汝州市天弘养殖有限公司,办公室地址位于豫中地区的中心城市,鹰城平顶山,汝州市洗耳办事处南刘庄村,我公司主要提供生猪饲养销售*
联系方式
- 公司地址:
- 汝州市洗耳办事处南刘庄村 -
- 经理:
- 陶晓斌
- 经理手机:
- 159****0001 未核实,仅供参考
- 电子邮件:
- 15937510001@139.com
- 邮政编码:
- 467500
- 地区编码:
- 410482
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
其他联系方式
电子邮箱 | 13569577441@139.com |
手机号码 | 135****7441 |
电子邮箱 | 15937510001@139.com |
手机号码 | 159****0001 |
电子邮箱 | 13639802616@139.com |
相关产品
工商信息和基本资料
汝州市天弘养殖有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
王锋 | 100% | 人民币2000万元 |
汝州市天弘养殖有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
高级管理人员备案 | 王锋 [新增] 陶晓阳 [新增] | 邱延利 [退出] 杜卫强 [退出] | 2021-02-23 |
投资人变更 | 王锋:100%; [新增] | 杜卫强:75%; [退出] 邱延利:25%; [退出] | 2021-02-23 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2021-02-23 |
章程备案 | 无 | 无 | 2021-02-23 |
负责人变更 | 王锋 | 杜卫强 | 2021-02-23 |
章程备案 | 无 | 无 | 2018-11-01 |
负责人变更 | 杜卫强 | 张延超 | 2018-11-01 |
地址变更 | 汝州市纸坊镇料棍张村 | 汝州市洗耳办事处南刘庄村 | 2018-11-01 |
投资人变更 | 杜卫强:75%; [新增] 邱延利:25%; [新增] | 张延超; [退出] 乔艳粉; [退出] | 2018-11-01 |
高级管理人员备案 | 邱延利 [新增] 杜卫强 [新增] | 张延超 [退出] 乔艳粉 [退出] | 2018-11-01 |
章程备案 | 无 | 无 | 2017-12-25 |
其他事项备案 | 营业执照,组织机构代码证,税务登记证,社会保险登记证,统计部门的信息申报(证) | - | 2017-12-25 |
- | 001,002,003,004,005, | - | 2017-12-25 |
期限变更变更 | 长期 | 10 | 2017-12-25 |
章程备案变更 | - | - | 2017-12-25 |
联络员备案 | 张延超 | 无 | 2016-02-16 |
章程备案 | 无 | 无 | 2016-02-16 |
高级管理人员备案 | 乔艳粉 [新增] 张延超 [新增] | 马冠梅 [退出] 曹志远 [退出] | 2016-02-16 |
高级管理人员备案 | 张延超 [新增] 乔艳粉 [新增] | 曹志远 [退出] 马冠梅 [退出] | 2016-02-16 |
其他事项备案 | 张延超 | - | 2016-02-16 |
投资人变更变更 | 张延超; [新增] 乔艳粉; [新增] | 曹志远; [退出] 马冠梅; [退出] | 2016-02-16 |
负责人变更变更 | 张延超 | 马冠梅 | 2016-02-16 |
变更 | 张延超;乔艳粉; | 曹志远;马冠梅; | 2016-02-15 |
变更 | 张延超 | 马冠梅 | 2016-02-15 |
投资人变更变更 | 张延超; [新增] 乔艳粉; [新增] | 曹志远; [退出] 马冠梅; [退出] | 2016-02-15 |
负责人变更变更 | 张延超 | 马冠梅 | 2016-02-15 |
变更 | 张延超 | 2016-02-15 | |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)变更 | 张延超;乔艳粉; | 曹志远;马冠梅; | 2016-02-15 |
其他事项备案变更 | 张延超 | 2016-02-15 | |
投资人变更 | 马冠梅:; 曹志远:; [新增] | 马冠梅:; 王锋:; [退出] | 2014-04-02 |
高级管理人员备案 | 马冠梅 曹志远 [新增] | 马冠梅 王锋 [退出] | 2014-04-02 |
高级管理人员备案 | 曹志远 [新增] 马冠梅 | 王锋 [退出] 马冠梅 | 2014-04-02 |
投资人变更变更 | - | - | 2014-04-02 |
投资人变更 | 马冠梅:; [新增] 王锋:; | 王锋:25%; 陶晓斌:75%; [退出] | 2014-03-25 |
高级管理人员备案 | 马冠梅 [新增] 王锋 | 王锋 陶晓斌 [退出] | 2014-03-25 |
章程备案 | 无 | 无 | 2014-03-25 |
投资人变更 | 王锋: 马冠梅: [新增] | 陶晓斌:75%, [退出] 王锋:25% | 2014-03-25 |
投资人变更变更 | - | - | 2014-03-25 |
负责人变更变更 | 马冠梅 | 陶晓斌 | 2014-03-25 |
变更 | 马冠梅 | 陶晓斌 | 2014-03-21 |
负责人变更变更 | 马冠梅 | 陶晓斌 | 2014-03-21 |
汝州市天弘养殖有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
乔艳粉 | 监事 |
张延超 | 执行董事 |
本页是 [汝州市天弘养殖有限公司] 在顺企网平顶山黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。