新产业板块是维科集团进军国家战略性新兴产业,从事新材料、新能源项目投资及运营的专业化公司。维科丝网、维科电池是新产业板块下属的三家开发产业用纺织品、锂电与风电能源的核心企业。
联系方式
- 公司地址:
- 和义路99号 -
- 固定电话:
- (0574)87260081 未核实,仅供参考
- 经理:
- 朱光耀
- 邮政编码:
- 315000
- 地区编码:
- 330200
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
其他联系方式
座机号码 | 0574-86187878 |
相关产品
工商信息和基本资料
宁波维科能源科技投资有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
维科技术股份有限公司 | 100% | 人民币3500万元 |
宁波维科能源科技投资有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
投资人备案 | 企业名称: 维科技术股份有限公司; 出资额: ****万; 百分比: ***% [名称变更] | 企业名称: 宁波维科精华集团股份有限公司; 出资额: ****万; 百分比: ***% | 2018-11-07 |
章程修正案备案 | 章程修正案调整 | - | 2017-08-08 |
企业类型变更 | 一人有限责任公司(内资法人独资) | 其他有限责任公司 | 2017-08-08 |
投资人备案 | 企业名称: 宁波维科精华集团股份有限公司; 出资额: ****万; 百分比: ***% | 企业名称: 宁波维科精华集团股份有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **% 企业名称: 维科控股集团股份有限公司; 出资额: ****万; 百分比: **% [退出] | 2017-08-08 |
高级管理人员备案 | 陈良琴,陈国荣,吕军,何承命,叶訚汉,薛春林,林奕专,李小辉,陈良琴 [新增] | 何承命,吕军,薛春林,叶訚汉,陈国荣,陈良琴,林奕专,李小辉 [退出] | 2016-12-21 |
陈良琴,陈国荣,吕军,何承命,叶訚汉,薛春林,林奕专,李小辉,陈良琴 | 何承命,吕军,薛春林,叶訚汉,陈国荣,陈良琴,林奕专,李小辉 | 2016-12-21 | |
统一社会信用代码:9********82319A | 注册号:********65784 组织机构代码证:******** | 2016-04-25 | |
换发统一社会信用代码执照 | 统一社会信用代码:9********82319A | 注册号:********65784 组织机构代码证:******** | 2016-04-25 |
注册资本变更 | **** | **** | 2015-08-21 |
高级管理人员备案 | 姓名: 陈国荣; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事 姓名: 陈良琴; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事 [新增] 姓名: 何承命; 证件名称: ; 证件号码: ***************; 性别: 男性; 职务: 董事长 姓名: 李小辉; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增] 姓名: 林奕专; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增] 姓名: 吕军; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事 姓名: 薛春林; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事 姓名: 叶訚汉; 证件名称: ; 证件号码: ***************; 性别: 男性; 职务: 董事兼总经理 | 姓名: 陈国荣; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事长 姓名: 何承命; 证件名称: ; 证件号码: ***************; 性别: 男性; 职务: 监事 姓名: 黄福良; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出] 姓名: 吕军; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 董事 姓名: 马东辉; 证件名称: ; 证件号码: ***************; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出] 姓名: 苏伟军; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出] 姓名: 薛春林; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事 姓名: 叶訚汉; 证件名称: ; 证件号码: ***************; 性别: 男性; 职务: 董事兼总经理 | 2015-08-21 |
投资人备案 | 企业名称: 宁波维科精华集团股份有限公司; 出资额: ****; 百分比: **%; 法人性质: 企业法人 企业名称: 维科控股集团股份有限公司; 出资额: ****; 百分比: **%; 法人性质: 企业法人 | 企业名称: 宁波维科精华集团股份有限公司; 出资额: ****; 百分比: **%; 法人性质: 企业法人 企业名称: 维科控股集团股份有限公司; 出资额: ****; 百分比: **%; 法人性质: 企业法人 | 2015-08-21 |
注册资本变更 | 3500( - 30% ) | 5000 | 2015-08-21 |
组织机构变更 | 姓名: 陈国荣; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 姓名: 陈良琴; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [新增] 姓名: 何承命; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长 姓名: 李小辉; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增] 姓名: 林奕专; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增] 姓名: 吕军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 姓名: 薛春林; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 姓名: 叶訚汉; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事兼总经理 | 姓名: 陈国荣; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长 姓名: 何承命; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 姓名: 黄福良; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出] 姓名: 吕军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 姓名: 马东辉; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出] 姓名: 苏伟军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出] 姓名: 薛春林; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 姓名: 叶訚汉; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事兼总经理 | 2015-08-21 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 何承命 | 陈国荣 | 2015-08-21 |
注册资本(金)变更 | 3500 | 5000 | 2015-08-21 |
实收资本变更 | 0 | 5000 | 2015-08-21 |
投资人(股权)变更 | 企业名称: 宁波维科精华集团股份有限公司; 出资额: 1400; 百分比: 40%; 法人性质: 企业法人 企业名称: 维科控股集团股份有限公司; 出资额: 2100; 百分比: 60%; 法人性质: 企业法人 | 企业名称: 宁波维科精华集团股份有限公司; 出资额: 2000; 百分比: 40%; 法人性质: 企业法人 企业名称: 维科控股集团股份有限公司; 出资额: 3000; 百分比: 60%; 法人性质: 企业法人 | 2015-08-21 |
