江西三华有限公司成立于2001年,主营房地产开发、物业管理及房地产中介服务。公司秉持以人为本,开拓创新的经营理念,快速发展。2003年成功开发萍乡市高档住宅小区“金典城”。
2013年,公司投资30亿,开发位于萍乡市秋收起义广场西侧的地标项目“润达国际城市综合体”。项目于2014年7月动工,占地面积3.6万㎡,总建筑面积43万㎡,涵盖高档酒店、大型超市、名品百货、便利餐饮、休闲名吧、电影院等。现已与喜来登五星级酒店、韩国CGV国际影院签订了合作协议,并同期和家乐福超市、必胜客、星巴克、ZARA、H&M等商家达成合作意向。“润达国际城市综合体”是多功能大型商业旗舰城市广场和独立的高档综合商圈,无论在商业的业态和商业的档次上都将成为萍乡标志和名片,是萍乡商业走向国际市场及网络信息化的里程碑建筑。建成后将为提升城市形象,增加劳动就业,创造巨额税收和丰富群众消费需求做出巨大贡献!
2013年,公司投资30亿,开发位于萍乡市秋收起义广场西侧的地标项目“润达国际城市综合体”。项目于2014年7月动工,占地面积3.6万㎡,总建筑面积43万㎡,涵盖高档酒店、大型超市、名品百货、便利餐饮、休闲名吧、电影院等。现已与喜来登五星级酒店、韩国CGV国际影院签订了合作协议,并同期和家乐福超市、必胜客、星巴克、ZARA、H&M等商家达成合作意向。“润达国际城市综合体”是多功能大型商业旗舰城市广场和独立的高档综合商圈,无论在商业的业态和商业的档次上都将成为萍乡标志和名片,是萍乡商业走向国际市场及网络信息化的里程碑建筑。建成后将为提升城市形象,增加劳动就业,创造巨额税收和丰富群众消费需求做出巨大贡献!
联系方式
其他联系方式
相关产品
工商信息和基本资料
江西三华置业有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
吕元庆 | 77.78% | 人民币7778.0万元 |
邓更生 | 22.22% | 人民币2222.0万元 |
江西三华置业有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
投资人变更 | 投资人:邓更生 ; 投资人:吕元庆 ; | 投资人:吕元庆 ; 投资人:邓更生 ; | 2021-11-24 |
投资人变更 | 投资人:邓更生,出资额:2222万,占22.22%,出资方式:货币,出资时间:2021-08-13; 投资人:吕元庆,出资额:7778万,占77.78%,出资方式:货币,出资时间:2021-08-13; | 投资人:吕元庆,出资额:7778万,占77.78%,出资方式:货币,出资时间:2021-08-13; 投资人:邓更生,出资额:2222万,占22.22%,出资方式:货币,出资时间:2021-08-13; | 2021-11-24 |
投资人变更 | 投资人:吕元庆 ; 投资人:邓更生 ; [新增] | 投资人:吕元庆 ; 投资人:刘绍勇 ; [退出] | 2021-01-05 |
其他变更 | 姓名:祝婷,职务:董事; 姓名:王寨东,职务:副董事长; 姓名:吕元庆,职务:经理; 姓名:吕元庆,职务:董事长; 姓名:林萍,职务:监事; | 姓名:祝婷,职务:监事; 姓名:王寨东,职务:董事; 姓名:吕元庆,职务:董事长; 姓名:刘绍勇,职务:副董事长; 姓名:吕元庆,职务:经理; | 2021-01-05 |
投资人变更 | 投资人:吕元庆,出资额:7778万,占77.78%,出资方式:货币,出资时间:2021-08-13; 投资人:邓更生,出资额:2222万,占22.22%,出资方式:货币,出资时间:2021-08-13; [新增] | 投资人:吕元庆,出资额:7778万,占77.78%,出资方式:货币,出资时间:2021-08-13; 投资人:刘绍勇,出资额:2222万,占22.22%,出资方式:货币,出资时间:2021-08-13; [退出] | 2021-01-05 |
投资人变更 | 投资人:吕元庆 ; 投资人:刘绍勇 ; | 投资人:张光辉 ; [退出] 投资人:刘绍勇 ; 投资人:吕元庆 ; | 2021-01-04 |
经营期限变更 | 2001-08-14至长期 | 2001-08-14至2021-08-13 | 2021-01-04 |
