时间:2034-05-31; [退出]
投资人:周文俊,出资额:98万,占49%,出资方式:货币,出资时间:2034-05-31; [退出] | 2020-06-30 |
其他变更 | 姓名:王洪伟,职务:执行董事;
姓名:郭俊良,职务:监事;
姓名:王洪伟,职务:经理; | 姓名:周建书,职务:执行董事;
姓名:周建书,职务:经理;
姓名:周文俊,职务:监事; | 2020-06-30 |
投资人变更 | 投资人:周建书,出资额:102( + 27.5% )万,占51%,出资方式:货币,出资时间:2034-05-31;
投资人:周文俊,出资额:98万,占49%,出资方式:货币,出资时间:2034-05-31; [新增] | 投资人:深圳市海纳共创咨询有限公司,出资额:120万,占60%,出资方式:货币,出资时间:2034-05-31; [退出]
投资人:周建书,出资额:80万,占40%,出资方式:货币,出资时间:2034-05-31; | 2020-04-15 |
其他变更 | 姓名:周建书,职务:执行董事;
姓名:周建书,职务:经理;
姓名:周文俊,职务:监事; | 姓名:宋栩萍,职务:监事;
姓名:周建书,职务:执行董事;
姓名:周建书,职务:经理; | 2020-04-15 |
投资人变更 | 投资人:周建书 ;
投资人:周文俊 ; [新增] | 投资人:深圳市海纳共创咨询有限公司 ; [退出]
投资人:周建书 ; | 2020-04-15 |
董事备案 | 职务:监事,姓名:宋栩萍,性别:女,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******; [新增]
职务:执行董事,姓名:周建书,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;
职务:经理,姓名:周建书,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******; | 职务:监事,姓名:吴彬,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******; [退出]
职务:监事,姓名:吴彬,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******; [退出]
职务:执行董事,姓名:周建书,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******;
职务:经理,姓名:周建书,性别:男,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:******; | 2019-03-13 |
投资人变更 | 投资人:深圳市海纳共创咨询有限公司,出资额:120万,占60%,出资方式:货币,出资时间:2034-05-31; [新增]
投资人:周建书,出资额:80万,占40%,出资方式:货币,出资时间:2034-05-31; | 投资人:刘翔,出资额:60万,占30%,出资方式:货币,出资时间:2034-05-31; [退出]
投资人:汤涌,出资额:60万,占30%,出资方式:货币,出资时间:2034-05-31; [退出]
投资人:周建书,出资额:80万,占40%,出资方式:货币,出资时间:2034-05-31; | 2018-06-11 |
其他变更 | 姓名:吴彬,职务:监事;
姓名:周建书,职务:执行董事;
姓名:周建书,职务:经理; | 姓名:周建书,职务:执行董事;
姓名:周建书,职务:经理;
姓名:刘翔,职务:监事; | 2018-06-11 |
投资人变更 | 投资人:深圳市海纳共创咨询有限公司 ; [新增]
投资人:周建书 ; | 投资人:刘翔 ; [退出]
投资人:汤涌 ; [退出]
投资人:周建书 ; | 2018-06-11 |
其他变更 | *****Y | - | 2018-01-02 |