变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
换发统一社会信用代码执照 | 统一社会信用代码:*****D | 注册号:*****
组织机构代码证:713336399 | 2016-10-31 |
高级管理人员备案 | 姓名: 韩百军; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行董事
姓名: 韩百军; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 总经理
姓名: 戚惠芬; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 监事 | 姓名: 韩百军; 证件名称: ; 证件号码: ***************; 性别: 男性; 职务: 总经理
姓名: 韩志康; 证件名称: ; 证件号码: ***************; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出]
姓名: 戚惠芬; 证件名称: ; 证件号码: ***************; 性别: 女性; 职务: 监事 | 2016-10-31 |
投资人备案 | 姓名: 戚惠芬; 出资额: *; 百分比: *%
姓名: 韩百军; 出资额: **; 百分比: **%
姓名: 韩凌锋; 出资额: **; 百分比: **% [新增] | 姓名: 戚惠芬; 出资额: *; 百分比: *%
姓名: 韩百军; 出资额: **; 百分比: **%
姓名: 韩志康; 出资额: **; 百分比: **% [退出] | 2016-10-31 |
组织机构变更 | 姓名: 韩百军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
姓名: 韩百军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理
姓名: 戚惠芬; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 | 姓名: 韩百军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理
姓名: 韩志康; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出]
姓名: 戚惠芬; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 | 2016-10-31 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 戚惠芬; 出资额: 3; 百分比: 6%姓名: 韩百军; 出资额: 17; 百分比: 34%姓名: 韩凌锋; 出资额: 30; 百分比: 60% | 姓名: 戚惠芬; 出资额: 3; 百分比: 6%姓名: 韩百军; 出资额: 17; 百分比: 34%姓名: 韩志康; 出资额: 30; 百分比: 60% | 2016-10-31 |
| 姓名: 韩百军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 韩百军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理姓名: 戚惠芬; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 | 姓名: 韩百军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理姓名: 韩志康; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 戚惠芬; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 | 2016-10-31 |
| 统一社会信用代码:9********36399D | 注册号:********74607
组织机构代码证:******** | 2016-10-31 |
组织机构变更 | 姓名: 韩百军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 韩百军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理姓名: 戚惠芬; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 | 姓名: 韩百军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理姓名: 韩志康; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 戚惠芬; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 | 2016-10-31 |
高级管理人员备案 | 姓名: 韩百军; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行董事
姓名: 韩百军; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 总经理
姓名: 戚惠芬; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 监事 | 姓名: 韩百军; 证件名称: ; 证件号码: ***************; 性别: 男性; 职务: 总经理
姓名: 韩志康; 证件名称: ; 证件号码: ***************; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出]
姓名: 戚惠芬; 证件名称: ; 证件号码: ***************; 性别: 女性; 职务: 监事 | 2016-10-30 |
投资人备案 | 姓名: 戚惠芬; 出资额: *; 百分比: *%
姓名: 韩百军; 出资额: **; 百分比: **%
姓名: 韩凌锋; 出资额: **; 百分比: **% [新增] | 姓名: 戚惠芬; 出资额: *; 百分比: *%
姓名: 韩百军; 出资额: **; 百分比: **%
姓名: 韩志康; 出资额: **; 百分比: **% [退出] | 2016-10-30 |
换发统一社会信用代码执照 | 统一社会信用代码:*****D | 注册号:***** 组织机构代码证:713336399 | 2016-10-30 |
集团编号升级 | 注册号:
***** | 注册号:
*****32 | 2009-03-30 |
变更注册号 | 注册号:***** | 注册号:*****32 | 2009-03-30 |
变更注册号 | 注册号: ********74607 | 注册号: ********632 | 2009-03-30 |
| 注册号: ********74607 | 注册号: ********632 | 2009-03-30 |
营业期限(有效期限、驻在期限)变更 | 营业期限: 1999-4-7 至 2029-4-6
| 营业期限: 1999-4-7 至 2009-4-6
| 2009-03-26 |
营业期限变更 | 营业期限: 1999-4-7 至 2029-4-6 | 营业期限: 1999-4-7 至 2009-4-6 | 2009-03-26 |
其他变更 | 变更:法定代表人、住所、范围 | 无 | 2002-09-29 |
| 变更:法定代表人、住所、范围 | 无 | 2002-09-29 |