投资人变更 | 投资人:吕元庆,出资额:7778( + 12.6652% )万,占77.78%,出资方式:货币,出资时间:2021-08-13; 投资人:刘绍勇,出资额:2222万,占22.22%,出资方式:货币,出资时间:2021-08-13; | 投资人:张光辉,出资额:874.36万,占8.7436%,出资方式:货币,出资时间:2021-08-13; [退出] 投资人:刘绍勇,出资额:2222万,占22.22%,出资方式:货币,出资时间:2021-08-13; 投资人:吕元庆,出资额:6903.64万,占69364%,出资方式:货币,出资时间:2021-08-13; | 2021-01-04 |
投资人变更 | 投资人:张光辉 ; 投资人:刘绍勇 ; 投资人:吕元庆 ; | 投资人:吕元庆 ; 投资人:黄绍林 ; [退出] 投资人:张光辉 ; 投资人:刘绍勇 ; | 2020-12-30 |
其他变更 | 姓名:祝婷,职务:监事; 姓名:王寨东,职务:董事; 姓名:吕元庆,职务:董事长; 姓名:刘绍勇,职务:副董事长; 姓名:吕元庆,职务:经理; | 姓名:刘绍勇,职务:董事长; 姓名:张光辉,职务:监事; 姓名:文滔,职务:副董事长; 姓名:吕元庆,职务:董事; 姓名:吕元庆,职务:经理; | 2020-12-30 |
投资人变更 | 投资人:张光辉,出资额:874.36万,占8.7436%,出资方式:货币,出资时间:2021-08-13; 投资人:刘绍勇,出资额:2222万,占22.22%,出资方式:货币,出资时间:2021-08-13; 投资人:吕元庆,出资额:6903.64( + 25.88832% )万,占69364%,出资方式:货币,出资时间:2021-08-13; | 投资人:吕元庆,出资额:5483.94万,占54.8394%,出资方式:货币,出资时间:2021-08-13; 投资人:黄绍林,出资额:1419.7万,占14.197%,出资方式:货币,出资时间:2021-08-13; [退出] 投资人:张光辉,出资额:874.36万,占8.7436%,出资方式:货币,出资时间:2021-08-13; 投资人:刘绍勇,出资额:2222万,占22.22%,出资方式:货币,出资时间:2021-08-13; | 2020-12-30 |
投资人变更 | 投资人:张光辉,出资额:874.36( + 57.25899% )万,占8.7436%,出资方式:货币,出资时间:2021-08-13; 投资人:刘绍勇,出资额:2222万,占22.22%,出资方式:货币,出资时间:2021-08-13; 投资人:吕元庆,出资额:5483.94( - 246619% )万,占54.8394%,出资方式:货币,出资时间:2021-08-13; 投资人:黄绍林,出资额:1419.7万,占14.197%,出资方式:货币,出资时间:2021-08-13; [新增] | 投资人:刘绍勇,出资额:2222万,占22.22%,出资方式:货币,出资时间:2021-08-13; 投资人:吕元庆,出资额:7222万,占72.22%,出资方式:货币,出资时间:2021-08-13; 投资人:张光辉,出资额:556万,占5.56%,出资方式:货币,出资时间:2021-08-13; | 2020-01-16 |
投资人变更 | 投资人:张光辉 ; 投资人:刘绍勇 ; 投资人:吕元庆 ; 投资人:黄绍林 ; [新增] | 投资人:刘绍勇 ; 投资人:吕元庆 ; 投资人:张光辉 ; | 2020-01-16 |
投资人变更 | 投资人:刘绍勇,出资额:2222万,占22.22%,出资方式:货币,出资时间:2021-08-13; 投资人:吕元庆,出资额:7222( + 44.44% )万,占72.22%,出资方式:货币,出资时间:2021-08-13; 投资人:张光辉,出资额:556万,占5.56%,出资方式:货币,出资时间:2021-08-13; | 投资人:文峰,出资额:1111万人民币,占11.11%,出资方式:货币,出资时间:2021-08-13; [退出] 投资人:吕元庆,出资额:5000万人民币,占50%,出资方式:货币,出资时间:2021-08-13; 投资人:张光辉,出资额:556万,占5.56%,出资方式:货币,出资时间:2021-08-13; 投资人:文滔,出资额:1111万人民币,占11.11%,出资方式:货币,出资时间:2021-08-13; [退出] 投资人:刘绍勇,出资额:2222万人民币,占22.22%,出资方式:货币,出资时间:2021-08-13; | 2019-10-23 |
