变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
联络员备案 | 张玉兵 *** 备案手机:*** | 张玉兵 *** 备案手机:*** | 2019-06-12 |
联络员备案 | 张玉兵 *** 备案手机:*** | 张玉兵 *** 备案手机:*** | 2018-06-12 |
法定代表人变更 | 黎智勇 | 黎智勇 | 2017-05-23 |
财务负责人 | 黎智勇 ***** | - | 2017-05-23 |
经营范围变更 | 燃气气源趸售;天燃气技术咨询服务;批发、零售:天然气燃器具,建筑材料,金属材料,机电产品(不含汽车),化工产品(不含易制毒化学品及危险品),汽车配件,针纺织品,日用百货。**(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 燃气气源趸售;天燃气技术咨询服务;批发、零售:天然气燃器具,建筑材料,金属材料,机电产品(不含汽车),化工产品(不含易制毒化学品及危险品),汽车配件,针纺织品,日用百货。**(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2017-05-23 |
联络员备案 | 张玉兵 ***** 备案手机:130****5272 | 张玉兵 ***** 备案手机:130****5272 | 2017-05-23 |
其他事项备案 | 属地监管工商所:内江市东兴区工商局东兴工商所 | 属地监管工商所:内江市东兴区工商行政管理局 | 2014-07-29 |
股东或股份发起人改变姓名或名称变更 | 投资方名称:陈忠;投资人居所:四川省内江市市中区河坝街154号附10号 | 投资方名称:陈忠;投资人居所:内江市东兴区 | 2014-07-29 |
投资人居所变更 | 投资方名称:陈忠;
投资人居所:四川省内江市市中区河坝街154号附10号 | 投资方名称:陈忠;
投资人居所:内江市东兴区 | 2014-07-29 |
监事备案 | 姓名:陈忠,职务:监事 [新增] | 姓名:吴叶,职务:监事 [退出] | 2014-07-29 |
法定代表人变更 | 黎智勇 | 陈忠 | 2014-07-29 |
其他变更 | 属地监管工商所:内江市东兴区工商局东兴工商所 | 属地监管工商所:内江市东兴区工商行政管理局 | 2014-07-29 |
监事备案 | 姓名:陈忠,职务:监事 | 姓名:吴叶,职务:监事 | 2014-07-29 |
投资人居所变更 | 投资方名称:陈忠;投资人居所:四川省内江市市中区河坝街154号附10号 | 投资方名称:陈忠;投资人居所:内江市东兴区 | 2014-07-29 |
企业类型变更 | 企业(机构)类型:有限责任公司(自然人投资或控股) | 企业(机构)类型:有限责任公司(自然人独资) | 2014-07-29 |
经营范围变更 | 经营范围: 燃气气源趸售;天燃气技术咨询服务;批发、零售:天然气燃器具,建筑材料,金属材料,机电产品(不含汽车),化工产品(不含易制毒化学品及危险品),汽车配件,针纺织品,日用百货。**行业代码: 4500 | 经营范围: 开采、加工及销售:天燃气;批发、零售:天然气燃器具,建筑材料,金属材料,机电产品(不含汽车),化工产品(不含易制毒化学品及危险品),汽车配件,针纺织品,日用百货。**行业代码: 4500 | 2009-08-13 |
投资人变更 | 投资方名称: 陈忠; 出资额: 50( + 1900% )万元; 占百分比: 100%; 住所:***** | 投资方名称: 陈忠; 出资额: 2.5万元; 占百分比: 5%; 住所:***** | 2007-01-22 |
法定代表人变更 | 姓名: 陈忠;
证件号码: *****;
性别: ;
职务: | 姓名: 陈忠;
证件号码: *****;
性别: ;
职务: | 2007-01-22 |
法定代表人变更 | 姓名: 吴叶;
证件号码: *****;
性别: 男;
职务: | 姓名: 黎智勇;
证件号码: *****;
性别: ;
职务: | 2007-01-22 |
企业类型变更 | 一人有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司 | 2007-01-22 |
投资人变更 | *** | 投资方名称: 黎智勇; 出资额: 47.5万元; 占百分比: 95%; 住所:***** [退出] | 2007-01-22 |
投资人(股权)变更 | *** | 投资方名称: 黎智勇; 出资额: 47.5万元; 占百分比: 95%; 住所:***** | 2007-01-22 |
法定代表人变更 | 姓名: 吴叶; 证件号码: *****; 性别: 男; 职务: | 姓名: 黎智勇; 证件号码: *****; 性别: ; 职务: | 2007-01-22 |
法定代表人变更 | 姓名: 陈忠; 证件号码: *****; 性别: ; 职务: | 姓名: 陈忠; 证件号码: *****; 性别: ; 职务: | 2007-01-22 |
投资人(股权)变更 | 投资方名称: 陈忠; 出资额: 50万元; 占百分比: 100%; 住所:***** | 投资方名称: 陈忠; 出资额: 2.5万元; 占百分比: 5%; 住所:***** | 2007-01-22 |
投资人(股权)变更 | 投资方名称: 黎智勇; 出资额: 47.5万元; 占百分比: 95%; 住所:***** | 投资方名称: 钟基民; 出资额: 25.5万元; 占百分比: 51%; 住所:***** | 2005-08-09 |
法定代表人变更 | 陈忠 | 钟基民 | 2005-08-09 |
法定代表人变更 | 姓名: 黎智勇;
证件号码: *****;
性别: ;
职务: | *** | 2005-08-09 |
投资人变更 | 投资方名称: 陈忠; 出资额: 2.5万元; 占百分比: 5%; 住所:***** [新增] | 投资方名称: 黎智勇; 出资额: 24.5万元; 占百分比: 49%; 住所:***** [退出] | 2005-08-09 |
投资人变更 | 投资方名称: 黎智勇; 出资额: 47.5万元; 占百分比: 95%; 住所:***** [新增] | 投资方名称: 钟基民; 出资额: 25.5万元; 占百分比: 51%; 住所:***** [退出] | 2005-08-09 |
投资人(股权)变更 | 投资方名称: 陈忠; 出资额: 2.5万元; 占百分比: 5%; 住所:***** | 投资方名称: 黎智勇; 出资额: 24.5万元; 占百分比: 49%; 住所:***** | 2005-08-09 |
法定代表人变更 | 姓名: 黎智勇; 证件号码: *****; 性别: ; 职务: | *** | 2005-08-09 |
法定代表人变更 | 姓名: 陈忠; 证件号码: *****; 性别: ; 职务: | 姓名: 黎智勇; 证件号码: *****; 性别: ; 职务: | 2005-08-09 |
法定代表人变更 | 姓名: 陈忠; 证件号码: *****; 性别: ; 职务: | 姓名: 钟基民; 证件号码: *****; 性别: ; 职务: | 2005-08-09 |
法定代表人变更 | 姓名: 陈忠;
证件号码: *****;
性别: ;
职务: | 姓名: 钟基民;
证件号码: *****;
性别: ;
职务: | 2005-08-09 |
法定代表人变更 | 姓名: 陈忠;
证件号码: *****;
性别: ;
职务: | 姓名: 黎智勇;
证件号码: *****;
性别: ;
职务: | 2005-08-09 |