宁德市金禾房地产有限公司,办公室地址位于拥有天然深水港三都澳、中国大黄鱼之乡--宁德,万安东路,我公司主要提供房地产开发经营;物业管理;房地产中介服务;建筑材料加工;物资仓储。
联系方式
- 公司地址:
- 万安东路 -
- 固定电话:
- 0593-2077266 未核实,仅供参考
- 经理:
- 林国勋
- 邮政编码:
- 352100
- 地区编码:
- 350900
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
其他联系方式
座机号码 | 0593-2831691 |
座机号码 | 0593-2831692 |
座机号码 | 0593-2072009 |
相关产品
工商信息和基本资料
宁德市金禾房地产有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
宁德市国有资产投资经营有限公司 | 100% | 人民币15000万元 |
宁德市金禾房地产有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
董监事高管备案 | 董事长(法定代表人):高雄 证件号码:*** 副总经理:吴金山 证件号码:*** 监事:张娜 证件号码:*** 监事:章华周 证件号码:*** 董事:陈心韵 证件号码:*** 监事:王海晏 证件号码:*** 监事:雷文华 证件号码:*** 董事:罗映华 证件号码:*** 董事:陆荧 证件号码:*** 总经理:罗映华 证件号码:*** 监事:李铮铮 证件号码:*** 董事:王辉 证件号码:*** 财务负责人:郭晓芳 证件号码:*** | 董事长(法定代表人):高雄 证件号码:*** 副总经理:吴金山 证件号码:*** 监事:张娜 证件号码:*** 监事:章华周 证件号码:*** 董事:陈心韵 证件号码:*** 监事:王海晏 证件号码:*** 监事:雷文华 证件号码:*** 董事:罗映华 证件号码:*** 董事:孙绍平 证件号码:*** 总经理:罗映华 证件号码:*** 监事:李铮铮 证件号码:*** 董事:王辉 证件号码:*** | 2022-06-29 |
章程修正案备案 | 章程修正案 | 旧章程 | 2022-06-29 |
主要成员 | 高雄 罗映华 王辉 孙绍平 陈心韵 [新增] | 王辉 高雄 张士伟 罗映华 陈心韵 [退出] | 2022-03-17 |
董事备案 | 高雄 罗映华 王辉 孙绍平 [新增] 陈心韵 | 王辉 高雄 张士伟 [退出] 罗映华 陈心韵 | 2022-03-17 |
主要成员 | 吴金山 罗映华 [新增] | 苏杨 罗映华 [退出] | 2021-09-10 |
经理备案 | 吴金山 [新增] 罗映华 | 苏杨 [退出] 罗映华 | 2021-09-10 |
主要成员 | 张士伟 罗映华 王辉 陈心韵 高雄 [新增] | 罗映华 郑希富 高雄 陈心韵 张士伟 [退出] | 2021-07-09 |
董事备案 | 张士伟 罗映华 王辉 [新增] 陈心韵 高雄 | 罗映华 郑希富 [退出] 高雄 陈心韵 张士伟 | 2021-07-09 |
主要成员 | 张士伟 罗映华 郑希富 陈心韵 高雄 [新增] | 罗映华 张士伟 郑希富 陈心韵 黄炜 [退出] | 2021-06-07 |
法定代表人变更 | 高雄 | 黄炜 | 2021-06-07 |
董事备案 | 张士伟 罗映华 郑希富 陈心韵 高雄 [新增] | 罗映华 张士伟 郑希富 陈心韵 黄炜 [退出] | 2021-06-07 |
主要成员 | 陈心韵 张士伟 黄炜 郑希富 罗映华 [新增] | 陈小宁 雷石庆 郑希富 张士伟 罗映华 [退出] | 2020-12-22 |
主要成员 | 张娜 章华周 李铮铮 雷文华 王海晏 [新增] | 王海晏 章华周 张娜 黄山草 雷文华 [退出] | 2020-12-22 |