投资人变更 | 投资人:刘绍勇 ; 投资人:吕元庆 ; 投资人:张光辉 ; | 投资人:文峰 ; [退出] 投资人:吕元庆 ; 投资人:张光辉 ; 投资人:文滔 ; [退出] 投资人:刘绍勇 ; | 2019-10-23 |
住所变更 | 江西省萍乡市安源区楚萍东路8号 | 江西省萍乡市安源区城郊管委会楚萍东路98号 | 2017-08-01 |
住所变更 | 江西省萍乡市安源区城郊管委会楚萍东路98号 | 江西省萍乡市安源区楚萍东路26号 | 2016-10-12 |
经营范围变更 | 房地产开发(凭资质证经营),物业管理,房地产中介服务,水电设备零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 房地产开发(凭资质证经营),物业管理,房地产中介服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2016-10-12 |
其他变更 | 91360300727770954U | 2016-02-23 | |
其他变更 | *****U | - | 2016-02-23 |
投资人变更 | 文峰,出资1111( + 387.80488% )万人民币,占11.11%,实缴出资0万; 吕元庆,出资5000( + 387.80488% )万人民币,占50%,实缴出资0万; 张光辉,出资556( + 387.80488% )万,占5.56%,实缴出资0万; 文滔,出资1111( + 387.80488% )万人民币,占11.11%,实缴出资0万; 刘绍勇,出资2222( + 387.80488% )万人民币,占22.22%,实缴出资0万; | 文峰,出资227.755万人民币,占11.11%,实缴出资227.755万; 吕元庆,出资1025万人民币,占50%,实缴出资1025万; 张光辉,出资113.98万人民币,占5.56%,实缴出资113.98万; 文滔,出资227.755万人民币,占11.11%,实缴出资227.755万; 刘绍勇,出资455.51万人民币,占22.22%,实缴出资455.51万; | 2014-12-16 |
注册资本变更 | 10000万人民币( + 387.80488% ) | 2050万人民币 | 2014-12-16 |
投资人变更 | 投资人:文峰 ; 投资人:吕元庆 ; 投资人:张光辉 ; 投资人:文滔 ; 投资人:刘绍勇 ; | 投资人:文峰 ; 投资人:吕元庆 ; 投资人:张光辉 ; 投资人:文滔 ; 投资人:刘绍勇 ; | 2014-12-16 |
投资人(股权)变更 | 投资人:文峰 ;投资人:吕元庆 ;投资人:张光辉 ;投资人:文滔 ;投资人:刘绍勇 ; | 投资人:文峰 ;投资人:吕元庆 ;投资人:张光辉 ;投资人:文滔 ;投资人:刘绍勇 ; | 2014-12-16 |
注册资本(金)变更 | 10000万人民币 | 2050万人民币 | 2014-12-16 |
投资人(股权)变更 | 投资人:刘绍勇 ;投资人:文峰 ;投资人:吕元庆 ;投资人:张光辉 ;投资人:文滔 ; | 投资人:刘绍勇 ;投资人:文峰 ;投资人:吕元庆 ;投资人:张光辉 ;投资人:文滔 ; | 2014-05-16 |
章程备案 | 章程备案 | - | 2014-05-16 |
监事备案 | 章程备案 [新增] | - | 2014-05-16 |
投资人变更 | 刘绍勇,出资455.51( + 33.3187% )万人民币,占22.22%,实缴出资455.51万; 文峰,出资227.755( - 33.34065% )万人民币,占11.11%,实缴出资227.755万; 吕元庆,出资1025万人民币,占50%,实缴出资1025万; 张光辉,出资113.98( - 33.2787% )万人民币,占5.56%,实缴出资113.98万; 文滔,出资227.755( + 33.3226% )万人民币,占11.11%,实缴出资227.755万; | 刘绍勇,出资341.67万人民币,占16.6668%,实缴出资341.67万; 文峰,出资341.67万人民币,占16.6668%,实缴出资341.67万; 吕元庆,出资1025万人民币,占50%,实缴出资1025万; 张光辉,出资170.83万人民币,占8.3332%,实缴出资170.83万; 文滔,出资170.83万人民币,占8.3332%,实缴出资170.83万; | 2014-05-16 |
