成都瀚恩教育咨询有限公司,办公室地址位于甜城、糖都内江,成都市青羊区锦里中路128号2幢5楼1号,我公司主要提供教育咨询;组织文化交流活动。。
联系方式
相关产品
工商信息和基本资料
成都瀚恩教育咨询有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
向坤 | 35% | 人民币52.5万元 |
李星阳 | 35% | 人民币52.5万元 |
李宏宇 | 15% | 人民币22.5万元 |
成都华询企业管理咨询有限公司 | 15% | 人民币22.5万元 |
成都瀚恩教育咨询有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
投资人变更 | 向坤 出资 52.5( + 2.94118% )万人民币; 李宏宇 出资 22.5万人民币; [新增] 李星阳 出资 52.5万人民币; [新增] 成都华询企业管理咨询有限公司 出资 22.5万人民币; [新增] | 向坤 出资 51万人民币; 汪燕 出资 49万人民币; [退出] | 2022-01-10 |
高级管理人员备案 | 向良继 | 向良继 | 2022-01-10 |
高级管理人员备案 | 李星阳 [新增] | 向坤 [退出] | 2022-01-10 |
章程备案 | - | 无 | 2022-01-10 |
注册资本变更 | 150万人民币( + 50% ) | 100万人民币 | 2022-01-10 |
投资人变更 | 向坤 出资 51( + 100% )万人民币; 汪燕 出资 49( + 100% )万人民币; | 向坤 出资 25.5万人民币; 汪燕 出资 24.5万人民币; | 2020-05-06 |
出资情况 | 向坤 出资 51万人民币; 汪燕 出资 49万人民币; | 向坤 出资 25.5万人民币; 汪燕 出资 24.5万人民币; | 2020-05-06 |
注册资本变更 | 100万人民币( + 100% ) | 50万人民币 | 2020-05-06 |
章程备案 | - | 无 | 2020-05-06 |
联络员备案 | 向坤 *** 备案手机:*** (网上办理) | 李丹 *** 备案手机:*** | 2020-03-26 |
章程备案 | - | 无 | 2019-12-04 |
经营范围 | 教育咨询(不含出国留学咨询及中介服务);组织文化交流活动;企业管理服务;企业形象策划;软件和信息技术服务业。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 | 教育咨询(不含出国留学咨询及中介服务);组织文化交流活动。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 | 2019-12-04 |
法定代表人变更 | 向良继 | 向坤 | 2018-01-24 |
高级管理人员备案 | 向坤,执行董事兼总经理 | - | 2017-07-18 |
经理备案 | 向坤,执行董事兼总经理 [新增] | - | 2017-07-18 |
法定代表人变更 | 向坤 | 汪燕 | 2017-07-18 |
换发证照 | / | / | 2016-03-31 |
换发证照 | / | / | 2014-11-19 |
章程备案 | 汪燕,监事 向坤,监事 | 汪燕,监事 | 2013-06-27 |
法定代表人变更 | 汪燕,中华人民共和国居民身份证,***** | 向坤,中华人民共和国居民身份证,***** | 2013-06-27 |
经理备案 | 汪燕,执行董事兼总经理 | / | 2013-06-27 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 汪燕,执行董事兼总经理 | / | 2013-06-27 |
高级管理人员备案 | 汪燕,监事 向坤,监事 [新增] | 汪燕,监事 | 2013-06-27 |
高级管理人员备案 | 汪燕,执行董事兼总经理 [新增] | / | 2013-06-27 |
经理备案 | 汪燕,执行董事兼总经理 [新增] | / | 2013-06-27 |
章程备案 | 汪燕,监事向坤,监事 | 汪燕,监事 | 2013-06-27 |
股东或股份发起人改变姓名或名称变更 | 50 [新增] | 向坤; [退出] 汪燕; [退出] | 2012-12-13 |
股东或股份发起人改变姓名或名称变更 | 向坤,货币; 汪燕,货币; | 向坤; 汪燕; | 2012-12-13 |
其他事项备案 | 50 | 0 | 2012-12-13 |
注册资本变更 | 3999-01-01 | 2013-01-09 | 2012-12-13 |
出资额变更 | 50 | 向坤; 汪燕; | 2012-12-13 |
出资方式变更 | 向坤,货币; 汪燕,货币; | 向坤; 汪燕; | 2012-12-13 |
经营期限变更 | 3999-01-01 | 2013-01-09 | 2012-12-13 |
实收资本变更 | 50 | 0 | 2012-12-13 |
出资方式变更 | 向坤,货币;汪燕,货币; | 向坤;汪燕; | 2012-12-13 |
出资额变更 | 50 | 向坤;汪燕; | 2012-12-13 |
成都瀚恩教育咨询有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
向坤 | 监事 |
汪燕 | 执行董事兼总经理 |
成都瀚恩教育咨询有限公司的注册商标
图片 | 注册号 | 商标名 | 分类 | 分类ID | 状态 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
11916874 | 瀚恩 | 教育娱乐 | 41 | 商标注册申请完成 | 2012-12-19 |
本页是 [成都瀚恩教育咨询有限公司] 在顺企网内江黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。