福安市中凯电子有限公司,办公室地址位于拥有天然深水港三都澳、中国大黄鱼之乡--宁德,福安市城南下城河13号荣宏世家B3层B304,我公司主要提供电子产品、健身器材、家用电器、家用保健电器具及配件、建筑材料、金属材料、五金交电、钢材、化工产品销售。
联系方式
- 公司地址:
- 福安市城南下城河13号荣宏世家B3层B304
- 固定电话:
- 151****8243 未核实,仅供参考
- 经理:
- 刘启中
- 经理手机:
- 138****4441 未核实,仅供参考
- 邮政编码:
- 352000
- 地区编码:
- 350981
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
其他联系方式
手机号码 | 139****6219 |
手机号码 | 151****8243 |
相关产品
工商信息和基本资料
福安市中凯电子有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
叶润全 | 100% | 人民币100万元 |
福安市中凯电子有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
住所变更 | 福建省宁德市福安市城南街道解放路2号世纪天元六层C6室 | 福安市城南下城河13号荣宏世家B3层B304 | 2021-09-29 |
章程修正案备案 | 2021-09-28章程修正案:第四条 | 旧章程 | 2021-09-29 |
联络员备案 | 叶润全 | 叶润全 | 2021-06-30 |
监事备案 | 王钰清 [新增] | 叶润全 [退出] | 2020-01-15 |
经理备案 | 叶润全 [新增] | 李平 [退出] | 2020-01-15 |
董事备案 | 叶润全 [新增] | 李平 [退出] | 2020-01-15 |
投资人变更 | 叶润全 证照号码:******; [新增] | 李平 证照号码********* 证照号码********* 证照号码********* 证照号码:******; [退出] | 2020-01-15 |
企业类型变更 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2020-01-15 |
联络员备案 | 叶润全 | 李平 | 2020-01-15 |
章程备案 | 2020-01-13新章程 | 旧章程 | 2020-01-15 |
投资人变更 | 叶润全 证照号码:******************; | 李平 证照号码:******************; [退出] 范星 证照号码:******************; [退出] 叶润全 证照号码:******************; 钟能芳 证照号码:******************; [退出] | 2020-01-15 |
法定代表人变更 | 叶润全 | 李平 | 2020-01-15 |
经理备案 | 李平 [新增] | 陈万山 [退出] | 2016-12-15 |
监事备案 | 叶润全 [新增] | 许良辉 [退出] | 2016-12-15 |
投资人变更 | 李平 证照号码:******************; [新增] 范星 证照号码:******************; [新增] 叶润全 证照号码:******************; [新增] 钟能芳 证照号码:******************; [新增] | 陈万山 证照号码:******************; [退出] | 2016-12-15 |
投资人变更 | 李平 证照号码********* 证照号码********* 证照号码********* 证照号码:******; [新增] | 陈万山 证照号码:******; [退出] | 2016-12-15 |
章程备案 | 2016-12-06新章程。 | 旧章程 | 2016-12-15 |
董事备案 | 李平 [新增] | 陈万山 [退出] | 2016-12-15 |
联络员备案 | 李平 | 陈万山 | 2016-12-15 |
法定代表人变更 | 李平 | 陈万山 | 2016-12-15 |
经理备案 | 李平 | 陈万山 | 2016-12-15 |
董事备案 | 李平 | 陈万山 | 2016-12-15 |
监事备案 | 叶润全 | 许良辉 | 2016-12-15 |
投资人(股权)变更 | 李平 证照号码********* 证照号码********* 证照号码********* 证照号码:******; | 陈万山 证照号码:******; | 2016-12-15 |
企业类型变更 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 有限责任公司(自然人独资) | 2016-12-15 |
注册资本(金)变更 | 100万人民币 | 10万人民币 | 2015-11-13 |
章程备案 | 2015-10-27新章程 | 旧章程 | 2015-11-13 |
注册资本变更 | 100万人民币( + 900% ) | 10万人民币 | 2015-11-13 |
联络员备案 | 陈万山 | 无 | 2015-11-13 |
监事备案 | 许良辉 [新增] | 付严凯 [退出] | 2015-06-25 |
经理备案 | 陈万山 [新增] | 刘启中 [退出] | 2015-06-25 |
董事备案 | 陈万山 [新增] | 刘启中 [退出] | 2015-06-25 |
投资人变更 | 陈万山 证照号码:******************; [新增] | 付严凯 证照号码:******************; [退出] 刘启中 证照号码:******************; [退出] | 2015-06-25 |
企业类型变更 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2015-06-25 |
法定代表人变更 | 陈万山 | 刘启中 | 2015-06-25 |
章程备案 | 2015-06-23章程 | 旧章程 | 2015-06-25 |
投资人变更 | 陈万山 证照号码:******; [新增] | 付严凯 证照号码********* 证照号码:******; [退出] | 2015-06-25 |
投资人(股权)变更 | 陈万山 证照号码:******; | 付严凯 证照号码********* 证照号码:******; | 2015-06-25 |
经理备案 | 陈万山 | 刘启中 | 2015-06-25 |
监事备案 | 许良辉 | 付严凯 | 2015-06-25 |
董事备案 | 陈万山 | 刘启中 | 2015-06-25 |
增 补 换照 | 副本数:1 本 | 副本数:1 本 | 2015-01-26 |
福安市中凯电子有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
叶润全 | 监事 |
李平 | 执行董事 |
李平 | 总经理 |
福安市中凯电子有限公司的注册商标
图片 | 注册号 | 商标名 | 分类 | 分类ID | 状态 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
18006293A | 康客 KONCL | 机械设备 | 7 | 商标注册申请等待驳回复审 | 2015-09-29 | |
18006293 | 康客 KONCL | 机械设备 | 7 | 商标注册申请驳回通知发文 | 2015-09-29 | |
13685276 | 康客 K KONCL | 医疗器械 | 10 | 驳回复审注册公告排版完成 | 2013-12-06 | |
10108943 | 东仕康 | 灯具空调 | 11 | 商标已注册 | 2011-10-25 | |
8733002 | 康客 KONCL | 灯具空调 | 11 | 商标已注册 | 2010-10-12 |
本页是 [福安市中凯电子有限公司] 在顺企网宁德黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。