变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
投资人备案 | 姓名: 张振义; 出资额: **万; 百分比: **%;
姓名: 李节; 出资额: **万; 百分比: **%; [新增] | 姓名: 张振义; 出资额: **万; 百分比: **%;
姓名: 王建霞; 出资额: **万; 百分比: **%; [退出] | 2022-03-11 |
换发统一社会信用代码执照 | 统一社会信用代码:*****Y | 注册号:*****组织机构代码证:778249800 | 2017-06-08 |
经营期限变更 | 营业期限: 2005-09-15 至 | 营业期限: 2005-09-15 至 2015-09-14 | 2015-04-21 |
营业期限(有效期限、驻在期限)变更 | 营业期限: 2005-09-15 至
| 营业期限: 2005-09-15 至 2015-09-14
| 2015-04-21 |
一般经营项目变更 | 一般经营项目: 新型非金属材料研发、生产、销售;橡胶、塑料原料及产品的生产、加工及销售;模具设计、制造、加工、销售;塑料制品、汽车零部件制造、加工及销售。 | 一般经营项目: 新型非金属材料研发、生产、销售;橡胶、塑料原料及产品的生产、加工及销售。 | 2014-04-14 |
| 张振义,王建霞,马仁峰,蒋艳 | 张振义,王建霞,马仁峰,赖丹芬 | 2014-03-19 |
高级管理人员备案 | 张振义,王建霞,马仁峰,蒋艳 [新增] | 张振义,王建霞,马仁峰,赖丹芬 [退出] | 2014-03-19 |
高级管理人员备案 | 姓名: 赖丹芬; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 监事
姓名: 马仁峰; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 王建霞; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 董事 [新增]
姓名: 张振义; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事长兼总经理 | 姓名: 赖丹芬; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 监事
姓名: 马仁峰; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 张振义; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事长兼总经理
姓名: 周敏峰; 证件名称: ; 证件号码: ***************; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出] | 2014-02-28 |
组织机构变更 | 姓名: 赖丹芬; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
姓名: 马仁峰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 王建霞; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事 [新增]
姓名: 张振义; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长兼总经理 | 姓名: 赖丹芬; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
姓名: 马仁峰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 张振义; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长兼总经理
姓名: 周敏峰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出] | 2014-02-28 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 王建霞; 出资额: 60; 百分比: 48%
姓名: 张振义; 出资额: 65; 百分比: 52%
| 姓名: 周敏峰; 出资额: 60; 百分比: 48%
姓名: 张振义; 出资额: 65; 百分比: 52%
| 2014-02-28 |
| 姓名: 赖丹芬; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
姓名: 马仁峰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 王建霞; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事
姓名: 张振义; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长兼总经理
| 姓名: 赖丹芬; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
姓名: 马仁峰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 张振义; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长兼总经理
姓名: 周敏峰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
| 2014-02-28 |
组织机构变更 | 姓名: 赖丹芬; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
姓名: 马仁峰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 王建霞; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事
姓名: 张振义; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长兼总经理
| 姓名: 赖丹芬; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
姓名: 马仁峰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 张振义; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长兼总经理
姓名: 周敏峰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
| 2014-02-28 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 周敏峰; 出资额: 60; 百分比: 48%
姓名: 张振义; 出资额: 65; 百分比: 52%
| 姓名: 张振义; 出资额: 5; 百分比: 4%
姓名: 于长滨; 出资额: 60; 百分比: 48%
姓名: 周敏峰; 出资额: 60; 百分比: 48%
| 2011-12-27 |
注册资本(金)变更 | 125 | 60 | 2009-10-16 |
实收资本变更 | 125 | 60 | 2009-10-16 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 张振义; 出资额: 5; 百分比: 4%
姓名: 于长滨; 出资额: 60; 百分比: 48%
姓名: 周敏峰; 出资额: 60; 百分比: 48%
| 姓名: 周敏峰; 出资额: 60; 百分比: 100%
| 2009-10-16 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 赖丹芬; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
姓名: 于长滨; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 张振义; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长兼总经理
姓名: 周敏峰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
| 姓名: 郝人魁; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 王建霞; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 总经理
姓名: 周敏峰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
| 2009-10-16 |
| 注册号: ******** | 注册号: ********267 | 2009-10-16 |
变更注册号 | 注册号: ******** | 注册号: ********267 | 2009-10-16 |
集团编号升级 | 注册号:
***** | 注册号:
*****67 | 2009-10-16 |
法定代表人变更 | 张振义 | 周敏峰 | 2009-10-16 |
注册资本变更 | 125( + 108.33333% ) | 60 | 2009-10-16 |
实收资本变更 | 125( + 108.33333% ) | 60 | 2009-10-16 |
变更注册号 | 注册号: ***** | 注册号: *****67 | 2009-10-16 |
投资人备案 | 姓名: 周敏峰; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 出资额: **; 百分比: ***% | 姓名: 包丽娟; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 出资额: **; 百分比: **% [退出]
姓名: 邵颂阳; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ***************; 出资额: **; 百分比: **% [退出]
姓名: 周敏峰; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ***************; 出资额: **; 百分比: **% | 2007-03-05 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 周敏峰; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 60; 百分比: 100%
| 姓名: 包丽娟; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 15; 百分比: 25%
姓名: 邵颂阳; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 15; 百分比: 25%
姓名: 周敏峰; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 30; 百分比: 50%
| 2007-03-05 |
改制变更 | 无 | 无 | 2007-03-05 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 郝人魁; 证件名称: ; 证件号码: ********0002; 性别: 男; 职务: 监事
姓名: 王建霞; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女; 职务: 总经理
姓名: 周敏峰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 执行董事
| 姓名: 包丽娟; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女; 职务: 董事
姓名: 郝人魁; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事
姓名: 邵颂阳; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 总经理
姓名: 周敏峰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事长
| 2007-03-05 |