姓名: 陈国荣; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 姓名: 陈良琴; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 姓名: 何承命; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长 姓名: 李小辉; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 姓名: 林奕专; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 姓名: 吕军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 姓名: 薛春林; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 姓名: 叶訚汉; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事兼总经理 | 姓名: 陈国荣; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长 姓名: 何承命; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 姓名: 黄福良; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 姓名: 吕军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 姓名: 马东辉; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 姓名: 苏伟军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 姓名: 薛春林; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 姓名: 叶訚汉; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事兼总经理 | 2015-08-21 | |
组织机构变更 | 姓名: 陈国荣; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 姓名: 陈良琴; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 姓名: 何承命; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长 姓名: 李小辉; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 姓名: 林奕专; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 姓名: 吕军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 姓名: 薛春林; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 姓名: 叶訚汉; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事兼总经理 | 姓名: 陈国荣; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长 姓名: 何承命; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 姓名: 黄福良; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 姓名: 吕军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 姓名: 马东辉; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 姓名: 苏伟军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 姓名: 薛春林; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 姓名: 叶訚汉; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事兼总经理 | 2015-08-21 |
姓名: 陈国荣; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长 姓名: 何承命; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 姓名: 黄福良; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 姓名: 吕军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 姓名: 马东辉; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 姓名: 苏伟军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 姓名: 薛春林; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 姓名: 叶訚汉; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事兼总经理 | 姓名: 郭培民; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 姓名: 何承命; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 姓名: 马东辉; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 姓名: 史美信; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 姓名: 薛春林; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 姓名: 叶訚汉; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 姓名: 张伯根; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 姓名: 朱光耀; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长 | 2013-06-09 | |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 陈国荣 | 朱光耀 | 2013-06-09 |
组织机构变更 | 姓名: 陈国荣; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长 姓名: 何承命; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 姓名: 黄福良; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 姓名: 吕军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 姓名: 马东辉; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 姓名: 苏伟军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 姓名: 薛春林; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 姓名: 叶訚汉; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事兼总经理 | 姓名: 郭培民; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 姓名: 何承命; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 姓名: 马东辉; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 姓名: 史美信; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 姓名: 薛春林; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 姓名: 叶訚汉; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 姓名: 张伯根; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 姓名: 朱光耀; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长 | 2013-06-09 |