投资人变更 | 投资人:刘绍勇 ; 投资人:文峰 ; 投资人:吕元庆 ; 投资人:张光辉 ; 投资人:文滔 ; | 投资人:刘绍勇 ; 投资人:文峰 ; 投资人:吕元庆 ; 投资人:张光辉 ; 投资人:文滔 ; | 2014-05-16 |
法定代表人变更 | 证件号码:******,姓名:吕元庆 | 证件号码:******,姓名:刘绍勇 | 2013-10-15 |
投资人变更 | 刘绍勇,出资341.67万人民币,占16.67%,实缴出资341.67万; 文峰,出资341.67万人民币,占16.67%,实缴出资341.67万; 吕元庆,出资1025( + 100% )万人民币,占50%,实缴出资1025万; 张光辉,出资170.83万人民币,占8.33%,实缴出资8.33万; 文滔,出资170.83万人民币,占8.33%,实缴出资170.83万; | 刘绍勇,出资341.67万人民币,占16.67%,实缴出资341.67万; 文峰,出资341.67万人民币,占16.67%,实缴出资341.67万; 钟寨明,出资341.67万人民币,占16.67%,实缴出资341.67万; [退出] 吕元庆,出资512.5万人民币,占25%,实缴出资512.5万; 李振元,出资170.83万人民币,占8.33%,实缴出资170.83万; [退出] 张光辉,出资170.83万人民币,占8.33%,实缴出资170.83万; 文滔,出资170.83万人民币,占8.33%,实缴出资170.83万; | 2013-10-15 |
其他变更 | 董事长,刘绍勇,;董事兼总经理,吕元庆,;副董事长,文滔,;监事,张光辉,; | 监事,李振元,;董事长,刘绍勇,;董事兼总经理,吕元庆,;董事,文滔,;董事,张光辉,;董事,钟寨明,; | 2013-10-15 |
住所变更 | 安源区楚萍东路26号 | 安源区楚萍东路8号 | 2012-11-12 |
投资人变更 | 刘绍勇,出资341.67万元,占16.67%; [新增] 文峰,出资341.67万元,占16.67%; [新增] 钟寨明,出资341.67万元,占16.67%; [新增] 吕元庆,出资512.5万元,占25%; [新增] 李振元,出资170.83万元,占8.33%; [新增] 张光辉,出资170.83万元,占8.33%; [新增] 文滔,出资170.83万元,占8.33%; [新增] | 福建三华股份有限公司,出资1640万元,占80%; [退出] 福建三华实业有限公司,出资410万元,占20%; [退出] | 2012-07-25 |
其他变更 | ******,李振元,监事;******,吕元庆,董事兼总经理;******,刘绍勇,董事长;******,张光辉,董事;******,文滔,董事;******,钟寨明,董事; | 26516811,林贵,监事;******,林厚俊,董事;******,卢玉飞,董事长;******,俞寒水,董事;******,孙亚麟,董事;******,张跃山,监事;******,林厚云,董事;******,陈天福,监事; | 2012-07-25 |
法定代表人变更 | 证件号码:******,姓名:刘绍勇 | 证件号码:******,姓名:卢玉飞 | 2012-07-25 |
其他变更 | ***** | *****95 | 2008-04-03 |
江西三华置业有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
张光辉 | 监事 |
文滔 | 副董事长 |
刘绍勇 | 董事长 |
吕元庆 | 董事兼总经理 |
江西三华置业有限公司的法律诉讼:
文书名称 | 日期 | 编号 |
江西三华置业有限公司与萍乡市一健建筑工程有限责任公司建设工程合同纠纷再审民事判决书 | 2016-06-20 | (2016)赣民再10号 |
最新咨询
李金平 在2016-04-06 16:59:42.000 说: :我对你们公司发布的副总经理一职很感兴趣,希望能与贵公司电话沟通,谢谢!
王建辉 在2012-04-13 17:02:06.000 说: :我公司是专业作房地产销售模型公司,有要作模型,请联系
管理留言和查看联系方式请登录后台
本页是 [江西三华置业有限公司] 在顺企网萍乡黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。