变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
投资人变更 | 投资人:江西天俊电气科技有限公司 ; [新增] | 投资人:谢宗文 ; [退出]
投资人:胡丽云 ; [退出] | 2021-05-19 |
法定代表人变更 | 李俊贤 | 谢宗文 | 2021-05-19 |
投资人变更 | 投资人:江西天俊电气科技有限公司,出资额:2050万,占100%,出资方式:货币,出资时间:2011-04-27; [新增] | 投资人:谢宗文,出资额:1151.43万,占56.1673%,出资方式:货币,出资时间:2011-04-27; [退出]
投资人:胡丽云,出资额:898.57万人民币,占43.8327%,出资方式:货币,出资时间:2011-04-27; [退出] | 2021-05-19 |
其他变更 | 姓名:李坤,职务:监事;
姓名:李俊贤,职务:执行董事; | 姓名:李坤,职务:监事;
姓名:谢宗文,职务:执行董事; | 2021-05-19 |
企业类型变更 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)(1152) | 有限责任公司(自然人投资或控股)(1130) | 2021-05-19 |
经营期限变更 | 1999-04-06至长期 | 1999-04-06至2019-04-06 | 2021-05-19 |
其他变更 | 投资人:谢宗文,出资额:1151.43万,占56.1673%,出资方式:货币,出资时间:2011-04-27;投资人:胡丽云,出资额:898.57万人民币,占43.8327%,出资方式:货币,出资时间:2011-04-27; | 投资人:谢宗文,出资额:1151.43万,占56.1673%,出资方式:货币,出资时间:2011-04-27;投资人:贺建明,出资额:898.57万人民币,占43.8327%,出资方式:货币,出资时间:2011-04-27; | 2021-04-26 |
投资人变更 | 谢宗文,出资1151.43( + 131.43856% )万,占56.1673%,实缴出资0万;
贺建明,出资898.57( + 1267241% )万人民币,占43.8327%,实缴出资0万; | 袁中元,出资58.98万人民币,占2.8771%,实缴出资58.98万; [退出]
巫云秀,出资147.47万人民币,占7.1937%,实缴出资147.47万; [退出]
汤全英,出资29.49万人民币,占1.4385%,实缴出资29.49万; [退出]
苏建辉,出资147.47万人民币,占7.1937%,实缴出资147.47万; [退出]
谢宗明,出资397.47万人民币,占19.3888%,实缴出资397.47万; [退出]
贺建明,出资397.47万人民币,占19.3888%,实缴出资397.47万;
谢宗文,出资497.51万人民币,占24.2688%,实缴出资497.51万;
倪建武,出资247.47万人民币,占12717%,实缴出资247.47万; [退出]
李晓萍,出资108.98万人民币,占5.3161%,实缴出资108.98万; [退出]
李坤,出资17.69万人民币,占0.8629%,实缴出资17.69万; [退出] | 2015-11-20 |
投资人变更 | 投资人:谢宗文 ;
投资人:贺建明 ; | 投资人:袁中元 ; [退出]
投资人:巫云秀 ; [退出]
投资人:汤全英 ; [退出]
投资人:苏建辉 ; [退出]
投资人:谢宗明 ; [退出]
投资人:贺建明 ;
投资人:谢宗文 ;
投资人:倪建武 ; [退出]
投资人:李晓萍 ; [退出]
投资人:李坤 ; [退出] | 2015-11-20 |
其他变更 | 监事,李坤,***;执行董事,谢宗文,***; | 一般代表,谢宗明,***;执行董事,谢宗文,***; | 2015-11-20 |
投资人(股权)变更 | 投资人:谢宗文 ;投资人:贺建明 ; | 投资人:袁中元 ;投资人:巫云秀 ;投资人:汤全英 ;投资人:苏建辉 ;投资人:谢宗明 ;投资人:贺建明 ;投资人:谢宗文 ;投资人:倪建武 ;投资人:李晓萍 ;投资人:李坤 ; | 2015-11-20 |
