成都网思网络科技有限公司,办公室地址位于甜城、糖都内江,成都高新区中和上街77号,我公司主要提供网络技术研发;计算机系统集成服务;软件开发;网页设计;计算机技术推广;设计、制作、代理、发布国内各类广告;信息技术咨询服务;货物及技术进出口。。
联系方式
其他联系方式
相关产品
工商信息和基本资料
法人名称: | 成都网思网络科技有限公司 |
简称: | 网思网络 |
主要经营产品: | 未提供 |
经营范围: | 网络技术研发;计算机系统集成服务;软件开发;网页设计;计算机技术推广;设计、制作、代理、发布国内各类广告;信息技术咨询服务;货物及技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 |
营业执照号码: | 91510100062446542J |
发证机关: | 成都高新区市场监督管理局 |
核准日期: | 2016-06-13 |
经营期限: | 10年 |
经营状态: | 存续 |
成立时间: | 2013年03月14日 |
注册资本: | 50 万元人民币 (万元) |
所属分类: | |
所属城市: | 内江企业网 |
顺企编码: | 8890769 |
成都网思网络科技有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
易小玮 | 100% | 人民币1000万元 |
成都网思网络科技有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
实收资本变更 | - | 50 | 2019-03-26 |
经营范围变更 | 网络技术研发;计算机系统集成服务;软件开发;网页设计;计算机技术推广;计算机软硬件、通信设备的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;计算机系统集成服务;软件和信息系统运行维护服务;翻译服务;人力资源中介服务(未取得相关行政许可,不得开展经营活动);数据处理;设计、制作、代理、发布国内各类广告;信息技术咨询服务;货物及技术进出口;计算机软硬件、计算机外围设备、网络设备、通信设备、电子产品及配件的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可展开经营活动)。 | 网络技术研发;计算机系统集成服务;软件开发;网页设计;计算机技术推广;设计、制作、代理、发布国内各类广告;信息技术咨询服务;货物及技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 | 2019-03-26 |
章程修正案备案 | - | - | 2019-03-26 |
投资人(股权)变更 | 网络技术研发;计算机系统集成服务;软件开发;网页设计;计算机技术推广;计算机软硬件、通信设备的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;计算机系统集成服务;软件和信息系统运行维护服务;翻译服务;人力资源中介服务(未取得相关行政许可,不得开展经营活动);数据处理;设计、制作、代理、发布国内各类广告;信息技术咨询服务;货物及技术进出口;计算机软硬件、计算机外围设备、网络设备、通信设备、电子产品及配件的销售 (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可展开经营活动) | 网络技术研发;计算机系统集成服务;软件开发;网页设计;计算机技术推广;设计、制作、代理、发布国内各类广告;信息技术咨询服务;货物及技术进出口 (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2019-03-26 |
经营范围变更 | 网络技术研发;计算机系统集成服务;软件开发;网页设计;计算机技术推广;计算机软硬件、通信设备的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;计算机系统集成服务;软件和信息系统运行维护服务;翻译服务;人力资源中介服务(未取得相关行政许可,不得开展经营活动);数据处理;设计、制作、代理、发布国内各类广告;信息技术咨询服务;货物及技术进出口;计算机软硬件、计算机外围设备、网络设备、通信设备、电子产品及配件的销售。 | 网络技术研发;计算机系统集成服务;软件开发;网页设计;计算机技术推广;设计、制作、代理、发布国内各类广告;信息技术咨询服务;货物及技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 | 2019-03-26 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | - | - | 2019-03-26 |
股东或股份发起人改变姓名或名称变更 | 易小玮; [新增] | 张玉良; [退出] 李娟; [退出] | 2016-08-17 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 尹显芬,监事 [新增] | / | 2016-08-17 |
投资人(股权)变更 | 网络技术研发;计算机系统集成服务;软件开发;网页设计;计算机技术推广;设计、制作、代理、发布国内各类广告;信息技术咨询服务;货物及技术进出口 (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 网络技术研发;计算机软硬件研发、销售;计算机安装及维修服务(不含前置许可项目,后置许可项目凭许可证或审批文件经营) | 2016-08-17 |
注册资本金变更 | 1000( + 1900% ) | 50 | 2016-08-17 |
投资人(股权)变更 | 易小玮; [新增] | 张玉良; [退出] 李娟; [退出] | 2016-08-17 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 易小玮,执行董事兼总经理 [新增] | / | 2016-08-17 |
章程备案 | 尹显芬,监事 | / | 2016-08-17 |
经理备案 | 易小玮,执行董事兼总经理 [新增] | / | 2016-08-17 |
经营范围变更 | 网络技术研发;计算机系统集成服务;软件开发;网页设计;计算机技术推广;设计、制作、代理、发布国内各类广告;信息技术咨询服务;货物及技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 | 网络技术研发;计算机软硬件研发、销售;计算机安装及维修服务(不含前置许可项目,后置许可项目凭许可证或审批文件经营)。 | 2016-08-17 |
法定代表人变更 | 易小玮 | 李娟 | 2016-08-17 |
经理备案 | 易小玮,执行董事兼总经理 | / | 2016-08-17 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 易小玮,执行董事兼总经理 | / | 2016-08-17 |
投资人(股权)变更 | 易小玮; | 张玉良;李娟; | 2016-08-17 |
注册资本(金)变更 | 1000 | 50 | 2016-08-17 |
企业类型变更 | 1151 | 1130 | 2016-08-17 |
换发证照 | / | / | 2016-06-13 |
联络员备案 | 李娟,183****0891 | / | 2016-06-13 |
联络员备案 | 李娟, | - | 2016-06-13 |
分公司/分支机构备案 | / | / | 2016-06-13 |
联络员备案 | 李娟, | / | 2016-06-13 |
财务负责人 | / | / | 2016-06-13 |
换发证照 | / | / | 2014-07-29 |
注册资本金变更 | 50( + 1566.66667% ) | 3 | 2013-05-06 |
实收资本变更 | 50( + 1566.66667% ) | 3 | 2013-05-06 |
出资额变更 | 50 | 张玉良; 李娟; | 2013-05-06 |
出资方式变更 | 张玉良,货币; | 张玉良; 李娟; | 2013-05-06 |
出资方式变更 | 张玉良,货币; | 张玉良;李娟; | 2013-05-06 |
出资额变更 | 50 | 张玉良;李娟; | 2013-05-06 |
实收资本变更 | 50 | 3 | 2013-05-06 |
注册资本(金)变更 | 50 | 3 | 2013-05-06 |
章程修正案备案 | / | / | 2013-05-06 |
成都网思网络科技有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
易小玮 | 执行董事兼总经理 |
尹显芬 | 监事 |
本页是 [成都网思网络科技有限公司] 在顺企网内江黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。