法定代表人变更 | 黄炜 | 雷石庆 | 2020-12-22 |
监事备案 | 张娜 章华周 李铮铮 [新增] 雷文华 王海晏 | 王海晏 章华周 张娜 黄山草 [退出] 雷文华 | 2020-12-22 |
董事备案 | 陈心韵 [新增] 张士伟 黄炜 [新增] 郑希富 罗映华 | 陈小宁 [退出] 雷石庆 [退出] 郑希富 张士伟 罗映华 | 2020-12-22 |
住所变更 | 宁德市东侨经济开发区闽东东路15号 | 宁德市东侨经济开发区天湖东路18号 | 2020-08-04 |
章程修正案备案 | 2020-07-31 | 旧章程 | 2020-08-04 |
主要成员 | 章华周 王海晏 黄山草 雷文华 张娜 [新增] | 黄山草 张娜 章华周 王海晏 雷钦晴 [退出] | 2020-03-19 |
监事备案 | 章华周 王海晏 黄山草 雷文华 [新增] 张娜 | 黄山草 张娜 章华周 王海晏 雷钦晴 [退出] | 2020-03-19 |
章程备案 | 2018-12-20 | 旧章程 | 2018-12-24 |
主要成员 | 张士伟 雷石庆 罗映华 陈小宁 郑希富 [新增] | 陈小宁 苏杨 雷石庆 罗映华 张士伟 [退出] | 2018-07-19 |
主要成员 | 章华周 黄山草 王海晏 雷钦晴 张娜 [新增] | 章华周 刘华 张娜 黄山草 王珏 [退出] | 2018-07-19 |
董事备案 | 张士伟 雷石庆 罗映华 陈小宁 郑希富 [新增] | 陈小宁 苏杨 [退出] 雷石庆 罗映华 张士伟 | 2018-07-19 |
监事备案 | 章华周 黄山草 王海晏 [新增] 雷钦晴 [新增] 张娜 | 章华周 刘华 [退出] 张娜 黄山草 王珏 [退出] | 2018-07-19 |
主要成员 | 雷石庆 苏杨 张士伟 罗映华 陈小宁 [新增] | 罗映华 林安华 苏杨 张士伟 雷石庆 [退出] | 2017-08-31 |
董事备案 | 雷石庆 苏杨 张士伟 罗映华 陈小宁 [新增] | 罗映华 林安华 [退出] 苏杨 张士伟 雷石庆 | 2017-08-31 |
法定代表人变更 | 雷石庆 | 林安华 | 2017-08-31 |
章程修正案备案 | 2017-04-21 | 旧章程 | 2017-05-23 |
主要成员 | 苏杨 雷石庆 林安华 罗映华 张士伟 [新增] | 林安华 苏杨 林昌丛 钟智 雷石庆 [退出] | 2016-11-01 |
主要成员 | 罗映华 苏杨 [新增] | 苏杨 叶斌 [退出] | 2016-11-01 |
董事备案 | 苏杨 雷石庆 林安华 罗映华 [新增] 张士伟 [新增] | 林安华 苏杨 林昌丛 [退出] 钟智 [退出] 雷石庆 | 2016-11-01 |
经理备案 | 罗映华 [新增] 苏杨 | 苏杨 叶斌 [退出] | 2016-11-01 |
经理备案 | 罗映华 苏杨 | 苏杨 叶斌 | 2016-11-01 |
董事备案 | 苏杨 雷石庆 林安华 罗映华 张士伟 | 林安华 苏杨 林昌丛 钟智 雷石庆 | 2016-11-01 |
联络员备案 | 陈培娟 | 谢晶晶 | 2016-06-07 |
注册资本变更 | 15000万人民币( + 1400% ) | 1000万人民币 | 2016-05-31 |
章程修正案备案 | 2016-05-27第七条、第八条、第九条、第十一条、第十二条修改 | 旧章程 | 2016-05-31 |
注册资本(金)变更 | 15000万人民币 | 1000万人民币 | 2016-05-31 |
法定代表人变更 | 林安华 | 叶斌 | 2016-01-18 |
住所变更 | 宁德市东侨经济开发区天湖东路18号 | 宁德市蕉城区宁川路立业大厦405(C幢301室) | 2016-01-18 |
监事备案 | 黄山草 王珏 章华周 刘华 张娜 | 王珏 陈模 郑峰 黄山草 张娜 | 2016-01-18 |
