福安市纳百乐电子有限公司,办公室地址位于拥有天然深水港三都澳、中国大黄鱼之乡--宁德,福安市秦溪洋工业园区,我公司主要提供电子元器件、家用保健电器具及其配件制造、销售。
联系方式
- 公司地址:
- 福安市秦溪洋工业园区 -
- 固定电话:
- 133****0777 未核实,仅供参考
- 经理:
- 雷云峰
- 经理手机:
- 133****3888 未核实,仅供参考
- 邮政编码:
- 352000
- 地区编码:
- 350981
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
其他联系方式
手机号码 | 133****0777 |
相关产品
工商信息和基本资料
福安市纳百乐电子有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
林钦惠 | 59% | 人民币177万元 |
袁潮涛 | 41% | 人民币123万元 |
福安市纳百乐电子有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
投资人变更 | 袁潮涛 证照号码********* 证照号码:******; [新增] | 林立雄 证照号码********* 证照号码********* 证照号码:******; [退出] | 2021-06-29 |
经理备案 | 袁潮涛 [新增] | 林立雄 [退出] | 2021-06-29 |
董事备案 | 袁潮涛 [新增] | 林立雄 [退出] | 2021-06-29 |
监事备案 | 林钦惠 [新增] | 雷云峰 [退出] | 2021-06-29 |
住所变更 | 福建省宁德市福安市康厝乡和谐路1-8号 | 福安市秦溪洋工业园区 | 2021-06-29 |
投资人变更 | 袁潮涛 证照号码:***; [新增] 林钦惠 证照号码:***; [新增] | 林立雄 证照号码:***; [退出] 雷云峰 证照号码:***; [退出] 阮建容 证照号码:***; [退出] | 2021-06-29 |
章程备案 | 2021-06-08新章程。 | 旧章程 | 2021-06-29 |
注册资本变更 | 300万人民币( + 2900% ) | 10万人民币 | 2021-06-29 |
联络员备案 | 袁潮涛 | 雷云峰 | 2021-06-29 |
法定代表人变更 | 袁潮涛 | 林立雄 | 2021-06-29 |
联络员备案 | 雷云峰 | 雷云峰 | 2020-06-17 |
监事备案 | 雷云峰 [新增] | 林立雄 [退出] | 2017-12-18 |
经理备案 | 林立雄 [新增] | 雷云峰 [退出] | 2017-12-18 |
董事备案 | 林立雄 [新增] | 雷云峰 [退出] | 2017-12-18 |
法定代表人变更 | 林立雄 | 雷云峰 | 2017-12-18 |
章程备案 | 2017-12-11法定代表人变更;组织机构任免;章程最新制定事宜。 | 旧章程 | 2017-12-18 |
监事备案 | 林立雄 | 林立雄 | 2016-04-29 |
董事备案 | 雷云峰 [新增] | 阮建斌 [退出] | 2016-04-29 |
经理备案 | 雷云峰 [新增] | 阮建斌 [退出] | 2016-04-29 |
投资人变更 | 林立雄 证照号码:******************; 雷云峰 证照号码:******************; [新增] 阮建容 证照号码:******************; [新增] | 林立雄 证照号码:******************; 阮建斌 证照号码:******************; [退出] | 2016-04-29 |
联络员备案 | 雷云峰 | 无 | 2016-04-29 |
法定代表人变更 | 雷云峰 | 阮建斌 | 2016-04-29 |
增 补 换照 | 电子营业执照数:1 本 | - | 2016-04-29 |
章程备案 | 2016-04-20新章程。 | 旧章程 | 2016-04-29 |
投资人变更 | 林立雄 证照号码********* 证照号码********* 证照号码:******; [新增] | 林立雄 证照号码********* 证照号码:******; [退出] | 2016-04-29 |
投资人(股权)变更 | 林立雄 证照号码********* 证照号码:******; | 林立雄 证照号码********* 证照号码********* 证照号码:******; | 2016-04-29 |
经理备案 | 阮建斌 | 雷云峰 | 2016-04-29 |
章程备案 | 旧章程 | 2016-04-20新章程。 | 2016-04-29 |
增、补、换照 | 电子营业执照数:1 本 | 2016-04-29 | |
法定代表人变更 | 阮建斌 | 雷云峰 | 2016-04-29 |
联络员备案 | 无 | 雷云峰 | 2016-04-29 |
董事备案 | 阮建斌 | 雷云峰 | 2016-04-29 |
监事备案 | 陈锦祥 | 林立雄 | 2014-10-21 |
经理备案 | 阮建斌 阮建斌 | 阮建斌 | 2014-10-21 |
投资人(股权)变更 | 陈锦祥 证照号码********* 证照号码********* 证照号码:******; | 林立雄 证照号码********* 证照号码:******; | 2014-10-21 |
董事备案 | 阮建斌 | 2014-10-21 | |
章程备案 | 2014-09-25新章程。 | 2014-10-21 | |
投资人变更 | 林立雄 证照号码********* 证照号码:******; [新增] | 陈锦祥 证照号码********* 证照号码********* 证照号码:******; [退出] | 2014-10-21 |
监事备案 | 林立雄 [新增] | 陈锦祥 [退出] | 2014-10-21 |
经理备案 | 阮建斌 | 阮建斌 阮建斌 | 2014-10-21 |
董事备案 | 阮建斌 [新增] | - | 2014-10-21 |
投资人变更 | 林立雄 证照号码:******************; 阮建斌 证照号码:******************; | 陈锦祥 证照号码:******************; [退出] 林立雄 证照号码:******************; 阮建斌 证照号码:******************; | 2014-10-21 |
章程备案 | 2014-09-25新章程。 | - | 2014-10-21 |
本页是 [福安市纳百乐电子有限公司] 在顺企网宁德黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。