投资人(股权)变更 | 投资人:巫云秀 ;投资人:汤全英 ;投资人:苏建辉 ;投资人:谢宗明 ;投资人:贺建明 ;投资人:谢宗文 ;投资人:倪建武 ;投资人:李晓萍 ;投资人:李坤 ;投资人:袁中元 ; | 投资人:汤全英 ;投资人:朱志辉 ;投资人:苏建辉 ;投资人:谢宗明 ;投资人:贺建明 ;投资人:谢宗文 ;投资人:倪建武 ;投资人:李晓萍 ;投资人:李坤 ;投资人:袁中元 ; | 2015-05-13 |
投资人变更 | 巫云秀,出资147.47万,占7.1937%,实缴出资147.47万; [新增]
汤全英,出资29.49万人民币,占1.4385%,实缴出资29.49万;
苏建辉,出资147.47万人民币,占7.1937%,实缴出资147.47万;
谢宗明,出资397.47万人民币,占19.3888%,实缴出资397.47万;
贺建明,出资397.47万人民币,占19.3888%,实缴出资397.47万;
谢宗文,出资497.51万人民币,占24.2688%,实缴出资497.51万;
倪建武,出资247.47万人民币,占12717%,实缴出资247.47万;
李晓萍,出资108.98万人民币,占5.3161%,实缴出资108.98万;
李坤,出资17.69万人民币,占0.8629%,实缴出资17.69万;
袁中元,出资58.98万人民币,占2.8771%,实缴出资58.98万; | 汤全英,出资29.49万人民币,占1.4385%,实缴出资29.49万;
朱志辉,出资147.47万人民币,占7.1937%,实缴出资147.47万; [退出]
苏建辉,出资147.47万人民币,占7.1937%,实缴出资147.47万;
谢宗明,出资397.47万人民币,占19.3888%,实缴出资397.47万;
贺建明,出资397.47万人民币,占19.3888%,实缴出资397.47万;
谢宗文,出资497.51万人民币,占24.2688%,实缴出资497.51万;
倪建武,出资247.47万人民币,占12717%,实缴出资247.47万;
李晓萍,出资108.98万人民币,占5.3161%,实缴出资108.98万;
李坤,出资17.69万人民币,占0.8629%,实缴出资17.69万;
袁中元,出资58.98万人民币,占2.8771%,实缴出资58.98万; | 2015-05-13 |
投资人变更 | 投资人:巫云秀 ; [新增]
投资人:汤全英 ;
投资人:苏建辉 ;
投资人:谢宗明 ;
投资人:贺建明 ;
投资人:谢宗文 ;
投资人:倪建武 ;
投资人:李晓萍 ;
投资人:李坤 ;
投资人:袁中元 ; | 投资人:汤全英 ;
投资人:朱志辉 ; [退出]
投资人:苏建辉 ;
投资人:谢宗明 ;
投资人:贺建明 ;
投资人:谢宗文 ;
投资人:倪建武 ;
投资人:李晓萍 ;
投资人:李坤 ;
投资人:袁中元 ; | 2015-05-13 |
投资人变更 | 汤全英,出资29.49万元,占1.44%; [新增]
朱志辉,出资147.47万元,占7.19%;
苏建辉,出资147.47万元,占7.1937%;
谢宗明,出资397.47( + 169.52601% )万元,占19.39%;
贺建明,出资397.47( + 169.52601% )万元,占19.39%;
谢宗文,出资497.51( + 237.27205% )万元,占24.27%;
倪建武,出资247.47( + 67.8104% )万元,占127%;
李晓萍,出资108.98万元,占5.32%; [新增]
李坤,出资17.69万元,占0.86%; [新增]
袁中元,出资58.98万元,占2.88%; [新增] | 朱志辉,出资147.47万元,占144%;
谢宗明,出资147.47万元,占144%;
苏建辉,出资147.47万元,占144%;
贺建明,出资147.47万元,占144%;
谢宗文,出资147.51万元,占145%;
倪建武,出资147.47万元,占144%; | 2011-06-15 |
实收资本变更 | 2050( + 95.2381% ) | 1050 | 2011-06-15 |
注册资本变更 | 注册资本2050;
币种人民币;
固定资金0;
流动资金0 | 注册资本1050;
币种人民币;
固定资金0;
流动资金0 | 2011-06-15 |
投资人变更 | 谢宗文,147.51(万元)14486%; [新增]
朱志辉,147.47(万元)14448%; [新增]
倪建武,147.47(万元)14448%; [新增]
谢宗明,147.47(万元)14448%; [新增]
苏建辉,147.47(万元)14448%; [新增]
