变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
经营期限营业期限变更 | 营业期限至: 2033-07-14 | 营业期限至: 2023-07-14 | 2017-11-14 |
换发统一社会信用代码执照 | 统一社会信用代码:9********77421Y | 注册号:********32788
组织机构代码证:******** | 2016-09-02 |
| 统一社会信用代码:9********77421Y | 注册号:********32788
组织机构代码证:******** | 2016-09-02 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 张品 | 卢焕洪 | 2014-08-27 |
| 姓名: KIM SOO CHO; 证件名称: ; 证件号码: ******; 性别: 男性; 职务: 副董事长
姓名: 卢焕洪; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 张品; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长
| 姓名: KIM SOO CHO; 证件名称: ; 证件号码: ******; 性别: 男性; 职务: 副董事长
姓名: 卢焕洪; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长
姓名: 张品; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
| 2014-08-27 |
组织机构变更 | 姓名: KIM SOO CHO; 证件名称: ; 证件号码: ******; 性别: 男性; 职务: 副董事长
姓名: 卢焕洪; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 张品; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长
| 姓名: KIM SOO CHO; 证件名称: ; 证件号码: ******; 性别: 男性; 职务: 副董事长
姓名: 卢焕洪; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长
姓名: 张品; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
| 2014-08-27 |
高级管理人员备案 | 姓名: KIM SOO CHO; 证件名称: ; 证件号码: *******; 性别: 男性; 职务: 副董事长
姓名: 卢焕洪; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 张品; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长 | 姓名: KIM SOO CHO; 证件名称: ; 证件号码: *******; 性别: 男性; 职务: 副董事长
姓名: 卢焕洪; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长
姓名: 张品; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 | 2014-08-27 |
组织机构变更 | 姓名: KIM SOO CHO; 证件名称: ; 证件号码: 1105731; 性别: 男性; 职务: 副董事长
姓名: 卢焕洪; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 张品; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长 | 姓名: KIM SOO CHO; 证件名称: ; 证件号码: 1105731; 性别: 男性; 职务: 副董事长
姓名: 卢焕洪; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长
姓名: 张品; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 | 2014-08-27 |
营业期限有效期限 驻在期限变更 | 营业期限: 2003-7-15 至 2023-7-14
执照有效期限: 2003-7-15 至 2023-7-14 | 营业期限: 2003-7-15 至 2013-7-14
执照有效期限: 2003-7-15 至 2013-7-14 | 2013-01-10 |
营业期限(有效期限、驻在期限)变更 | 营业期限: 2003-7-15 至 2023-7-14
执照有效期限: 2003-7-15 至 2023-7-14
| 营业期限: 2003-7-15 至 2013-7-14
执照有效期限: 2003-7-15 至 2013-7-14
| 2013-01-10 |
| 注册号: ********32788 | 注册号: 企合浙甬总字第007287号 | 2008-10-10 |
变更注册号 | 注册号: ********32788 | 注册号: 企合浙甬总字第007287号 | 2008-10-10 |
注册号升级 | 注册号: ********32788 | 注册号: 企合浙甬总字第007287号 | 2008-10-10 |
法定代表人变更 | 姓名: KIM SOO CHO; 证件名称: ; 证件号码: *******; 性别: 男性; 职务: 副董事长
姓名: 卢焕洪; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长
姓名: 张品; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 | 姓名: KIM SOO CHO; 证件名称: ; 证件号码: *******; 性别: 男性; 职务: 副董事长
姓名: 卢央飞; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事长
姓名: 张品; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 | 2008-10-08 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 卢焕洪 | 卢央飞 | 2008-10-08 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: KIM SOO CHO; 证件名称: ; 证件号码: ******; 性别: 男性; 职务: 副董事长
姓名: 卢焕洪; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长
姓名: 张品; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
| 姓名: KIM SOO CHO; 证件名称: ; 证件号码: ******; 性别: 男性; 职务: 副董事长
姓名: 卢央飞; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事长
姓名: 张品; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
| 2008-10-08 |
营业期限(有效期限、驻在期限)变更 | 无 | 执照有效期限: 2003-7-15 至 2013-7-14
| 2006-04-28 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: KIM SOO CHO; 证件名称: ; 证件号码: ******; 性别: 男; 职务: 副董事长
姓名: 卢央飞; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女; 职务: 董事长
姓名: 张品; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事
| 姓名: KIM SOO CHO; 证件名称: ; 证件号码: ******; 性别: 男; 职务: 副董事长
姓名: 卢央飞; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女; 职务: 董事
姓名: 张品; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事长
| 2006-04-28 |
法定代表人变更 | 姓名: KIM SOO CHO; 证件名称: ; 证件号码: *******; 性别: 男; 职务: 副董事长
姓名: 卢央飞; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女; 职务: 董事长
姓名: 张品; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事 | 姓名: KIM SOO CHO; 证件名称: ; 证件号码: *******; 性别: 男; 职务: 副董事长
姓名: 卢央飞; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女; 职务: 董事
姓名: 张品; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事长 | 2006-04-28 |
经营期限营业期限变更 | 无 | 执照有效期限: 2003-7-15 至 2013-7-14 | 2006-04-28 |
法定代表人变更 | 卢央飞 | 张品 | 2006-04-28 |
其他变更 | 变更:换发长期执照 | 无 | 2003-09-26 |
| 变更:换发长期执照 | 无 | 2003-09-26 |