高级管理人员备案 | 姓名: 陈国荣; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长 [新增] 姓名: 何承命; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 姓名: 黄福良; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [新增] 姓名: 吕军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [新增] 姓名: 马东辉; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 姓名: 苏伟军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增] 姓名: 薛春林; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 姓名: 叶訚汉; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事兼总经理 | 姓名: 郭培民; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出] 姓名: 何承命; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 姓名: 马东辉; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 姓名: 史美信; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出] 姓名: 薛春林; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 姓名: 叶訚汉; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 姓名: 张伯根; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出] 姓名: 朱光耀; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长 [退出] | 2013-06-09 |
组织机构变更 | 姓名: 陈国荣; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长 [新增] 姓名: 何承命; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 姓名: 黄福良; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [新增] 姓名: 吕军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [新增] 姓名: 马东辉; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 姓名: 苏伟军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增] 姓名: 薛春林; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 姓名: 叶訚汉; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事兼总经理 | 姓名: 郭培民; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出] 姓名: 何承命; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 姓名: 马东辉; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 姓名: 史美信; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出] 姓名: 薛春林; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 姓名: 叶訚汉; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 姓名: 张伯根; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出] 姓名: 朱光耀; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长 [退出] | 2013-06-09 |
住所变更 | 住所: 宁波市海曙区和义路**号 邮政编码: ****** 电话: ******** 住所所在行政区划:宁波市海曙区 | 住所: 海曙区和义路**号 邮政编码: ****** 电话: ******** 住所所在行政区划:宁波市海曙区 | 2012-02-22 |
一般经营项目变更 | 一般经营项目: 实业项目投资及相关咨询服务。 | 一般经营项目: 实业项目投资及相关咨询;建材及化工产品、农产品、燃料油、金属、电子产品、纺织原料的批发、零售;黄金的批发。 | 2012-02-22 |
住所(营业场所、地址)变更 | 住所: 宁波市海曙区和义路99号; 邮政编码: 315010; 电话: ********;住所所在行政区划:宁波市海曙区 | 住所: 海曙区和义路99号; 邮政编码: 315010; 电话: ********;住所所在行政区划:宁波市海曙区 | 2012-02-22 |
许可经营项目变更 | 许可经营项目: 无。 | 许可经营项目: 预包装食品、散装食品的批发(有效期至2013年3月28日)。 | 2012-02-22 |
行业代码变更 | 行业代码:7412 | 行业代码:6380 | 2010-04-07 |
注册号: ********65784 | 注册号: ********213 | 2010-04-07 | |
变更注册号 | 注册号: ********65784 | 注册号: ********213 | 2010-04-07 |
注册号升级 | 注册号: ********65784 | 注册号: ********213 | 2010-04-07 |
行业代码变更 | 行业代码:7412 | 行业代码:6380 | 2010-04-07 |
一般经营项目变更 | 一般经营项目: 实业项目投资及相关咨询;建材及化工产品、农产品、燃料油、金属、电子产品、纺织原料的批发、零售;黄金的批发。 | 一般经营项目: 一般经营项目:实业项目投资;实业项目投资咨询;建材、金属材料、电子产品、纺织原料的批发、零售。 | 2010-04-07 |
许可经营项目变更 | 许可经营项目: 预包装食品、散装食品的批发(有效期至2013年3月28日)。 | 许可经营项目: | 2010-04-07 |
经营范围变更 | 经营范围: 一般经营项目:实业项目投资;实业项目投资咨询;建材、金属材料、电子产品、纺织原料的批发、零售。行业代码: 9800 | 经营范围: 实业项目投资;实业项目投资咨询。行业代码: 9800 | 2006-01-17 |
宁波维科能源科技投资有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
陈良琴 | 总经理 |
陈良琴 | 董事 |
陈国荣 | 董事 |
吕军 | 董事 |
何承命 | 董事长 |
叶訚汉 | 董事 |
薛春林 | 监事 |
林奕专 | 监事 |
李小辉 | 监事 |
宁波维科能源科技投资有限公司投资的公司
投资企业 | 法人代表 | 地址 | 出资比例 |
---|---|---|---|
江西维科新能源科技有限公司 | 王学明 | 江西省九江市共青城开放开发区共青城工业新区工业大道 | 95.00% |
宁波维科电池股份有限公司 | 陈良琴 | 宁波保税区西区0212地块2号标准厂房 | 28.6011% |
最新咨询
张勇 在2014-08-16 13:38:31.000 说: :应聘司机
管理留言和查看联系方式请登录后台
本页是 [宁波维科能源科技投资有限公司] 在顺企网宁波黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。