董事备案 | 钟智 雷石庆 林昌丛 苏杨 林安华 | 苏杨 钟智 雷石庆 林昌丛 叶斌 | 2016-01-18 |
增、补、换照 | 电子营业执照数:1 本 | 2016-01-18 | |
主要成员 | 钟智 雷石庆 林昌丛 苏杨 林安华 [新增] | 苏杨 钟智 雷石庆 林昌丛 叶斌 [退出] | 2016-01-18 |
主要成员 | 黄山草 王珏 章华周 刘华 张娜 [新增] | 王珏 陈模 郑峰 黄山草 张娜 [退出] | 2016-01-18 |
章程修正案备案 | 2016-01-11第四条修改 | 旧章程 | 2016-01-18 |
增 补 换照 | 电子营业执照数:1 本 | - | 2016-01-18 |
董事备案 | 钟智 雷石庆 林昌丛 苏杨 林安华 [新增] | 苏杨 钟智 雷石庆 林昌丛 叶斌 [退出] | 2016-01-18 |
监事备案 | 黄山草 王珏 章华周 [新增] 刘华 [新增] 张娜 | 王珏 陈模 [退出] 郑峰 [退出] 黄山草 张娜 | 2016-01-18 |
联络员备案 | 谢晶晶 | 阮芳蕊 | 2016-01-18 |
住所变更 | 宁德市蕉城区宁川路立业大厦405(C幢301室) | 宁德市蕉城区宁川路俊杰良园A幢202室 | 2015-06-10 |
章程修正案备案 | 2015-06-01 | 旧章程 | 2015-06-10 |
增、补、换照 | 副本数:1 本 | 副本数:1 本 | 2014-08-20 |
信息公示联络员备案 | 阮芳蕊 | 2014-08-12 | |
信息公示联络员备案 | 阮芳蕊 | - | 2014-08-12 |
董事备案 | 董事长兼总经理:叶斌 [新增] 董事:林昌丛 [新增] 董事:苏杨 [新增] 董事:钟智 [新增] 董事:雷石庆 [新增] | 张斌 [退出] 叶斌 [退出] 雷石庆 [退出] 王飞 [退出] 郑忠辉 [退出] | 2014-07-24 |
监事备案 | 监事:张娜, [新增] 监事:王珏, [新增] 监事:郑峰, [新增] 监事:陈模, [新增] 监事:黄山草 | 黄山草 陈模 [退出] 张娜 [退出] 张颍 [退出] 张国斌 [退出] | 2014-07-24 |
- | 章程提交 否 章程修正案提交 是 | - | 2013-03-06 |
- | 宁德市蕉城区宁川路俊杰良园A幢202室 | 宁德市东侨经济开发区万安东路 | 2012-08-27 |
- | *************** | *************** | 2012-08-27 |
- | 宁德市工商行政管理局(内资) | 宁德市东侨经济开发区工商行政管理局(内资) | 2012-08-27 |
- | 提交 章程修正案 | 备案前内容 | 2012-08-27 |
- | 叶斌 | 林国勋 | 2011-08-11 |
- | 章程提交 是 章程修正案提交 否 | - | 2011-08-11 |
宁德市金禾房地产有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
章华周 | 监事 |
张士伟 | 董事 |
苏杨 | 副总经理 |
王珏 | 监事 |
刘华 | 监事 |
黄山草 | 监事 |
罗映华 | 总经理 |
林安华 | 董事长 |
张娜 | 监事 |
雷石庆 | 董事 |
罗映华 | 董事 |
苏杨 | 董事 |
宁德市金禾房地产有限公司的分公司
分公司名称 | 地址 | 成立时间 |
---|---|---|
宁德市金禾房地产有限公司柘荣分公司 | 福建省宁德市柘荣县双城镇龙新街45号(注册地址) | 2022-03-10 00:00:00.000 |
本页是 [宁德市金禾房地产有限公司] 在顺企网宁德黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。