河南元晟工贸有限公司,办公室地址位于豫中地区的中心城市,鹰城平顶山,平顶山市湛河区曹镇湾里村南(平桐路王庄桥南20米路东),我公司主要提供机械加工;批发、零售:润滑油、化工原料、包装材料、建材、橡塑制品、电子产品、机电设备、电线电缆、五金交电、日用百货、劳保用品、花卉、工艺品、煤炭、机械配件、金属材料、普通机械、电器机械及器材、仪器仪表、纺织品、办公用品、消防器材。
联系方式
相关产品
工商信息和基本资料
法人名称: | 河南元晟工贸有限公司 |
简称: | 元晟工贸 |
主要经营产品: | 未提供 |
经营范围: | 机械加工;批发、零售:润滑油、化工原料(不含危险化学品)、包装材料、建材、橡塑制品、电子产品、机电设备、电线电缆、五金交电、日用百货、劳保用品、花卉、工艺品(不含文物)、煤炭、机械配件、金属材料、普通机械、电器机械及器材、仪器仪表、纺织品、办公用品、消防器材。 |
营业执照号码: | 91410400317684797P |
发证机关: | 平顶山市湛河区市场监督管理局 |
核准日期: | 2016-05-16 |
经营状态: | 存续 |
成立时间: | 2014年12月02日 |
注册资本: | 1,010万元 (万元) |
所属分类: | 行业专用设备加工公司 » 湛河区行业专用设备加工公司 |
所属城市: | 平顶山企业网 » 湛河区 » 湛河区曹镇乡 |
顺企编码: | 22087645 |
河南元晟工贸有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
党光明 | 100% | 人民币1010万元 |
河南元晟工贸有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
其他事项备案 | 营业执照,组织机构代码证,税务登记证,社会保险登记证,统计部门的信息申报(证) | - | 2017-10-19 |
- | 001,002,003,004,005, | - | 2017-10-19 |
高级管理人员备案变更 | 梁殿君 [新增] 党光明 [新增] | 宋东文 [退出] 宋静磊 [退出] | 2017-10-19 |
负责人变更变更 | 党光明 | 宋静磊 | 2017-10-19 |
投资人变更变更 | 党光明; [新增] | 宋东文; [退出] | 2017-10-19 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2015-11-12 |
高级管理人员备案 | 宋静磊 宋东文 [新增] | 宋静磊 王磊 [退出] | 2015-11-12 |
市场主体类型变更变更 | 1151 | 1130 | 2015-11-12 |
经营范围变更变更 | 机械加工;批发、零售:润滑油、化工原料(不含危险化学品)、包装材料、建材、橡塑制品、电子产品、机电设备、电线电缆、五金交电、日用百货、劳保用品、花卉、工艺品(不含文物)、煤炭、机械配件、金属材料、普通机械、电器机械及器材、仪器仪表、纺织品、办公用品、消防器材。 | 机械加工;批发、零售:润滑油、化工原料(不含危险化学品)、包装材料、建材、橡塑制品、电子产品、机电设备、电线电缆、五金交电、日用百货、劳保用品、花卉、工艺品(不含文物)、煤炭、机械配件、金属材料、普通机械、电器机械及器材、仪器仪表、纺织品、办公用品。 | 2015-11-12 |
投资人变更变更 | 宋东文; | 宋东文:80%; 王磊:20%; [退出] | 2015-11-12 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)变更 | 宋东文; | 宋东文:80%;王磊:20%; | 2015-11-12 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)变更 | 宋东文;王磊; | 2015-06-09 | |
投资人变更 | 无 | 宋静磊; [退出] 王磊; [退出] | 2015-06-09 |
高级管理人员备案 | 宋静磊 [新增] 王磊 [新增] | 无 | 2015-06-09 |
高级管理人员备案 | 无 | 宋静磊 [退出] 王磊 [退出] | 2015-06-09 |
高级管理人员备案 | 王磊 宋静磊 | - | 2015-06-09 |
投资人变更变更 | - | 宋静磊; [退出] 王磊; [退出] | 2015-06-09 |
投资人变更变更 | 宋东文; [新增] 王磊; [新增] | - | 2015-06-09 |
高级管理人员备案 | 宋静磊 [新增] 王磊 | 王磊 宋东文 [退出] | 2015-05-19 |
高级管理人员备案 | 王磊 宋静磊 [新增] | 宋东文 [退出] 王磊 | 2015-05-19 |
负责人变更变更 | 宋静磊 | 宋东文 | 2015-05-19 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)变更 | 宋静磊;王磊; | 王磊;宋东文; | 2015-05-19 |
投资人变更变更 | 宋静磊; [新增] 王磊; | 王磊; 宋东文; [退出] | 2015-05-19 |
河南元晟工贸有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
宋东文 | 监事 |
宋静磊 | 执行董事兼总经理 |
本页是 [河南元晟工贸有限公司] 在顺企网平顶山黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。