贺建明,147.47(万元)14448%; [新增] | 谢宗文,11.76(万元)1.12%; [退出]
朱志辉,11.76(万元)1.12%; [退出]
倪建武,11.76(万元)1.12%; [退出]
李坤,17.69(万元)1.6848%; [退出]
谢宗明,11.76(万元)1.12%; [退出]
苏建辉,11.76(万元)1.12%; [退出]
李晓萍,4.7(万元)0.4476%; [退出]
袁中元,4.7(万元)0.4476%; [退出]
汤全英,2.35(万元)0.2238%; [退出]
贺建明,11.76(万元)1.12%; [退出] | 2010-10-08 |
注册资本变更 | 注册资本:1050币种:156固定资金:0流动资金0 | 注册资本:100币种:156固定资金:0流动资金0 | 2010-10-08 |
实收资本变更 | 1050( + 950% ) | 100 | 2010-10-08 |
法定代表人变更 | 证件号码:******,姓名:谢宗文,家庭住址:萍乡市芦溪县南坑镇南坑街5号 | 证件号码:******,姓名:苏建辉,家庭住址:芦溪县南坑镇双凤村上谷45号 | 2009-12-29 |
法定代表人变更 | 证件名称:A,证件号码:******,姓名:苏建辉,性别:1出生日期:***,联系电话:******,学历:null,家庭住址:芦溪县南坑镇双凤村上谷45号国籍:null | 证件名称:Z,证件号码:******,姓名:李坤,性别:1出生日期:,联系电话:,学历:01,家庭住址:国籍:156 | 2007-07-18 |
经营范围变更 | 220千伏(含)以下的高低压电瓷、工业陶瓷、电瓷附件制造,销售。 | 高低压电瓷制造、销售。 | 2006-06-29 |
住所变更 | 芦溪县南坑镇 | 萍乡芦溪南坑 | 2006-06-29 |
投资人变更 | 倪建武;出资额;
11.76(万元); [新增]
11.76% [新增] | 倪建武;出资额;
3(万元); [退出]
5.769% [退出] | 2006-01-17 |
投资人变更 | 汤全英;出资额; [新增]
2.35(万元); [新增]
2.35% [新增] | - | 2006-01-17 |
投资人变更 | 谢宗明;出资额; [新增]
11.76(万元); [新增]
11.76% [新增] | - | 2006-01-17 |
投资人变更 | - | 南坑镇人民政府;出资额; [退出]
29(万元); [退出]
55.769% [退出] | 2006-01-17 |
投资人变更 | 贺建明;出资额; [新增]
11.76(万元); [新增]
11.76% [新增] | - | 2006-01-17 |
投资人变更 | 苏建辉;出资额; [新增]
11.76(万元); [新增]
11.76% [新增] | - | 2006-01-17 |
经营期限变更 | 1999-04-06至2019-04-06 | 1999-04-06 | 2006-01-17 |
投资人变更 | 李坤;出资额;
17.69(万元); [新增]
17.69% [新增] | 李坤;出资额;
3(万元); [退出]
5.769% [退出] | 2006-01-17 |
投资人变更 | 谢宗文;出资额;
11.76(万元); [新增]
11.76% [新增] | 谢宗文;出资额;
4(万元); [退出]
7.692% [退出] | 2006-01-17 |
投资人变更 | 朱志辉;出资额;
11.76(万元); [新增]
11.76% [新增] | 朱志辉;出资额;
4(万元); [退出]
7.692% [退出] | 2006-01-17 |
法定代表人变更 | 李坤 | 谢宗文 | 2006-01-17 |
投资人变更 | 李晓萍;出资额; [新增]
4.7(万元); [新增]
4.7% [新增] | - | 2006-01-17 |
注册资本变更 | 100万元( + 92.30769% ) | 52万元 | 2006-01-17 |
投资人变更 | - | 黎传凡;出资额; [退出]
5(万元); [退出]
9.615% [退出] | 2006-01-17 |
投资人变更 | - | 黎水生;出资额; [退出]
4(万元); [退出]
7.692% [退出] | 2006-01-17 |
投资人变更 | 袁中元;出资额; [新增]
4.7(万元); [新增]
4.7% [新增] | - | 2006-01-17 |